黃國隆
- 公司登記經理人資料集 @ 經濟部商業發展署
經理人姓名黃國隆的公司名稱是宣榮實業股份有限公司, 到職日期是0941201, 統一編號是89357544.
統一編號 | 89357544 |
公司名稱 | 宣榮實業股份有限公司 |
經理人姓名 | 黃國隆 |
到職日期 | 0941201 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號89357544 |
公司名稱宣榮實業股份有限公司 |
經理人姓名黃國隆 |
到職日期0941201 |
同步更新日期2024-09-05 |
經理人姓名黃國隆的公司名稱是宣榮實業股份有限公司, 到職日期是0941201, 統一編號是89357544.
統一編號 | 89357544 |
公司名稱 | 宣榮實業股份有限公司 |
經理人姓名 | 黃國隆 |
到職日期 | 0941201 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號89357544 |
公司名稱宣榮實業股份有限公司 |
經理人姓名黃國隆 |
到職日期0941201 |
同步更新日期2024-09-05 |
王淑卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 822 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
王志輝 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7124 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
黃國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2782 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
林松榮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2836 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
王淑卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 822 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
王志輝職稱: 董事長 | 持有股份數: 7124 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
黃國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 2782 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
林松榮職稱: 董事 | 持有股份數: 2836 | 所代表法人: | 宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 董監事資料集 ]
林松榮 | 公司名稱: 宣榮實業股份有限公司 | 到職日期: 0941201 | 統一編號: 89357544 |
林松榮公司名稱: 宣榮實業股份有限公司 | 到職日期: 0941201 | 統一編號: 89357544 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 公司登記經理人資料集 ]
宣榮實業股份有限公司 | 統一編號: 89357544 | 電話號碼: 02-22690099 | 新北市土城區自強街5號4樓 |
宣榮實業股份有限公司統一編號: 89357544 | 電話號碼: 02-22690099 | 新北市土城區自強街5號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 出進口廠商登記資料 ]
宣榮實業股份有限公司 | 主要產品: 262被動電子元件、269其他電子零組件 | 統一編號: 89357544 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區沛陂里自強街五號四樓 |
宣榮實業股份有限公司主要產品: 262被動電子元件、269其他電子零組件 | 統一編號: 89357544 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區沛陂里自強街五號四樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃國隆 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 89357544 資料。
[ 搜尋所有 89357544 ... ]
宣榮實業股份有限公司土城廠 | 產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市土城區自強街七號五樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件 269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
宣榮實業股份有限公司 | 產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市土城區沛陂里自強街五號四樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 262被動電子元件 269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
宣榮實業股份有限公司土城廠產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市土城區自強街七號五樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 264光電材料及元件 269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
宣榮實業股份有限公司產品中類: 26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市土城區沛陂里自強街五號四樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 262被動電子元件 269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 宣榮實業 ... ]
花簇爭豔–黃國隆、楊玉琴、周淑玲聯展 | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
花簇爭豔–黃國隆、楊玉琴、周淑玲聯展 | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1001008473 | 生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
京佑久有限公司台中廠 | 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
全隆有限公司 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 @ 登記工廠名錄 |
全隆有限公司 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 @ 登記工廠名錄 |
黃國隆 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全隆有限公司 | 統一編號: 53967682 @ 董監事資料集 |
黃國隆 | 公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
花簇爭豔–黃國隆、楊玉琴、周淑玲聯展(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
花簇爭豔–黃國隆、楊玉琴、周淑玲聯展(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1001008473生產者: 黃○隆 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 彰化縣伸港鄉 | 異動日期: 2024/08/29 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
京佑久有限公司台中廠主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 70725246 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區德隆里工業20路48號、48號二樓、48號三樓、48號五樓、48號六樓、48號七樓 @ 登記工廠名錄 |
全隆有限公司主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 @ 登記工廠名錄 |
全隆有限公司主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 53967682 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣伸港鄉定興村彰新路七段450巷194號 @ 登記工廠名錄 |
