蘇天生
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇天生的職稱是常務董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是喬冠陶瓷股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 喬冠陶瓷股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 蘇天生 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1500000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱喬冠陶瓷股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名蘇天生 |
所代表法人(空) |
持有股份數1500000 |
同步更新日期2024-09-05 |
根據名稱 喬冠陶瓷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 喬冠陶瓷 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 喬冠陶瓷股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 喬冠陶瓷 ... ]
根據姓名 蘇天生 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇天生 ...) | OID: 2.16.886.119.90019.100419 | 電話: 08-8329966分機1319 | 地址: 屏東縣東港鎮中正路一段210號 | DN: o=財團法人蘇天生文教基金會附設屏東縣私立蘇天生綜合式長期照顧服務機構,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90019.100464 | 電話: 08-8329966*1319 | 地址: 屏東縣東港鎮中正路一段210號 | DN: o=財團法人蘇天生文教基金會附設屏東縣私立蘇天生居家長照機構,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.119.90019.100419 | 電話: 08-8329966分機1319 | 地址: 屏東縣東港鎮中正路一段210號 | DN: o=財團法人蘇天生文教基金會附設屏東縣私立蘇天生綜合式長期照顧服務機構,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90019.100464 | 電話: 08-8329966*1319 | 地址: 屏東縣東港鎮中正路一段210號 | DN: o=財團法人蘇天生文教基金會附設屏東縣私立蘇天生居家長照機構,l=屏東縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8328206 | 機構負責人姓名: 蘇威菘 | 機構代碼: 4S1600003 | 機構種類: 4 | 地址全址: 屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 蘇天生 ... ]
姓名 蘇天生 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 蘇天生)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華南商行 桃園縣蘆竹鄉南興村3鄰忠孝西路199號1樓 | 蘇天生 | 09750094 | 歇業 - 獨資 |
首誠印刷有限公司 高雄市苓雅區福德3路335巷39號 | 蘇天生 | 24524105 | 核准設立 |
東輝油漆行 新北市板橋區民享街116巷2弄9號1樓 | 蘇天生 | 34550329 | 歇業 - 獨資 |
多多企業社 桃園市蘆竹區蘆竹里富國路三段1458號1樓 | 蘇天生 | 34830510 | 核准設立 - 獨資 |
如意肉類號 新北市三重區光明公有零售市場攤位23號 | 蘇天生 | 36066103 | 歇業 - 獨資 |
華南商行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉南興村3鄰忠孝西路199號1樓 | 負責人: 蘇天生 | 統編: 09750094 | 歇業 - 獨資 |
首誠印刷有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區福德3路335巷39號 | 負責人: 蘇天生 | 統編: 24524105 | 核准設立 |
東輝油漆行 登記地址: 新北市板橋區民享街116巷2弄9號1樓 | 負責人: 蘇天生 | 統編: 34550329 | 歇業 - 獨資 |
多多企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區蘆竹里富國路三段1458號1樓 | 負責人: 蘇天生 | 統編: 34830510 | 核准設立 - 獨資 |
如意肉類號 登記地址: 新北市三重區光明公有零售市場攤位23號 | 負責人: 蘇天生 | 統編: 36066103 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
|