吳如森
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名吳如森的公司名稱是家豐股份有限公司, 到職日期是1020515, 統一編號是14079288.
統一編號 | 14079288 |
公司名稱 | 家豐股份有限公司 |
經理人姓名 | 吳如森 |
到職日期 | 1020515 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號14079288 |
公司名稱家豐股份有限公司 |
經理人姓名吳如森 |
到職日期1020515 |
同步更新日期2024-09-05 |
經理人姓名吳如森的公司名稱是家豐股份有限公司, 到職日期是1020515, 統一編號是14079288.
統一編號 | 14079288 |
公司名稱 | 家豐股份有限公司 |
經理人姓名 | 吳如森 |
到職日期 | 1020515 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號14079288 |
公司名稱家豐股份有限公司 |
經理人姓名吳如森 |
到職日期1020515 |
同步更新日期2024-09-05 |
吳如森 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳義春 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳智春 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳如洋 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳如宇 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳信春 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳如森職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳義春職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳智春職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳如洋職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳如宇職稱: 董事 | 持有股份數: 1400 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
吳信春職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 |
[ 搜尋所有相關: 吳如森 @ 董監事資料集 ]
家豐股份有限公司 | 統一編號: 14079288 | 電話號碼: 02-25927280 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 |
家豐股份有限公司統一編號: 14079288 | 電話號碼: 02-25927280 | 臺北市中山區民族東路2號6樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 吳如森 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 14079288 資料。
[ 搜尋所有 14079288 ... ]
豐原漆藝館 | 開放時間: 09:00~17:00(星期一及國定假日休館) | | 電話: 886-4-25130177 | 地址: 臺中市420豐原區水源路1-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
豐原漆藝館 | 電話: (04)25130177 | 門票/收費: 免費 | 地址: 水源路1-1號 | 豐原區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
臺南國際攝影節焦點攝影家「豐饒的優雅-張武俊」特展《我的攝影養成是原地攀登,自己唸經、自己修行、打造自己的廟》 | (中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
臺南國際攝影節焦點攝影家「豐饒的優雅-張武俊」特展《我的攝影養成是原地攀登,自己唸經、自己修行、打造自己的廟》 | (中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
藝境無界-書法ヽ陶藝ヽ粉彩ヽ水彩複合藝術家聯展 | (中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝境無界-書法ヽ陶藝ヽ粉彩ヽ水彩複合藝術家聯展 | (中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺中市藝術亮點-《釉彩燒》 謝志豐陶藝創作個展 | (中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺中市藝術亮點-《釉彩燒》 謝志豐陶藝創作個展 | (中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
豐原漆藝館開放時間: 09:00~17:00(星期一及國定假日休館) | | 電話: 886-4-25130177 | 地址: 臺中市420豐原區水源路1-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
豐原漆藝館電話: (04)25130177 | 門票/收費: 免費 | 地址: 水源路1-1號 | 豐原區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
臺南國際攝影節焦點攝影家「豐饒的優雅-張武俊」特展《我的攝影養成是原地攀登,自己唸經、自己修行、打造自己的廟》(中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
臺南國際攝影節焦點攝影家「豐饒的優雅-張武俊」特展《我的攝影養成是原地攀登,自己唸經、自己修行、打造自己的廟》(中華民國)張武俊/ 黃建亮/ 陳伯義 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
藝境無界-書法ヽ陶藝ヽ粉彩ヽ水彩複合藝術家聯展(中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝境無界-書法ヽ陶藝ヽ粉彩ヽ水彩複合藝術家聯展(中華民國)陳綠文;(中華民國)黃傳恩;(中華民國)謝愷宸;(中華民國)江漢清;(中華民國)吳興昌;(中華民國)黃家豐;(中華民國)謝依靜;(中華民國)郭庭妤 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺中市藝術亮點-《釉彩燒》 謝志豐陶藝創作個展(中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺中市藝術亮點-《釉彩燒》 謝志豐陶藝創作個展(中華民國)謝志豐 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 家豐 ... ]
吳如森 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 班尼頓一級方程式股份有限公司 | 統一編號: 16145376 @ 董監事資料集 |
吳如森 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 恆利能源股份有限公司 | 恆利嘉能源股份有限公司 | 統一編號: 42851426 @ 董監事資料集 |
吳如森 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11200000 | 所代表法人: 恆利能源股份有限公司 | 恆信能源有限公司 | 統一編號: 50790556 @ 董監事資料集 |
吳如森 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 恆利信能源股份有限公司 | 恆德能源有限公司 | 統一編號: 50790577 @ 董監事資料集 |
吳如森 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 恆利能源股份有限公司 | 恆順能源有限公司 | 統一編號: 50790583 @ 董監事資料集 |
吳如森 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 恆利信能源股份有限公司 | 恆成能源股份有限公司 | 統一編號: 50790599 @ 董監事資料集 |
吳如森 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 恆利信能源股份有限公司 | 恆正能源股份有限公司 | 統一編號: 50790606 @ 董監事資料集 |
吳如森職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 班尼頓一級方程式股份有限公司 | 統一編號: 16145376 @ 董監事資料集 |
吳如森職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 恆利能源股份有限公司 | 恆利嘉能源股份有限公司 | 統一編號: 42851426 @ 董監事資料集 |
吳如森職稱: 董事 | 持有股份數: 11200000 | 所代表法人: 恆利能源股份有限公司 | 恆信能源有限公司 | 統一編號: 50790556 @ 董監事資料集 |
吳如森職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 恆利信能源股份有限公司 | 恆德能源有限公司 | 統一編號: 50790577 @ 董監事資料集 |
吳如森職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 恆利能源股份有限公司 | 恆順能源有限公司 | 統一編號: 50790583 @ 董監事資料集 |
吳如森職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 恆利信能源股份有限公司 | 恆成能源股份有限公司 | 統一編號: 50790599 @ 董監事資料集 |
吳如森職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 恆利信能源股份有限公司 | 恆正能源股份有限公司 | 統一編號: 50790606 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳如森 ... ]
家豐五金建材行 | 地址: 桃園市龍潭區中豐路高平段341號 | 電話: 03-471-7704 |
家豐商行 | 地址: 苗栗縣大湖鄉興隆段35之6號 | 電話: 037-990-585 |
家豐商行 | 地址: 苗栗縣大湖鄉東興村興榮段35之6地號 | 電話: 037-995-566 |
黃家豐 | 地址: 高雄市橋頭區橋南路 | 電話: 07-611-1660 |
家豐速食店 | 地址: 高雄市橋頭區成功南路47號之1 | 電話: 07-611-5533 |
7-ELEVEN家豐門市 | 地址: 新北市板橋區中山路二段141號 | 電話: 02-2959-1020 |
家豐診所 | 地址: 新北市新莊區中正路377巷5號1至2樓及地下1樓 | 電話: 02-2206-2239 |
家豐股份有限公司 | 地址: 台北市中山區民族東路2號6樓 | 電話: 02-2591-5126 |
家豐股份有限公司 | 地址: 台北市中山區民族東路2號6樓 | 電話: 02-2592-7280 |
家豐企業社 | 地址: 彰化縣鹿港鎮頭南里頭庄巷226號 | 電話: 04-771-4940 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
家豐屠宰場 桃園市大園區田心里華興路1段271巷180弄15號 | 鄭建豐 | 09883685 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099011568) |
家豐通訊 新竹市東區新興里南大路439號一樓 | 陳家豐 | 85227823 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000503) |
家豐企業社 臺中市大里區仁化里仁愛路160巷111號1樓 | 賴家豐 | 09241326 | 核准設立 - 獨資 |
家豐農產行 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路2段310號1樓 | 謝家豐 | 26930901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090823830) |
林家豐企業社 臺南市北區華興里南園街101巷34弄47號1樓 | 林家豐 | 47949883 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061122329) |
家豐速食店 高雄市橋頭區仕隆里成功南路47號一樓 | 何家豐 | 76988195 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11160996200) |
愛水家豐企業社 彰化縣彰化市五權里金馬路3段167巷12號1樓 | 張家豐 | 82586803 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080822339) |
家豐不動產有限公司 新北市新莊區富國路7號(1樓) | 賴家豐 | 95476758 | 核准設立 |
家豐屠宰場 登記地址: 桃園市大園區田心里華興路1段271巷180弄15號 | 負責人: 鄭建豐 | 統編: 09883685 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099011568) |
家豐通訊 登記地址: 新竹市東區新興里南大路439號一樓 | 負責人: 陳家豐 | 統編: 85227823 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000503) |
家豐企業社 登記地址: 臺中市大里區仁化里仁愛路160巷111號1樓 | 負責人: 賴家豐 | 統編: 09241326 | 核准設立 - 獨資 |
家豐農產行 登記地址: 彰化縣二林鎮頂厝里二溪路2段310號1樓 | 負責人: 謝家豐 | 統編: 26930901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090823830) |
林家豐企業社 登記地址: 臺南市北區華興里南園街101巷34弄47號1樓 | 負責人: 林家豐 | 統編: 47949883 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061122329) |
家豐速食店 登記地址: 高雄市橋頭區仕隆里成功南路47號一樓 | 負責人: 何家豐 | 統編: 76988195 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11160996200) |
愛水家豐企業社 登記地址: 彰化縣彰化市五權里金馬路3段167巷12號1樓 | 負責人: 張家豐 | 統編: 82586803 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080822339) |
家豐不動產有限公司 登記地址: 新北市新莊區富國路7號(1樓) | 負責人: 賴家豐 | 統編: 95476758 | 核准設立 |
[ 查詢所有 家豐 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
恆利嘉能源股份有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 42851426 | 核准設立 |
恆信能源有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 50790556 | 核准設立 |
恆德能源有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 50790577 | 核准設立 |
恆順能源有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 50790583 | 核准設立 |
恆成能源股份有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 50790599 | 核准設立 |
恆正能源股份有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 50790606 | 核准設立 |
恆安能源股份有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 50790697 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-23) |
恆升能源有限公司 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 吳如森 | 50792301 | 核准設立 |
恆利嘉能源股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 42851426 | 核准設立 |
恆信能源有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 50790556 | 核准設立 |
恆德能源有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 50790577 | 核准設立 |
恆順能源有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 50790583 | 核准設立 |
恆成能源股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 50790599 | 核准設立 |
恆正能源股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 50790606 | 核准設立 |
恆安能源股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 50790697 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-23) |
恆升能源有限公司 登記地址: 臺北市士林區德行西路37號6樓 | 負責人: 吳如森 | 統編: 50792301 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳如森 ... ]
徐民雄 | 公司名稱: 贑暉電機工業有限公司 | 到職日期: 0741129 | 統一編號: 01192060 |
韓穆德 | 公司名稱: 韓帝貿易有限公司 | 到職日期: 0850430 | 統一編號: 01192081 |
蕭財源 | 公司名稱: 新樂園餐廳有限公司 | 到職日期: 0771230 | 統一編號: 01192499 |
白肇慶 | 公司名稱: 聿泰企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01192596 |
張定雄 | 公司名稱: 友中貿易有限公司 | 到職日期: 0760410 | 統一編號: 01193119 |
馮永村 | 公司名稱: 陛士國際股份有限公司 | 到職日期: 0741118 | 統一編號: 01193315 |
馮永明 | 公司名稱: 陛士國際股份有限公司 | 到職日期: 0760423 | 統一編號: 01193315 |
黃徐毅莉 | 公司名稱: 銘鈺堂實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01193687 |
林錦秀 | 公司名稱: 滿進祥珊瑚開發股份有限公司 | 到職日期: 0741127 | 統一編號: 01194243 |
梁世奇 | 公司名稱: 千比實業有限公司 | 到職日期: 0741210 | 統一編號: 01194341 |
蔡豐名 | 公司名稱: 中國俊毅有限公司 | 到職日期: 0780517 | 統一編號: 01194623 |
蘇世明 | 公司名稱: 中通紅泥股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01194834 |
譚學知 | 公司名稱: 怡昶有限公司 | 到職日期: 0750528 | 統一編號: 01194975 |
陳淑容 | 公司名稱: 天榮紙行有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01355303 |
陳味 | 公司名稱: 天榮紙行有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01355303 |
徐民雄公司名稱: 贑暉電機工業有限公司 | 到職日期: 0741129 | 統一編號: 01192060 |
韓穆德公司名稱: 韓帝貿易有限公司 | 到職日期: 0850430 | 統一編號: 01192081 |
蕭財源公司名稱: 新樂園餐廳有限公司 | 到職日期: 0771230 | 統一編號: 01192499 |
白肇慶公司名稱: 聿泰企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01192596 |
張定雄公司名稱: 友中貿易有限公司 | 到職日期: 0760410 | 統一編號: 01193119 |
馮永村公司名稱: 陛士國際股份有限公司 | 到職日期: 0741118 | 統一編號: 01193315 |
馮永明公司名稱: 陛士國際股份有限公司 | 到職日期: 0760423 | 統一編號: 01193315 |
黃徐毅莉公司名稱: 銘鈺堂實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01193687 |
林錦秀公司名稱: 滿進祥珊瑚開發股份有限公司 | 到職日期: 0741127 | 統一編號: 01194243 |
梁世奇公司名稱: 千比實業有限公司 | 到職日期: 0741210 | 統一編號: 01194341 |
蔡豐名公司名稱: 中國俊毅有限公司 | 到職日期: 0780517 | 統一編號: 01194623 |
蘇世明公司名稱: 中通紅泥股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01194834 |
譚學知公司名稱: 怡昶有限公司 | 到職日期: 0750528 | 統一編號: 01194975 |
陳淑容公司名稱: 天榮紙行有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01355303 |
陳味公司名稱: 天榮紙行有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01355303 |