羅春月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅春月的職稱是董事, 持有股份數是1200, 公司名稱是臺床工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 臺床工業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 羅春月 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱臺床工業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名羅春月 |
所代表法人(空) |
持有股份數1200 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名羅春月的職稱是董事, 持有股份數是1200, 公司名稱是臺床工業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 臺床工業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 羅春月 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1200 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱臺床工業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名羅春月 |
所代表法人(空) |
持有股份數1200 |
同步更新日期2024-09-05 |
王惠元 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
盧瑞熙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
葉佳昌 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王清泉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
魏滿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳新原 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王惠元職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
盧瑞熙職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
葉佳昌職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王清泉職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
魏滿職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳新原職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 臺床工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 臺床工業 ... ]
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照C據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照B據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
羅春月 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 至祥鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 22593908 @ 董監事資料集 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照C據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照B據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/29 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
吉翔護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180329 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02 25520553 | 機構負責人姓名: 羅春月 | 機構代碼: A30100002 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺北市大同區甘州街55號4、7、8樓 @ 長照ABC據點 |
羅春月職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 至祥鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 22593908 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 羅春月 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
臺床工業股份有限公司 臺南市後壁區嘉民里上茄苳203之2號 | 34634735 | 解散 |
臺床工業股份有限公司 登記地址: 臺南市後壁區嘉民里上茄苳203之2號 | 統編: 34634735 | 解散 |
張仁陽 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
龔昱愷 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
戴文慶 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
戴名翰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
戴嘉雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
李柏煌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
陳巧珣 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
顏惠哲 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏惠卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏惠憲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏妙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏瑞常 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏怡韻 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
張林桂 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
張哲源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
張仁陽職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
龔昱愷職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
戴文慶職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
戴名翰職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
戴嘉雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
李柏煌職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
陳巧珣職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
顏惠哲職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏惠卿職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏惠憲職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏妙職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏瑞常職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
顏怡韻職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
張林桂職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
張哲源職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |