余俊毅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名余俊毅的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是中谷鞋業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 中谷鞋業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 余俊毅 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 600000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱中谷鞋業有限公司 |
職稱董事 |
姓名余俊毅 |
所代表法人(空) |
持有股份數600000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名余俊毅的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是中谷鞋業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 中谷鞋業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 余俊毅 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 600000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱中谷鞋業有限公司 |
職稱董事 |
姓名余俊毅 |
所代表法人(空) |
持有股份數600000 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 中谷鞋業 資料。
[ 搜尋所有 中谷鞋業 ... ]
至善天下護理之家 | 電話: 03-3281896 | 桃園市龜山區復興二路78巷48號 | 負責護理人員: 余俊毅 @ 桃園市一般護理之家基本資料 |
啊!火燒厝啊! | 作者: 曾若家, 余俊毅圖.文 | 出版機構: 國立公共資訊圖書館 | 版次: | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5460-44-0 (HTML) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
至善天下護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 余俊毅 | 機構代碼: A30400042 | 機構種類: A3 | 地址全址: 桃園市龜山區復興二路78巷48號 @ 長照ABC據點 |
至善天下護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 余俊毅 | 機構代碼: A30400042 | 機構種類: A3 | 地址全址: 桃園市龜山區復興二路78巷48號 @ 長照ABC據點 |
余俊毅 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 155500000 | 所代表法人: 奇美電子股份有限公司 | 奇晶光電股份有限公司 | 統一編號: 13111330 @ 董監事資料集 |
余俊毅 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 聯合眼鏡光學有限公司 | 統一編號: 90468028 @ 董監事資料集 |
至善天下護理之家電話: 03-3281896 | 桃園市龜山區復興二路78巷48號 | 負責護理人員: 余俊毅 @ 桃園市一般護理之家基本資料 |
啊!火燒厝啊!作者: 曾若家, 余俊毅圖.文 | 出版機構: 國立公共資訊圖書館 | 版次: | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5460-44-0 (HTML) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
至善天下護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 余俊毅 | 機構代碼: A30400042 | 機構種類: A3 | 地址全址: 桃園市龜山區復興二路78巷48號 @ 長照ABC據點 |
至善天下護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/23 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 余俊毅 | 機構代碼: A30400042 | 機構種類: A3 | 地址全址: 桃園市龜山區復興二路78巷48號 @ 長照ABC據點 |
余俊毅職稱: 董事 | 持有股份數: 155500000 | 所代表法人: 奇美電子股份有限公司 | 奇晶光電股份有限公司 | 統一編號: 13111330 @ 董監事資料集 |
余俊毅職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 聯合眼鏡光學有限公司 | 統一編號: 90468028 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 余俊毅 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
頂毅農業資材行 屏東縣屏東市新生里復興南路一段338號1樓 | 余俊毅 | 89078141 | 核准設立 - 獨資 |
萬年企業社 桃園市平鎮區廣達里民族路二段11號1樓 | 余俊毅 | 08398307 | 核准設立 - 獨資 |
大鑫社 桃園縣八德市大勇里忠勇街369號4樓 | 余俊毅 | 10645445 | 歇業 - 獨資 |
伯豐企業社 新北市樹林區佳園路2段15巷6弄9號 | 余俊毅 | 13790724 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161246) |
水韻青草舖 高雄市小港區漢民路207號1樓 | 余俊毅 | 25991339 | 歇業 - 合夥 |
聯全眼鏡行 新竹市東區復中里中央路210號一樓 | 余俊毅 | 26699163 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003638) |
御美果蔬果行 新北市三重區秀江街198號(1樓) | 余俊毅 | 31724682 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1098134771) |
產力文化傳媒股份有限公司 臺北市中正區林森南路2號6樓之2 | 余俊毅 | 52628545 | 解散 |
頂毅農業資材行 登記地址: 屏東縣屏東市新生里復興南路一段338號1樓 | 負責人: 余俊毅 | 統編: 89078141 | 核准設立 - 獨資 |
萬年企業社 登記地址: 桃園市平鎮區廣達里民族路二段11號1樓 | 負責人: 余俊毅 | 統編: 08398307 | 核准設立 - 獨資 |
大鑫社 登記地址: 桃園縣八德市大勇里忠勇街369號4樓 | 負責人: 余俊毅 | 統編: 10645445 | 歇業 - 獨資 |
伯豐企業社 登記地址: 新北市樹林區佳園路2段15巷6弄9號 | 負責人: 余俊毅 | 統編: 13790724 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128161246) |
水韻青草舖 登記地址: 高雄市小港區漢民路207號1樓 | 負責人: 余俊毅 | 統編: 25991339 | 歇業 - 合夥 |
聯全眼鏡行 登記地址: 新竹市東區復中里中央路210號一樓 | 負責人: 余俊毅 | 統編: 26699163 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100003638) |
御美果蔬果行 登記地址: 新北市三重區秀江街198號(1樓) | 負責人: 余俊毅 | 統編: 31724682 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1098134771) |
產力文化傳媒股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區林森南路2號6樓之2 | 負責人: 余俊毅 | 統編: 52628545 | 解散 |
[ 查詢所有 余俊毅 ... ]
陳美毓 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
林冬妹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
楊婉嬋 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
黃鳳英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
張珮琪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
陳聰賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
蘇李素珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
蘇玉君 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
蘇基祥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
蘇明溪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
陳光輝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
高櫻雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
顏甘霖 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
顏薇玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
吳委勵 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
陳美毓職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
林冬妹職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
楊婉嬋職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
黃鳳英職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
張珮琪職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
陳聰賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
蘇李素珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
蘇玉君職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
蘇基祥職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
蘇明溪職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
陳光輝職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
高櫻雪職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
顏甘霖職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
顏薇玲職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
吳委勵職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |