顏宏州
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名顏宏州的職稱是監察人, 持有股份數是400, 公司名稱是伯得股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 伯得股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 顏宏州 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 400 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱伯得股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名顏宏州 |
所代表法人(空) |
持有股份數400 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名顏宏州的職稱是監察人, 持有股份數是400, 公司名稱是伯得股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 伯得股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 顏宏州 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 400 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱伯得股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名顏宏州 |
所代表法人(空) |
持有股份數400 |
同步更新日期2024-09-05 |
烏魚伯 | 電話: 886-5-7972101 | 地址: 雲林縣口湖鄉港東村慈愛路5號 | 營業時間: 08:00-18:00 | 描述: 口福烏魚子雖然常常在國際食品展上屢創佳績,但是創辦人依然覺得遺憾的是,烏魚子百年來始終只是如此。在深思熟慮之下,創辦人開始了他十年的光陰,專心投入於烏魚子研發,想要賦予它不同的生命價值。在這漫漫長日的...@ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬 | 開始時間: 2024-05-10T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-12T21:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2024浯島迎城隍-文化觀光季金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬05/10(五)19:00|浯島城隍廟05/11(六)19:00|外武廟05/12(日)14:30|北鎮廟歡迎大家一起來看戲!金宇園掌中... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬 | (中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬 | (中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬 | (中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬 | (中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
伯得有限公司 | 統一編號: 84760601 | 電話號碼: 02-25316239 | 臺北市中山區林森北路50號12樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
伯得不銹鋼凡而有限公司 | 統一編號: 89547094 | 電話號碼: 04-25253307 | 臺中市豐原區田心里育仁路114巷12號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
烏魚伯電話: 886-5-7972101 | 地址: 雲林縣口湖鄉港東村慈愛路5號 | 營業時間: 08:00-18:00 | 描述: 口福烏魚子雖然常常在國際食品展上屢創佳績,但是創辦人依然覺得遺憾的是,烏魚子百年來始終只是如此。在深思熟慮之下,創辦人開始了他十年的光陰,專心投入於烏魚子研發,想要賦予它不同的生命價值。在這漫漫長日的...@ 餐飲 - 觀光資訊資料庫 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬開始時間: 2024-05-10T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-12T21:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2024浯島迎城隍-文化觀光季金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬05/10(五)19:00|浯島城隍廟05/11(六)19:00|外武廟05/12(日)14:30|北鎮廟歡迎大家一起來看戲!金宇園掌中... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬(中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬(中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬(中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/05/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
金宇園掌中劇團:不讀書的小孩被虎咬(中華民國)金宇園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/05/12 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
伯得有限公司統一編號: 84760601 | 電話號碼: 02-25316239 | 臺北市中山區林森北路50號12樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
伯得不銹鋼凡而有限公司統一編號: 89547094 | 電話號碼: 04-25253307 | 臺中市豐原區田心里育仁路114巷12號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 伯得 ... ]
顏宏州 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 生生電有限公司 | 統一編號: 42900593 @ 董監事資料集 |
顏宏州 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 娃力分享有限公司 | 統一編號: 94066476 @ 董監事資料集 |
顏宏州職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 生生電有限公司 | 統一編號: 42900593 @ 董監事資料集 |
顏宏州職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 娃力分享有限公司 | 統一編號: 94066476 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 顏宏州 ... ]
伯得不銹鋼凡而有限公司 | 地址: 台中市豐原區育仁路114巷12號3樓 | 電話: 04-2525-3307 |
伯得不銹鋼凡而有限公司 | 地址: 台中市豐原區田心路二段267東巷6號 | 電話: 04-2526-2304 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
伯得有限公司 臺北市中山區林森北路50號12樓之3 | 呂明霜 | 84760601 | 核准設立 |
伯得不銹鋼凡而有限公司 臺中市豐原區田心里育仁路114巷12號3樓 | 李明慧 | 89547094 | 核准設立 |
伯得理實業有限公司 臺中市西屯區中工二路188號3樓 | 28524458 | 廢止 (文號: 2010-3-16 經授中字 第0993403019號) | |
伯得商行 臺南市安平區怡平里華平路680號1樓 | 蔡偉傑 | 36822971 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070031323) |
伯得行 臺南市永康區大橋里大橋一街228號1樓 | 李明秋 | 97821502 | 歇業 - 獨資 |
伯得力行 高雄市三民區寶盛里九如1路611巷4號9樓之2 | 吳明樺 | 17643528 | 歇業 - 合夥 |
泰伯得企業有限公司 嘉義市民權路四二七號九樓之一 | 22173589 | 解散 (093年12月24日 經授中字 第0933325731號) | |
艾伯得鋼鐵股份有限公司 臺北市中山區長安東路1段23號11樓之3 | 23529187 | 解散 (文號: 1993-10-28 經投審字 第7052號) |
伯得有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路50號12樓之3 | 負責人: 呂明霜 | 統編: 84760601 | 核准設立 |
伯得不銹鋼凡而有限公司 登記地址: 臺中市豐原區田心里育仁路114巷12號3樓 | 負責人: 李明慧 | 統編: 89547094 | 核准設立 |
伯得理實業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區中工二路188號3樓 | 統編: 28524458 | 廢止 (文號: 2010-3-16 經授中字 第0993403019號) |
伯得商行 登記地址: 臺南市安平區怡平里華平路680號1樓 | 負責人: 蔡偉傑 | 統編: 36822971 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070031323) |
伯得行 登記地址: 臺南市永康區大橋里大橋一街228號1樓 | 負責人: 李明秋 | 統編: 97821502 | 歇業 - 獨資 |
伯得力行 登記地址: 高雄市三民區寶盛里九如1路611巷4號9樓之2 | 負責人: 吳明樺 | 統編: 17643528 | 歇業 - 合夥 |
泰伯得企業有限公司 登記地址: 嘉義市民權路四二七號九樓之一 | 統編: 22173589 | 解散 (093年12月24日 經授中字 第0933325731號) |
艾伯得鋼鐵股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段23號11樓之3 | 統編: 23529187 | 解散 (文號: 1993-10-28 經投審字 第7052號) |
[ 查詢所有 伯得 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
匠人和舖 高雄市鼓山區鼓山三路5巷1號 | 顏宏州 | 41329513 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761095800) |
生生電有限公司 臺南市安南區安昌街131巷30號一樓 | 顏宏州 | 42900593 | 核准設立 |
娃力分享有限公司 高雄市鼓山區鼓山三路5巷1號 | 顏宏州 | 94066476 | 核准設立 |
匠人和舖 登記地址: 高雄市鼓山區鼓山三路5巷1號 | 負責人: 顏宏州 | 統編: 41329513 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761095800) |
生生電有限公司 登記地址: 臺南市安南區安昌街131巷30號一樓 | 負責人: 顏宏州 | 統編: 42900593 | 核准設立 |
娃力分享有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區鼓山三路5巷1號 | 負責人: 顏宏州 | 統編: 94066476 | 核准設立 |
楊正彥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
廖淑敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
賀志強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃春燕 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
吳何秀鳳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡政達 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
吳有倫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
楊正彥職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
廖淑敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
賀志強職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃春燕職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀文翹職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
黃麗雪職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賀劉貴英職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
賴松林職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
陳廖玉嬌職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
陳志翹職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
蔡福隆職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
白榮川職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
吳何秀鳳職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
蔡政達職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
吳有倫職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |