李永傑
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名李永傑的公司名稱是伊利吉安貿易有限公司, 到職日期是1040911, 統一編號是54279425.
統一編號 | 54279425 |
公司名稱 | 伊利吉安貿易有限公司 |
經理人姓名 | 李永傑 |
到職日期 | 1040911 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號54279425 |
公司名稱伊利吉安貿易有限公司 |
經理人姓名李永傑 |
到職日期1040911 |
同步更新日期2024-09-05 |
經理人姓名李永傑的公司名稱是伊利吉安貿易有限公司, 到職日期是1040911, 統一編號是54279425.
統一編號 | 54279425 |
公司名稱 | 伊利吉安貿易有限公司 |
經理人姓名 | 李永傑 |
到職日期 | 1040911 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號54279425 |
公司名稱伊利吉安貿易有限公司 |
經理人姓名李永傑 |
到職日期1040911 |
同步更新日期2024-09-05 |
伊利吉安貿易有限公司(已解散) | 統一編號: 54279425 | 核准日期: 20130621 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
伊利吉安貿易有限公司(已解散)統一編號: 54279425 | 核准日期: 20130621 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 54279425 ... ]
無其他 伊利吉安貿易 資料。
[ 搜尋所有 伊利吉安貿易 ... ]
【中市圖沙鹿深波分館】5月《第46屆金穗影展》(2024/05-21場) | (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
【中市圖沙鹿深波分館】5月《第46屆金穗影展》(2024/05-21場) | (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李永傑 | 公司名稱: 傑仁國際有限公司 | 到職日期: 1010720 | 統一編號: 53718919 @ 公司登記經理人資料集 |
台灣新聞媒體工作者協會 | 團體會址: 臺南市北區文賢二街121巷12號 | 成立日期: 1010318 | 理事長: 李永傑 @ 全國性人民團體名冊 |
李永傑 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小書齋文化事業股份有限公司 | 統一編號: 01076652 @ 董監事資料集 |
李永傑(LEE, YONG JIE) | 公司名稱: 加寶有限公司 | 到職日期: 1051215 | 統一編號: 24715646 @ 公司登記經理人資料集 |
台灣新聞媒體工作者協會 | 負責人: 李永傑 | 設立時間: 1010318 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
【中市圖沙鹿深波分館】5月《第46屆金穗影展》(2024/05-21場)(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 電影 |
【中市圖沙鹿深波分館】5月《第46屆金穗影展》(2024/05-21場)(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李永傑公司名稱: 傑仁國際有限公司 | 到職日期: 1010720 | 統一編號: 53718919 @ 公司登記經理人資料集 |
台灣新聞媒體工作者協會團體會址: 臺南市北區文賢二街121巷12號 | 成立日期: 1010318 | 理事長: 李永傑 @ 全國性人民團體名冊 |
李永傑職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 小書齋文化事業股份有限公司 | 統一編號: 01076652 @ 董監事資料集 |
李永傑(LEE, YONG JIE)公司名稱: 加寶有限公司 | 到職日期: 1051215 | 統一編號: 24715646 @ 公司登記經理人資料集 |
台灣新聞媒體工作者協會負責人: 李永傑 | 設立時間: 1010318 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 李永傑 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
伊利吉安貿易有限公司 新北市中和區連城路356之2號 | 李永傑 | 54279425 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-23) |
伊利吉安貿易有限公司 登記地址: 新北市中和區連城路356之2號 | 負責人: 李永傑 | 統編: 54279425 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-23) |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
傑仁國際有限公司 新北市中和區員山路466巷臨10號 | 李永傑 | 53718919 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-26) |
小書齋文化事業股份有限公司 臺北市中正區重慶南路1段11號2樓 | 李永傑 | 01076652 | 核准設立 |
加寶有限公司 新北市蘆洲區長安街200號10樓之2 | 李永傑(LEE, YONG JIE) | 24715646 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-02) |
隆順報驗行 基隆市仁愛區孝二路39號7樓之8 | 李永傑 | 74835723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129001484) |
格拉斯企業行 臺南市安平區石門里民權路4段697號1樓 | 李永傑 | 83960742 | 撤銷 - 獨資 |
傑仁國際有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路466巷臨10號 | 負責人: 李永傑 | 統編: 53718919 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-26) |
小書齋文化事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段11號2樓 | 負責人: 李永傑 | 統編: 01076652 | 核准設立 |
加寶有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街200號10樓之2 | 負責人: 李永傑(LEE, YONG JIE) | 統編: 24715646 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-02) |
隆順報驗行 登記地址: 基隆市仁愛區孝二路39號7樓之8 | 負責人: 李永傑 | 統編: 74835723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129001484) |
格拉斯企業行 登記地址: 臺南市安平區石門里民權路4段697號1樓 | 負責人: 李永傑 | 統編: 83960742 | 撤銷 - 獨資 |
余永碩 | 公司名稱: 寶通企管顧問有限公司 | 到職日期: 0771019 | 統一編號: 01510939 |
林益上 | 公司名稱: 詮鑫產物保險經紀人有限公司 | 到職日期: 0760512 | 統一編號: 01511368 |
李天緯 | 公司名稱: 台松扶手有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01511677 |
楊力權 | 公司名稱: 運助股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512161 |
楊薏蘭 | 公司名稱: 漢頂企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512232 |
楊正德 | 公司名稱: 漢頂企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512232 |
王銘煌 | 公司名稱: 五國科技企業有限公司 | 到職日期: 0760612 | 統一編號: 01512275 |
張克農 | 公司名稱: 聖格實業股份有限公司 | 到職日期: 0740819 | 統一編號: 01512394 |
游啟政 | 公司名稱: 福鴻國際股份有限公司 | 到職日期: 0750420 | 統一編號: 01512508 |
蔡忠良 | 公司名稱: 宜欣企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512612 |
蘇信雄 | 公司名稱: 喬森冷凍食品股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512676 |
呂允得 | 公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |
呂詹素娥 | 公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |
呂文斌 | 公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |
陳呂英招 | 公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |
余永碩公司名稱: 寶通企管顧問有限公司 | 到職日期: 0771019 | 統一編號: 01510939 |
林益上公司名稱: 詮鑫產物保險經紀人有限公司 | 到職日期: 0760512 | 統一編號: 01511368 |
李天緯公司名稱: 台松扶手有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01511677 |
楊力權公司名稱: 運助股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512161 |
楊薏蘭公司名稱: 漢頂企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512232 |
楊正德公司名稱: 漢頂企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512232 |
王銘煌公司名稱: 五國科技企業有限公司 | 到職日期: 0760612 | 統一編號: 01512275 |
張克農公司名稱: 聖格實業股份有限公司 | 到職日期: 0740819 | 統一編號: 01512394 |
游啟政公司名稱: 福鴻國際股份有限公司 | 到職日期: 0750420 | 統一編號: 01512508 |
蔡忠良公司名稱: 宜欣企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512612 |
蘇信雄公司名稱: 喬森冷凍食品股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512676 |
呂允得公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |
呂詹素娥公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |
呂文斌公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |
陳呂英招公司名稱: 協友實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 01512943 |