羅春月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅春月的職稱是常務董事, 持有股份數是1450, 公司名稱是王新豐塑膠股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 王新豐塑膠股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 羅春月 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1450 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱王新豐塑膠股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名羅春月 |
所代表法人(空) |
持有股份數1450 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名羅春月的職稱是常務董事, 持有股份數是1450, 公司名稱是王新豐塑膠股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 王新豐塑膠股份有限公司 |
職稱 | 常務董事 |
姓名 | 羅春月 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1450 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱王新豐塑膠股份有限公司 |
職稱常務董事 |
姓名羅春月 |
所代表法人(空) |
持有股份數1450 |
同步更新日期2024-09-05 |
王勝民 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1650 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王勝輝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王黃秋菊 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 550 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王紀月嬌 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王惠元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1650 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳月馨 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王勝民職稱: 董事 | 持有股份數: 1650 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王勝輝職稱: 董事 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王黃秋菊職稱: 監察人 | 持有股份數: 550 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王紀月嬌職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王惠元職稱: 董事長 | 持有股份數: 1650 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳月馨職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 王新豐塑膠股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王新豐塑膠 ... ]
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照C據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照B據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
羅春月 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 至祥鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 22593908 @ 董監事資料集 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照C據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照B據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
羅春月職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 至祥鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 22593908 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 羅春月 ... ]
莊介文 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
謝宏隆 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
謝茵如 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
謝冠宇 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
高銘鋒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
王憶蘭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
劉玉琳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
張明龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
黃寶貴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
周鴻慶 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
林詩倫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
吳鄭月招 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
周秀珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
周秀珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
陳汝一 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
莊介文職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
謝宏隆職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
謝茵如職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
謝冠宇職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
高銘鋒職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
王憶蘭職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
劉玉琳職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
張明龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
黃寶貴職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
周鴻慶職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
林詩倫職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
吳鄭月招職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
周秀珠職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
周秀珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
陳汝一職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |