陳耿彬
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名陳耿彬的公司名稱是大衛意像有限公司, 統一編號是23630705.
統一編號 | 23630705 |
公司名稱 | 大衛意像有限公司 |
經理人姓名 | 陳耿彬 |
到職日期 | (空) |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號23630705 |
公司名稱大衛意像有限公司 |
經理人姓名陳耿彬 |
到職日期(空) |
同步更新日期2024-09-05 |
經理人姓名陳耿彬的公司名稱是大衛意像有限公司, 統一編號是23630705.
統一編號 | 23630705 |
公司名稱 | 大衛意像有限公司 |
經理人姓名 | 陳耿彬 |
到職日期 | (空) |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號23630705 |
公司名稱大衛意像有限公司 |
經理人姓名陳耿彬 |
到職日期(空) |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 23630705 資料。
[ 搜尋所有 23630705 ... ]
無其他 大衛意像 資料。
[ 搜尋所有 大衛意像 ... ]
多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳耿彬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 坤智精密工業股份有限公司 | 統一編號: 12990560 @ 董監事資料集 |
陳耿彬 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台云大企業有限公司 | 統一編號: 82943767 @ 董監事資料集 |
陳耿彬 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 利旺資產管理有限公司 | 統一編號: 93746406 @ 董監事資料集 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳耿彬職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 坤智精密工業股份有限公司 | 統一編號: 12990560 @ 董監事資料集 |
陳耿彬職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台云大企業有限公司 | 統一編號: 82943767 @ 董監事資料集 |
陳耿彬職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 利旺資產管理有限公司 | 統一編號: 93746406 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳耿彬 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
弘洋企業社 臺南市永康區南灣里大灣路459之10號1樓 | 陳耿彬 | 70914979 | 歇業 - 獨資 |
台云大企業有限公司 臺南市永康區南灣里南興路2巷23-2號 | 陳耿彬 | 82943767 | 核准設立 |
利旺資產管理有限公司 臺南市永康區南灣里南興路2巷23-2號1樓 | 陳耿彬 | 93746406 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-08) |
弘洋企業社 登記地址: 臺南市永康區南灣里大灣路459之10號1樓 | 負責人: 陳耿彬 | 統編: 70914979 | 歇業 - 獨資 |
台云大企業有限公司 登記地址: 臺南市永康區南灣里南興路2巷23-2號 | 負責人: 陳耿彬 | 統編: 82943767 | 核准設立 |
利旺資產管理有限公司 登記地址: 臺南市永康區南灣里南興路2巷23-2號1樓 | 負責人: 陳耿彬 | 統編: 93746406 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-08) |
陳超雄 | 公司名稱: 王喬有限公司 | 到職日期: 0750415 | 統一編號: 01509573 |
王昌義 | 公司名稱: 王喬有限公司 | 到職日期: 0750415 | 統一編號: 01509573 |
黃斯珍 | 公司名稱: 奐達實業有限公司 | 到職日期: 0740822 | 統一編號: 01509742 |
黃振勳 | 公司名稱: 奐達實業有限公司 | 到職日期: 0740822 | 統一編號: 01509742 |
廖福財 | 公司名稱: 古樹茶業股份有限公司 | 到職日期: 0740718 | 統一編號: 01509829 |
楊秋菊 | 公司名稱: 古樹茶業股份有限公司 | 到職日期: 0740718 | 統一編號: 01509829 |
李金富 | 公司名稱: 功哲電子實業股份有限公司 | 到職日期: 0740716 | 統一編號: 01509882 |
林鉦雄 | 公司名稱: 光風國際有限公司 | 到職日期: 0761001 | 統一編號: 01509932 |
李啟勝 | 公司名稱: 凱元科技實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01509953 |
陶文丘 | 公司名稱: 我威企業股份有限公司 | 到職日期: 0941208 | 統一編號: 01510038 |
黃麗凰 | 公司名稱: 我威企業股份有限公司 | 到職日期: 0941208 | 統一編號: 01510038 |
陳宜中 | 公司名稱: 我威企業股份有限公司 | 到職日期: 0941229 | 統一編號: 01510038 |
蘇亞平 | 公司名稱: 維宗傳播事業有限公司 | 到職日期: 0770920 | 統一編號: 01510255 |
顏益財 | 公司名稱: 臺驊國際股份有限公司 | 到職日期: 0810213 | 統一編號: 01510733 |
蔣淑瓊 | 公司名稱: 寶通企管顧問有限公司 | 到職日期: 0771019 | 統一編號: 01510939 |
陳超雄公司名稱: 王喬有限公司 | 到職日期: 0750415 | 統一編號: 01509573 |
王昌義公司名稱: 王喬有限公司 | 到職日期: 0750415 | 統一編號: 01509573 |
黃斯珍公司名稱: 奐達實業有限公司 | 到職日期: 0740822 | 統一編號: 01509742 |
黃振勳公司名稱: 奐達實業有限公司 | 到職日期: 0740822 | 統一編號: 01509742 |
廖福財公司名稱: 古樹茶業股份有限公司 | 到職日期: 0740718 | 統一編號: 01509829 |
楊秋菊公司名稱: 古樹茶業股份有限公司 | 到職日期: 0740718 | 統一編號: 01509829 |
李金富公司名稱: 功哲電子實業股份有限公司 | 到職日期: 0740716 | 統一編號: 01509882 |
林鉦雄公司名稱: 光風國際有限公司 | 到職日期: 0761001 | 統一編號: 01509932 |
李啟勝公司名稱: 凱元科技實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01509953 |
陶文丘公司名稱: 我威企業股份有限公司 | 到職日期: 0941208 | 統一編號: 01510038 |
黃麗凰公司名稱: 我威企業股份有限公司 | 到職日期: 0941208 | 統一編號: 01510038 |
陳宜中公司名稱: 我威企業股份有限公司 | 到職日期: 0941229 | 統一編號: 01510038 |
蘇亞平公司名稱: 維宗傳播事業有限公司 | 到職日期: 0770920 | 統一編號: 01510255 |
顏益財公司名稱: 臺驊國際股份有限公司 | 到職日期: 0810213 | 統一編號: 01510733 |
蔣淑瓊公司名稱: 寶通企管顧問有限公司 | 到職日期: 0771019 | 統一編號: 01510939 |