黃國隆職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全隆有限公司 | 統一編號: 53967682 @ 董監事資料集 |
黃國隆公司名稱: 執隆工業有限公司 | 到職日期: 0680305 | 統一編號: 34261186 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 黃國隆 ... ]
宣榮實業股份有限公司 | 地址: 新北市土城區自強街7號5樓 | 電話: 02-2267-1834 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
宣榮實業股份有限公司 新北市土城區自強街5號4樓 | 王志輝 | 89357544 | 核准設立 |
宣榮實業股份有限公司 登記地址: 新北市土城區自強街5號4樓 | 負責人: 王志輝 | 統編: 89357544 | 核准設立 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
黃國隆自營計程車行 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 黃國隆 | 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 黃國隆 | 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 黃國隆 | 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 黃國隆 | 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 黃國隆 | 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 黃國隆 | 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 黃國隆 | 80476294 | 核准設立 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 彰化縣芬園鄉同安村大彰路二段963巷13弄18號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 05934682 | 核准設立 - 獨資 |
黃國隆自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區社子街112巷29號2樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 31302199 | 核准設立 - 獨資 |
欣隆茶行 登記地址: 基隆市安樂區武崙里基金一路160之2號8樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 30254846 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129002229) |
國隆鞋業有限公司 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街24號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 24377672 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-15) |
國隆獸肉店 登記地址: 苗栗縣南庄鄉蓬萊村一一鄰七號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 49731030 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1071003017) |
全隆有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉定興村定興路77號 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 53967682 | 核准設立 |
京佑久有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 70725246 | 核准設立 |
普茂有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里爽文路916號1樓 | 負責人: 黃國隆 | 統編: 80476294 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃國隆 ... ]
李楊秋桂 | 公司名稱: 吉夫企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00812339 |
李張右 | 公司名稱: 吉夫企業有限公司 | 到職日期: 0780518 | 統一編號: 00812339 |
胡梅妮 | 公司名稱: 長城旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0911129 | 統一編號: 00812422 |
黃禮君 | 公司名稱: 長城旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0911129 | 統一編號: 00812422 |
陳曉瑩 | 公司名稱: 永碩企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00812696 |
黃子龍 | 公司名稱: 泰安重機械工程有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00813098 |
陳秀麗 | 公司名稱: 泰安重機械工程有限公司 | 到職日期: 0721001 | 統一編號: 00813098 |
姜紹俊 | 公司名稱: 泰安重機械工程有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00813098 |
蘇秀棉 | 公司名稱: 名婦企業有限公司 | 到職日期: 0721220 | 統一編號: 00813365 |
孫淑桂 | 公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
孫德祥 | 公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
王美英 | 公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
孫明基 | 公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
許玉燕 | 公司名稱: 東宮企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815814 |
林麗月 | 公司名稱: 東宮企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815814 |
李楊秋桂公司名稱: 吉夫企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00812339 |
李張右公司名稱: 吉夫企業有限公司 | 到職日期: 0780518 | 統一編號: 00812339 |
胡梅妮公司名稱: 長城旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0911129 | 統一編號: 00812422 |
黃禮君公司名稱: 長城旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0911129 | 統一編號: 00812422 |
陳曉瑩公司名稱: 永碩企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00812696 |
黃子龍公司名稱: 泰安重機械工程有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00813098 |
陳秀麗公司名稱: 泰安重機械工程有限公司 | 到職日期: 0721001 | 統一編號: 00813098 |
姜紹俊公司名稱: 泰安重機械工程有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00813098 |
蘇秀棉公司名稱: 名婦企業有限公司 | 到職日期: 0721220 | 統一編號: 00813365 |
孫淑桂公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
孫德祥公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
王美英公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
孫明基公司名稱: 懿興企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815461 |
許玉燕公司名稱: 東宮企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815814 |
林麗月公司名稱: 東宮企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 00815814 |