郭驊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭驊的職稱是監察人, 持有股份數是105, 公司名稱是興驊工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 興驊工業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 郭驊 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 105 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱興驊工業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名郭驊 |
所代表法人(空) |
持有股份數105 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名郭驊的職稱是監察人, 持有股份數是105, 公司名稱是興驊工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 興驊工業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 郭驊 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 105 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱興驊工業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名郭驊 |
所代表法人(空) |
持有股份數105 |
同步更新日期2024-09-05 |
朱健驊 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林水炳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
何成培 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
梁振鼓 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
孟慶安 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃志章 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
何成全 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 55 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李畸 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
朱健驊職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林水炳職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
何成培職稱: 董事長 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
梁振鼓職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
孟慶安職稱: 常務董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃志章職稱: 董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
何成全職稱: 監察人 | 持有股份數: 55 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李畸職稱: 常務董事 | 持有股份數: 105 | 所代表法人: | 興驊工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 興驊工業 ... ]
2024.06月河樂廣場(週邊)街藝演出 | (中華民國)老羚羊/Seven/阿明等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
2024.06月河樂廣場(週邊)街藝演出 | (中華民國)老羚羊/Seven/阿明等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024.06月河樂廣場(週邊)街藝演出 | (中華民國)老羚羊/Seven/阿明等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
2024.08月正興街廣場表演 | (中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
2024.08月神農街口街藝演出 | (中華民國)楊東信/林志榮/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
2024.08月正興街廣場表演 | (中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024.08月神農街口街藝演出 | (中華民國)楊東信/林志榮/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024.08月正興街廣場表演 | (中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
2024.06月河樂廣場(週邊)街藝演出(中華民國)老羚羊/Seven/阿明等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
2024.06月河樂廣場(週邊)街藝演出(中華民國)老羚羊/Seven/阿明等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024.06月河樂廣場(週邊)街藝演出(中華民國)老羚羊/Seven/阿明等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
2024.08月正興街廣場表演(中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
2024.08月神農街口街藝演出(中華民國)楊東信/林志榮/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
2024.08月正興街廣場表演(中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024.08月神農街口街藝演出(中華民國)楊東信/林志榮/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024.08月正興街廣場表演(中華民國)小螺絲/A先生....多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 郭驊 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
驊儀企業行 高雄市三民區明誠二路48之3號1樓 | 郭驊儀 | 38660327 | 核准設立 - 獨資 |
郭福交通器材有限公司 臺北市信義區信義路6段84號4樓 | 劉郭驊 | 24742518 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-03) |
陶椿涮涮鍋 高雄市鳳山區鎮南里五甲二路628號1樓 | 郭驊儀 | 10717904 | 歇業 - 獨資 |
冠綸通信企業 雲林縣斗六市林頭里成功路四一六之四六號 | 郭驊慶 | 78908795 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071295) |
展牧貿易有限公司 高雄市苓雅區二聖一路20號2樓 | 郭驊 | 84320359 | 核准設立 |
小鍋甜點咖啡店 臺中市東區大勇街28號1樓 | 郭驊瑩 | 87237740 | 核准設立 - 獨資 |
宥建企業社 基隆市中山區中平街7巷1號4樓 | 郭驊家 | 92769838 | 核准設立 - 獨資 |
驊儀企業行 登記地址: 高雄市三民區明誠二路48之3號1樓 | 負責人: 郭驊儀 | 統編: 38660327 | 核准設立 - 獨資 |
郭福交通器材有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路6段84號4樓 | 負責人: 劉郭驊 | 統編: 24742518 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-03) |
陶椿涮涮鍋 登記地址: 高雄市鳳山區鎮南里五甲二路628號1樓 | 負責人: 郭驊儀 | 統編: 10717904 | 歇業 - 獨資 |
冠綸通信企業 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里成功路四一六之四六號 | 負責人: 郭驊慶 | 統編: 78908795 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071295) |
展牧貿易有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區二聖一路20號2樓 | 負責人: 郭驊 | 統編: 84320359 | 核准設立 |
小鍋甜點咖啡店 登記地址: 臺中市東區大勇街28號1樓 | 負責人: 郭驊瑩 | 統編: 87237740 | 核准設立 - 獨資 |
宥建企業社 登記地址: 基隆市中山區中平街7巷1號4樓 | 負責人: 郭驊家 | 統編: 92769838 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭驊 ... ]
吳東進 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
伍啟豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
黃麗真 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
林坤正 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
陳國勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
莊鴻江 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
吳正寬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
林碧惠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
魏世良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
吳麗玉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
呂金剛 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
饒玲如 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
楊青蓓 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊添福 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊正彥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
吳東進職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
伍啟豪職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
黃麗真職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
林坤正職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
陳國勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
莊鴻江職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
吳正寬職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
林碧惠職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
魏世良職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
吳麗玉職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
呂金剛職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
饒玲如職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
楊青蓓職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊添福職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
楊正彥職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |