楊瑞香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊瑞香的職稱是監察人, 持有股份數是5, 公司名稱是獅豐貨運股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 獅豐貨運股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 楊瑞香 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 5 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱獅豐貨運股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名楊瑞香 |
所代表法人(空) |
持有股份數5 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名楊瑞香的職稱是監察人, 持有股份數是5, 公司名稱是獅豐貨運股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 獅豐貨運股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 楊瑞香 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 5 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱獅豐貨運股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名楊瑞香 |
所代表法人(空) |
持有股份數5 |
同步更新日期2024-09-05 |
古鎮乾 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
彭燕廷 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古育偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李陳嫡 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古堯偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古建偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古鎮乾職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
彭燕廷職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古育偉職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李陳嫡職稱: 董事 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古堯偉職稱: 董事 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
古建偉職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 獅豐貨運股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 獅豐貨運 ... ]
朝山木業股份有限公司 | 主要產品: 140木竹製品、321非金屬家具 | 統一編號: 47213932 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區朝山里中華路五段500號 @ 登記工廠名錄 |
朝山木業股份有限公司 | 負責人: 楊瑞香 | 工廠地址: 新竹市香山區朝山里中華路五段500號 | 產業類別: 32家具製造業,14木竹製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
亞力外勞仲介有限公司高雄分公司 | 電話: 07-3436392 | 許可證起始日: 20011122 | 許可證終止日: 20031121 | 負責人姓名: 楊瑞香 | 機構地址: 高雄市左營區崇德路8巷1號14樓 | 終止營業日期: 20020114 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
北屯區舊社公園街頭藝人表演#7月份 | (中華民國)林秀霞、楊瑞香 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
北屯區舊社公園街頭藝人表演#7月份 | (中華民國)林秀霞、楊瑞香 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
北屯區舊社公園街頭藝人表演#7月份 | (中華民國)林秀霞、楊瑞香 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
楊瑞香 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢高投資股份有限公司 | 統一編號: 12940289 @ 董監事資料集 |
楊瑞香 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 318 | 所代表法人: | 朝山木業股份有限公司 | 統一編號: 47213932 @ 董監事資料集 |
朝山木業股份有限公司主要產品: 140木竹製品、321非金屬家具 | 統一編號: 47213932 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區朝山里中華路五段500號 @ 登記工廠名錄 |
朝山木業股份有限公司負責人: 楊瑞香 | 工廠地址: 新竹市香山區朝山里中華路五段500號 | 產業類別: 32家具製造業,14木竹製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
亞力外勞仲介有限公司高雄分公司電話: 07-3436392 | 許可證起始日: 20011122 | 許可證終止日: 20031121 | 負責人姓名: 楊瑞香 | 機構地址: 高雄市左營區崇德路8巷1號14樓 | 終止營業日期: 20020114 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
北屯區舊社公園街頭藝人表演#7月份(中華民國)林秀霞、楊瑞香 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
北屯區舊社公園街頭藝人表演#7月份(中華民國)林秀霞、楊瑞香 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
北屯區舊社公園街頭藝人表演#7月份(中華民國)林秀霞、楊瑞香 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
楊瑞香職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢高投資股份有限公司 | 統一編號: 12940289 @ 董監事資料集 |
楊瑞香職稱: 董事長 | 持有股份數: 318 | 所代表法人: | 朝山木業股份有限公司 | 統一編號: 47213932 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊瑞香 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
朝山木業股份有限公司 新竹市朝山里9鄰中華路五段500號 | 楊瑞香 | 47213932 | 核准設立 |
瑞安商店 桃園縣中壢市五權里民族路82號 | 楊瑞香 | 44955622 | 歇業 - 獨資 |
瑞中貿易有限公司 臺北市內湖區新湖一路91、93、95號 | 楊瑞香 | 54184390 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-20) |
西泉文具行 臺北市大安區安和路69之1號 | 林楊瑞香 | 09413571 | 撤銷 - 獨資 |
漢高投資股份有限公司 臺北市文山區新光路1段118巷2號4樓 | 楊瑞香 | 12940289 | 核准設立 |
新陶饍小吃店 臺北市信義區吳興街220巷21號 | 楊瑞香 | 48984227 | 核准設立 - 獨資 |
亞力國際商業有限公司高雄分公司 高雄市左營區菜公里崇德路八巷一號十四樓 | 楊瑞香 | 70744497 | 廢止 |
世久包裝企業社 臺北市中正區金山南路1段73巷2號2樓 | 楊瑞香 | 73898609 | 廢止 - 獨資 |
朝山木業股份有限公司 登記地址: 新竹市朝山里9鄰中華路五段500號 | 負責人: 楊瑞香 | 統編: 47213932 | 核准設立 |
瑞安商店 登記地址: 桃園縣中壢市五權里民族路82號 | 負責人: 楊瑞香 | 統編: 44955622 | 歇業 - 獨資 |
瑞中貿易有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新湖一路91、93、95號 | 負責人: 楊瑞香 | 統編: 54184390 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-20) |
西泉文具行 登記地址: 臺北市大安區安和路69之1號 | 負責人: 林楊瑞香 | 統編: 09413571 | 撤銷 - 獨資 |
漢高投資股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區新光路1段118巷2號4樓 | 負責人: 楊瑞香 | 統編: 12940289 | 核准設立 |
新陶饍小吃店 登記地址: 臺北市信義區吳興街220巷21號 | 負責人: 楊瑞香 | 統編: 48984227 | 核准設立 - 獨資 |
亞力國際商業有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市左營區菜公里崇德路八巷一號十四樓 | 負責人: 楊瑞香 | 統編: 70744497 | 廢止 |
世久包裝企業社 登記地址: 臺北市中正區金山南路1段73巷2號2樓 | 負責人: 楊瑞香 | 統編: 73898609 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊瑞香 ... ]
彭安國 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
魏莉英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
吳尚賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
梅峻山 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
吳妍箴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
李日智 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
向家幸 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
黃徐愛卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
李俊賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
高黃金鳳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
高進勇 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
高進龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
高進益 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
陳帝維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
張添祥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
彭安國職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
魏莉英職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
吳尚賢職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
梅峻山職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
吳妍箴職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
李日智職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
向家幸職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
黃徐愛卿職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
李俊賢職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
高黃金鳳職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
高進勇職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
高進龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
高進益職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
陳帝維職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
張添祥職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |