邱淑惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱淑惠的職稱是董事, 持有股份數是150000, 公司名稱是克原企業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 克原企業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 邱淑惠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱克原企業有限公司 |
職稱董事 |
姓名邱淑惠 |
所代表法人(空) |
持有股份數150000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名邱淑惠的職稱是董事, 持有股份數是150000, 公司名稱是克原企業有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 克原企業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 邱淑惠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 150000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱克原企業有限公司 |
職稱董事 |
姓名邱淑惠 |
所代表法人(空) |
持有股份數150000 |
同步更新日期2024-09-05 |
邱金地 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
邱憲道 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林純平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李漢平 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
邱金地職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
邱憲道職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
林純平職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李漢平職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 克原企業有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 克原企業 ... ]
彰化縣美術學會會員聯展《迎春》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《納福》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《農家樂》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《迎春》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
彰化縣美術學會會員聯展《納福》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
彰化縣美術學會會員聯展《農家樂》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
彰化縣美術學會會員聯展《平安》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《前進》 | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《迎春》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《納福》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《農家樂》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《迎春》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
彰化縣美術學會會員聯展《納福》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
彰化縣美術學會會員聯展《農家樂》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
彰化縣美術學會會員聯展《平安》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
彰化縣美術學會會員聯展《前進》(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 邱淑惠 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
惠淑行 高雄市仁武區仁義巷23之4號 | 邱淑惠 | 82754580 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960084200) |
惠瑜實業有限公司 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 邱淑惠 | 12387675 | 核准設立 |
惠濬實業有限公司 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 邱淑惠 | 23736691 | 核准設立 |
金元企業社 新北市中和區中山路2段205號1樓 | 邱淑惠 | 09605542 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045230689) |
天下第一味飲食店 桃園縣桃園市中和里中正路332號1樓 | 邱淑惠 | 09746584 | 歇業 - 獨資 |
元祥資訊有限公司 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里八街93號1樓 | 邱淑惠 | 12797278 | 核准設立 |
長生禮儀企業 苗栗縣頭份市興隆里7鄰興埔街250號 | 邱淑惠 | 13340811 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1021003123) |
喬泰食品行 高雄市小港區鳳林路171號 | 邱淑惠 | 13913893 | 歇業 - 獨資 |
惠淑行 登記地址: 高雄市仁武區仁義巷23之4號 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 82754580 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960084200) |
惠瑜實業有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 12387675 | 核准設立 |
惠濬實業有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路5段609巷8號8樓之4 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 23736691 | 核准設立 |
金元企業社 登記地址: 新北市中和區中山路2段205號1樓 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 09605542 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045230689) |
天下第一味飲食店 登記地址: 桃園縣桃園市中和里中正路332號1樓 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 09746584 | 歇業 - 獨資 |
元祥資訊有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里八街93號1樓 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 12797278 | 核准設立 |
長生禮儀企業 登記地址: 苗栗縣頭份市興隆里7鄰興埔街250號 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 13340811 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1021003123) |
喬泰食品行 登記地址: 高雄市小港區鳳林路171號 | 負責人: 邱淑惠 | 統編: 13913893 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 邱淑惠 ... ]
嚴興鳳 Heng-Foong Ye | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
Jerome Estampe | 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
張正 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1150000 | 所代表法人: | 恆兆文化有限公司 | 統一編號: 16783697 |
姚隆宇 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 酉城企業有限公司 | 統一編號: 16786006 |
林佳亮 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 碧雲山生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16791985 |
蘇志明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 帝宇資訊管理顧問有限公司 | 統一編號: 16795526 |
楊元英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 僑美開發股份有限公司 | 統一編號: 16795758 |
柯博恩 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
饒敏容 | 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
柯予涵 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
陳俊男 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美地資產管理股份有限公司 | 統一編號: 16801219 |
陳彥儒 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 美地資產管理股份有限公司 | 統一編號: 16801219 |
林瑜蘭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 旭宏寶石飾品有限公司 | 統一編號: 16801689 |
郭育振 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 力顯鋼鐵有限公司 | 統一編號: 16809232 |
張智惠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 宏茂公寓大廈管理維護有限公司 | 統一編號: 16814024 |
嚴興鳳 Heng-Foong Ye職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
Jerome Estampe職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
張正職稱: 董事 | 持有股份數: 1150000 | 所代表法人: | 恆兆文化有限公司 | 統一編號: 16783697 |
姚隆宇職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 酉城企業有限公司 | 統一編號: 16786006 |
林佳亮職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 碧雲山生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16791985 |
蘇志明職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 帝宇資訊管理顧問有限公司 | 統一編號: 16795526 |
楊元英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 僑美開發股份有限公司 | 統一編號: 16795758 |
柯博恩職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
饒敏容職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
柯予涵職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
陳俊男職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美地資產管理股份有限公司 | 統一編號: 16801219 |
陳彥儒職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 美地資產管理股份有限公司 | 統一編號: 16801219 |
林瑜蘭職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 旭宏寶石飾品有限公司 | 統一編號: 16801689 |
郭育振職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 力顯鋼鐵有限公司 | 統一編號: 16809232 |
張智惠職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 宏茂公寓大廈管理維護有限公司 | 統一編號: 16814024 |