賴俊龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴俊龍的職稱是監察人, 持有股份數是400000, 公司名稱是高值企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 高值企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 賴俊龍 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 400000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱高值企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名賴俊龍 |
所代表法人(空) |
持有股份數400000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名賴俊龍的職稱是監察人, 持有股份數是400000, 公司名稱是高值企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 高值企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 賴俊龍 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 400000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱高值企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名賴俊龍 |
所代表法人(空) |
持有股份數400000 |
同步更新日期2024-09-05 |
周慧君 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 高值企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賴吉祥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 高值企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳瑞騰 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 高值企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
周慧君職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 高值企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
賴吉祥職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 高值企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳瑞騰職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 高值企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 高值企業 ... ]
信賴職能治療所(居家式) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/23 | 特約迄日: 2021/07/22 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/10 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
基隆市私立信賴居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210830 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-24660003 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: 1X0300005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市信義區孝岡里深澳坑路137之40號5樓 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式)特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/23 | 特約迄日: 2021/07/22 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式)特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/10 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式)特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/07/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式)特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/10 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式)特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
基隆市私立信賴居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210830 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 02-24660003 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: 1X0300005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 基隆市信義區孝岡里深澳坑路137之40號5樓 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式)特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
信賴職能治療所(居家式)特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 02-2469-5151 | 機構負責人姓名: 賴俊龍 | 機構代碼: B50300003 | 機構種類: B5 | 地址全址: 基隆市中正區新豐街161巷102號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 賴俊龍 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
俊嘉企業社 苗栗縣三義鄉西湖村一五鄰伯公坑一九號 | 賴俊龍 | 66844240 | 歇業 - 獨資 |
柏威企業社 桃園縣桃園市寶慶里南平路496巷3號7樓 | 賴俊龍 | 13246148 | 歇業 - 獨資 |
舒美理髮廳 臺北市松山區延吉街22巷7號1樓 | 賴俊龍 | 14097693 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124108798) |
尚鴻皮業股份有限公司 臺北市大安區金山南路2段138號15樓之1 | 賴俊龍 | 23277339 | 核准設立 |
魚之家魚骨養身湯 臺南市仁德區一甲里中清路212號4樓 | 賴俊龍 | 40881607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040932658) |
果亞烘焙坊 新北市新莊區中平路292巷1弄3號 | 賴俊龍 | 42255877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055239477) |
仨窠飲料店 臺南市南區新昌里國華街1段46號 | 賴俊龍 | 47822506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060023437) |
新氣科技有限公司 桃園市桃園區中山北路88之3號4樓 | 賴俊龍 | 53268408 | 核准設立 |
俊嘉企業社 登記地址: 苗栗縣三義鄉西湖村一五鄰伯公坑一九號 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 66844240 | 歇業 - 獨資 |
柏威企業社 登記地址: 桃園縣桃園市寶慶里南平路496巷3號7樓 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 13246148 | 歇業 - 獨資 |
舒美理髮廳 登記地址: 臺北市松山區延吉街22巷7號1樓 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 14097693 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124108798) |
尚鴻皮業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區金山南路2段138號15樓之1 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 23277339 | 核准設立 |
魚之家魚骨養身湯 登記地址: 臺南市仁德區一甲里中清路212號4樓 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 40881607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040932658) |
果亞烘焙坊 登記地址: 新北市新莊區中平路292巷1弄3號 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 42255877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055239477) |
仨窠飲料店 登記地址: 臺南市南區新昌里國華街1段46號 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 47822506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060023437) |
新氣科技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中山北路88之3號4樓 | 負責人: 賴俊龍 | 統編: 53268408 | 核准設立 |
[ 查詢所有 賴俊龍 ... ]
陳明欽 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
林秀卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
郭文松 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
胡月好 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
謝偉敦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
卓統揚 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
劉慧玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家輝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家弘 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林于傑 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
陳明欽職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
林秀卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
郭文松職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
胡月好職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
謝偉敦職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
卓統揚職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
劉慧玲職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家輝職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林家弘職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林于傑職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |