劉俊卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉俊卿的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是蒂美實業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 蒂美實業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉俊卿 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱蒂美實業有限公司 |
職稱董事 |
姓名劉俊卿 |
所代表法人(空) |
持有股份數200000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名劉俊卿的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是蒂美實業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 蒂美實業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉俊卿 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱蒂美實業有限公司 |
職稱董事 |
姓名劉俊卿 |
所代表法人(空) |
持有股份數200000 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 蒂美實業 資料。
[ 搜尋所有 蒂美實業 ... ]
篳路・藍縷 2024 臺灣藍染意象創作展 | (中華民國)劉俊卿、謝國鵬 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
篳路・藍縷 2024 臺灣藍染意象創作展 | (中華民國)劉俊卿、謝國鵬 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
植染印象─在地植物染技藝推廣課程 | (中華民國)劉俊卿 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: 課程費用含材料不含餐,課程開始後請假不予退費。 匯款帳號 玉山銀行 頭份分行 戶名:苗栗縣藝耆協會 帳號:1285-940-111881 @ 藝文活動-所有類別 |
植染印象─在地植物染技藝推廣課程 | (中華民國)劉俊卿 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/25 @ 文化部研習課程 |
葫蘆墩文化中心113年度第1期研習活動(12班,472小時) | (中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 講座資訊 |
葫蘆墩文化中心113年度第1期研習活動(12班,472小時) | (中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 藝文活動-所有類別 |
113年度纖維學院春季研習 | (中華民國)劉千韶、張可宸、劉俊卿、楊雅玲、施寳容、徐暋盛、黃蘭葉、呂錦霞、楊雅雪 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/06/11 | 折扣資訊: 依臺中市政府文化局線上報名繳費系統顯示為主 @ 藝文活動-所有類別 |
113年度纖維學院春季研習 | (中華民國)劉千韶、張可宸、劉俊卿、楊雅玲、施寳容、徐暋盛、黃蘭葉、呂錦霞、楊雅雪 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/06/11 @ 文化部研習課程 |
篳路・藍縷 2024 臺灣藍染意象創作展(中華民國)劉俊卿、謝國鵬 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
篳路・藍縷 2024 臺灣藍染意象創作展(中華民國)劉俊卿、謝國鵬 | 活動起始日期: 2024/02/06 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
植染印象─在地植物染技藝推廣課程(中華民國)劉俊卿 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: 課程費用含材料不含餐,課程開始後請假不予退費。 匯款帳號 玉山銀行 頭份分行 戶名:苗栗縣藝耆協會 帳號:1285-940-111881 @ 藝文活動-所有類別 |
植染印象─在地植物染技藝推廣課程(中華民國)劉俊卿 | 活動起始日期: 2024/07/11 | 活動結束日期: 2024/07/25 @ 文化部研習課程 |
葫蘆墩文化中心113年度第1期研習活動(12班,472小時)(中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 講座資訊 |
葫蘆墩文化中心113年度第1期研習活動(12班,472小時)(中華民國)林俞君、柳岳森、劉俊卿、陳如萍、王冰瑞、施寳容、劉千韶、張自強 | 活動起始日期: 2024/01/04 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: 依課程收費 @ 藝文活動-所有類別 |
113年度纖維學院春季研習(中華民國)劉千韶、張可宸、劉俊卿、楊雅玲、施寳容、徐暋盛、黃蘭葉、呂錦霞、楊雅雪 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/06/11 | 折扣資訊: 依臺中市政府文化局線上報名繳費系統顯示為主 @ 藝文活動-所有類別 |
113年度纖維學院春季研習(中華民國)劉千韶、張可宸、劉俊卿、楊雅玲、施寳容、徐暋盛、黃蘭葉、呂錦霞、楊雅雪 | 活動起始日期: 2024/03/17 | 活動結束日期: 2024/06/11 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 劉俊卿 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
怡乾體育用品社 臺北市大安區敦化南路345號1樓 | 劉俊卿 | 09476688 | 歇業 - 獨資 |
台鉅永包裝材料企業社 南投縣草屯鎮新庄里芬草路2段243號一樓 | 劉俊卿 | 14601166 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110003956) |
安染工坊 臺中市北區賴厝里太原路二段227號2樓之2 | 劉俊卿 | 45854636 | 核准設立 - 獨資 |
佳宏企業社 臺中市大肚區蔗廍里遊園路二段74巷3弄20號1樓 | 劉俊卿 | 72317647 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060877804) |
信益工業原料行 高雄市鳳山區文德里文龍路59號2樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 劉俊卿 | 80950191 | 歇業 - 獨資 |
永茂醬園 高雄市楠梓區後昌路325巷37號 | 劉俊卿 | 83617234 | 核准設立 - 獨資 |
怡乾體育用品社 登記地址: 臺北市大安區敦化南路345號1樓 | 負責人: 劉俊卿 | 統編: 09476688 | 歇業 - 獨資 |
台鉅永包裝材料企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮新庄里芬草路2段243號一樓 | 負責人: 劉俊卿 | 統編: 14601166 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110003956) |
安染工坊 登記地址: 臺中市北區賴厝里太原路二段227號2樓之2 | 負責人: 劉俊卿 | 統編: 45854636 | 核准設立 - 獨資 |
佳宏企業社 登記地址: 臺中市大肚區蔗廍里遊園路二段74巷3弄20號1樓 | 負責人: 劉俊卿 | 統編: 72317647 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060877804) |
信益工業原料行 登記地址: 高雄市鳳山區文德里文龍路59號2樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 劉俊卿 | 統編: 80950191 | 歇業 - 獨資 |
永茂醬園 登記地址: 高雄市楠梓區後昌路325巷37號 | 負責人: 劉俊卿 | 統編: 83617234 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉俊卿 ... ]
魏雅庵 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
游禮結 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
黃平揚 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
謝修平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
藍仰民 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
林宏年 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
潘義雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
吳坤榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林宏穎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林重文 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
楊旭輝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林子傑 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
張珮琪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
陳聰賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
沈祐賢 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
魏雅庵職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
游禮結職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
黃平揚職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
謝修平職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
藍仰民職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
林宏年職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
潘義雄職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
吳坤榮職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林宏穎職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林重文職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
楊旭輝職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
林子傑職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
張珮琪職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
陳聰賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
沈祐賢職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |