張文英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張文英的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是榮臺針織股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 榮臺針織股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張文英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱榮臺針織股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名張文英 |
所代表法人(空) |
持有股份數300000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名張文英的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是榮臺針織股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 榮臺針織股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張文英 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱榮臺針織股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名張文英 |
所代表法人(空) |
持有股份數300000 |
同步更新日期2024-09-05 |
張菊英 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
彭武凌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張乾坤 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張秀容 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張羅大妹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖東景 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張菊英職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
彭武凌職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張乾坤職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張秀容職稱: 常務董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張羅大妹職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
廖東景職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 榮臺針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 榮臺針織 ... ]
2024年6月【雲林故事館-故事饗宴】(共15場) | (中華民國)雲林故事館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
2024年6月【雲林故事館-故事饗宴】(共15場) | (中華民國)雲林故事館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
莿桐保甲事務所 | 1 | 歷史沿革: 日本統治初期,為了有效控制地方社會,參考了清代的保甲制度,於明治31年(1898)起施行「保甲條例」,規定10 戶為1 甲,10 甲為1 保,甲設有「甲長」,保設有「保正」,做為警察的輔助機關,協助警... @ 文資局歷史建築 |
興嘉國小綜合體育館 | 場館實際管理人電話: 05-2860885#116 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 嘉義市西區重慶路51號 @ 全國運動場館資訊 |
張文英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 張同股份有限公司 | 統一編號: 55958759 @ 董監事資料集 |
張文英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 建中貿易有限公司 | 統一編號: 03280906 @ 董監事資料集 |
李張文英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 欣鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 13155343 @ 董監事資料集 |
張文英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 磐鈦科技股份有限公司 | 統一編號: 80273832 @ 董監事資料集 |
2024年6月【雲林故事館-故事饗宴】(共15場)(中華民國)雲林故事館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
2024年6月【雲林故事館-故事饗宴】(共15場)(中華民國)雲林故事館 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
莿桐保甲事務所1 | 歷史沿革: 日本統治初期,為了有效控制地方社會,參考了清代的保甲制度,於明治31年(1898)起施行「保甲條例」,規定10 戶為1 甲,10 甲為1 保,甲設有「甲長」,保設有「保正」,做為警察的輔助機關,協助警... @ 文資局歷史建築 |
興嘉國小綜合體育館場館實際管理人電話: 05-2860885#116 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 嘉義市西區重慶路51號 @ 全國運動場館資訊 |
張文英職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 張同股份有限公司 | 統一編號: 55958759 @ 董監事資料集 |
張文英職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 建中貿易有限公司 | 統一編號: 03280906 @ 董監事資料集 |
李張文英職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 欣鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 13155343 @ 董監事資料集 |
張文英職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 磐鈦科技股份有限公司 | 統一編號: 80273832 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張文英 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
會文食品行 臺北市松山區南京東路5段123巷1之8號 | 張文英 | 01533911 | 歇業 - 獨資 |
南菲攝影社 新北市永和區中正路629號1樓 | 張文英 | 34626398 | 廢止 - 獨資 |
山姆叔叔繪本咖啡館 新北市新店區大豐路78號(1樓)、80號(1樓) | 張文英 | 37893426 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088124938) |
大嘉飾品材料行 高雄市鹽埕區新樂里鹽埕街2號1樓 | 張文英 | 06822587 | 歇業 - 獨資 |
堡園美而美早餐店 新北市新莊區民安西路468之1號 | 張文英 | 17628688 | 核准設立 - 獨資 |
月之軒食品行 高雄市三民區延吉街33號 | 張文英 | 19553620 | 歇業 - 獨資 |
正才工程企業行 高雄市左營區福山里重愛路65號18樓之3 | 張文英 | 20202291 | 歇業 - 獨資 |
翔姿美容坊 高雄市楠梓區裕昌里後昌街1233號1、2、3樓 | 張文英 | 20455921 | 歇業 - 獨資 |
會文食品行 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段123巷1之8號 | 負責人: 張文英 | 統編: 01533911 | 歇業 - 獨資 |
南菲攝影社 登記地址: 新北市永和區中正路629號1樓 | 負責人: 張文英 | 統編: 34626398 | 廢止 - 獨資 |
山姆叔叔繪本咖啡館 登記地址: 新北市新店區大豐路78號(1樓)、80號(1樓) | 負責人: 張文英 | 統編: 37893426 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088124938) |
大嘉飾品材料行 登記地址: 高雄市鹽埕區新樂里鹽埕街2號1樓 | 負責人: 張文英 | 統編: 06822587 | 歇業 - 獨資 |
堡園美而美早餐店 登記地址: 新北市新莊區民安西路468之1號 | 負責人: 張文英 | 統編: 17628688 | 核准設立 - 獨資 |
月之軒食品行 登記地址: 高雄市三民區延吉街33號 | 負責人: 張文英 | 統編: 19553620 | 歇業 - 獨資 |
正才工程企業行 登記地址: 高雄市左營區福山里重愛路65號18樓之3 | 負責人: 張文英 | 統編: 20202291 | 歇業 - 獨資 |
翔姿美容坊 登記地址: 高雄市楠梓區裕昌里後昌街1233號1、2、3樓 | 負責人: 張文英 | 統編: 20455921 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張文英 ... ]
黃威智 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
江丕桂 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
陳香年 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
謝日揚 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
林永賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
張永福 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
陳聖哲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
黃志吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
趙淑玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
張庭豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
張吳發 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
高櫻雪 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
許朝閔 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
林丘谷 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
黃成燈 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
黃威智職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
江丕桂職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
陳香年職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
謝日揚職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
林永賢職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
張永福職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
陳聖哲職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
黃志吉職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
趙淑玲職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
張庭豪職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
張吳發職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
高櫻雪職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
許朝閔職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
林丘谷職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
黃成燈職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |