李麗芳
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名李麗芳的公司名稱是年昶企業有限公司, 到職日期是0651122, 統一編號是30811651.
統一編號 | 30811651 |
公司名稱 | 年昶企業有限公司 |
經理人姓名 | 李麗芳 |
到職日期 | 0651122 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號30811651 |
公司名稱年昶企業有限公司 |
經理人姓名李麗芳 |
到職日期0651122 |
同步更新日期2024-09-05 |
經理人姓名李麗芳的公司名稱是年昶企業有限公司, 到職日期是0651122, 統一編號是30811651.
統一編號 | 30811651 |
公司名稱 | 年昶企業有限公司 |
經理人姓名 | 李麗芳 |
到職日期 | 0651122 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號30811651 |
公司名稱年昶企業有限公司 |
經理人姓名李麗芳 |
到職日期0651122 |
同步更新日期2024-09-05 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 年昶企業有限公司 | 統一編號: 30811651 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 年昶企業有限公司 | 統一編號: 30811651 |
[ 搜尋所有相關: 李麗芳 @ 董監事資料集 ]
年昶企業有限公司 | 統一編號: 30811651 | 電話號碼: 02-27173805 | 臺北市松山區復興北路311號9樓 |
年昶企業有限公司統一編號: 30811651 | 電話號碼: 02-27173805 | 臺北市松山區復興北路311號9樓 |
[ 搜尋所有相關: 李麗芳 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 30811651 資料。
[ 搜尋所有 30811651 ... ]
無其他 年昶企業 資料。
[ 搜尋所有 年昶企業 ... ]
0101001595 | 生產者: 李○芳 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 新北市中和區 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 @ 董監事資料集 |
清水李復健科診所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照ABC據點 |
清水李復健科診所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照C據點 |
清水李復健科診所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照B據點 |
昇颺企業有限公司崙背廠 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 91010800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣崙背鄉豐榮村東佃2-22號1樓 @ 登記工廠名錄 |
李麗芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 @ 董監事資料集 |
李麗芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 @ 董監事資料集 |
0101001595生產者: 李○芳 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 新北市中和區 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 @ 董監事資料集 |
清水李復健科診所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照ABC據點 |
清水李復健科診所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照C據點 |
清水李復健科診所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照B據點 |
昇颺企業有限公司崙背廠主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 91010800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣崙背鄉豐榮村東佃2-22號1樓 @ 登記工廠名錄 |
李麗芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 @ 董監事資料集 |
李麗芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李麗芳 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
年昶企業有限公司 臺北市松山區復興北路311號9樓 | 李麗芳 | 30811651 | 核准設立 |
年昶企業有限公司敦南分行 臺北市大安區德安里敦化南路1段316號1樓 | 31937192 |
年昶企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路311號9樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 30811651 | 核准設立 |
年昶企業有限公司敦南分行 登記地址: 臺北市大安區德安里敦化南路1段316號1樓 | 統編: 31937192 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
麗炬有限公司 臺南市新營區新北里新北街266號1樓 | 李麗芳 | 94121392 | 核准設立 |
聯合快遞社 臺北市士林區文林路765號5樓之5 | 宋李麗芳 | 01848497 | 歇業 - 獨資 |
均典企業社 新北市林口區松柏路110號4樓 | 李麗芳 | 02446210 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
風雄麵包店 臺南市安南區新順里安和路3段93號1樓 | 李麗芳 | 09114412 | 歇業 - 獨資 |
泓泰企業社 彰化縣彰化市延平里大埔路692號1樓 | 李麗芳 | 09339192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040816070) |
城中城視聽社 臺東縣臺東市中正里大同路地下商場五號 | 李麗芳 | 12066435 | 歇業 - 獨資 |
曉冬髮廊 臺北市士林區天母東路8巷30弄1號1樓 | 李麗芳 | 13854254 | 核准設立 - 獨資 |
品香茶業股份有限公司 南投縣名間鄉松山村松山街81號 | 李麗芳 | 16494303 | 核准設立 |
麗炬有限公司 登記地址: 臺南市新營區新北里新北街266號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 94121392 | 核准設立 |
聯合快遞社 登記地址: 臺北市士林區文林路765號5樓之5 | 負責人: 宋李麗芳 | 統編: 01848497 | 歇業 - 獨資 |
均典企業社 登記地址: 新北市林口區松柏路110號4樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 02446210 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
風雄麵包店 登記地址: 臺南市安南區新順里安和路3段93號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 09114412 | 歇業 - 獨資 |
泓泰企業社 登記地址: 彰化縣彰化市延平里大埔路692號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 09339192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040816070) |
城中城視聽社 登記地址: 臺東縣臺東市中正里大同路地下商場五號 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 12066435 | 歇業 - 獨資 |
曉冬髮廊 登記地址: 臺北市士林區天母東路8巷30弄1號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 13854254 | 核准設立 - 獨資 |
品香茶業股份有限公司 登記地址: 南投縣名間鄉松山村松山街81號 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 16494303 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李麗芳 ... ]
李榮國 | 公司名稱: 順一浪板工業股份有限公司 | 到職日期: 0750815 | 統一編號: 02904171 |
邱國文 | 公司名稱: 苗栗魚市場股份有限公司 | 到職日期: 0990421 | 統一編號: 02908107 |
鄒寶美 | 公司名稱: 承志投資股份有限公司 | 到職日期: 0920120 | 統一編號: 02922121 |
劉伊淼 | 公司名稱: 鑾大股份有限公司 | 到職日期: 0770505 | 統一編號: 02926323 |
蘇雄洲 | 公司名稱: 啟雄工業有限公司 | 到職日期: 0771011 | 統一編號: 02946313 |
賴茂城 | 公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
林正成 | 公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
林廖玲玲 | 公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
陳漢錡 | 公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
林恂立 | 公司名稱: 雨霖鈴股份有限公司 | 到職日期: 0740907 | 統一編號: 02947039 |
李月雲 | 公司名稱: 全廠機電有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02947538 |
劉昌圳 | 公司名稱: 全廠機電有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02947538 |
劉興權 | 公司名稱: 陸謚企業股份有限公司 | 到職日期: 1010220 | 統一編號: 02948179 |
吳麗玉 | 公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |
黃茂松 | 公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |
李榮國公司名稱: 順一浪板工業股份有限公司 | 到職日期: 0750815 | 統一編號: 02904171 |
邱國文公司名稱: 苗栗魚市場股份有限公司 | 到職日期: 0990421 | 統一編號: 02908107 |
鄒寶美公司名稱: 承志投資股份有限公司 | 到職日期: 0920120 | 統一編號: 02922121 |
劉伊淼公司名稱: 鑾大股份有限公司 | 到職日期: 0770505 | 統一編號: 02926323 |
蘇雄洲公司名稱: 啟雄工業有限公司 | 到職日期: 0771011 | 統一編號: 02946313 |
賴茂城公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
林正成公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
林廖玲玲公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
陳漢錡公司名稱: 象王實業有限公司 | 到職日期: 0740726 | 統一編號: 02946812 |
林恂立公司名稱: 雨霖鈴股份有限公司 | 到職日期: 0740907 | 統一編號: 02947039 |
李月雲公司名稱: 全廠機電有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02947538 |
劉昌圳公司名稱: 全廠機電有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 02947538 |
劉興權公司名稱: 陸謚企業股份有限公司 | 到職日期: 1010220 | 統一編號: 02948179 |
吳麗玉公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |
黃茂松公司名稱: 嵩光企業有限公司 | 到職日期: 0741111 | 統一編號: 02997620 |