Name有限責任台灣星曜綠發展電能生產合作社的address是臺北市中山區民族東路168-1號1樓, Chairman是林仁豐, number_of_members是25, Date_of_Establishment是1080426.
#有限責任台灣星曜綠發展電能生產合作社的地圖
有限責任台灣星曜綠發展電能生產合作社地圖 [ 導航 ]
有限責任台灣星曜綠發展電能生產合作社的地址位於
臺北市中山區民族東路168-1號1樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 有限責任台灣星曜綠發展電能生產合作社 找到的相關資料
根據姓名 林仁豐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林仁豐 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100086 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區西昌街171之2號1、2樓 @ 長照ABC據點 |
| 聯絡電話: 03-4832333#256 | 郵遞區號: 328 | 會址: 桃園市觀音區工業四路七號 | 理事長: 林仁豐 @ 桃園市立案工會名冊 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2311-2758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100068 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BA0100006 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2311-2758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100068 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BA0100006 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2311-2758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100068 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BA0100006 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100086 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區西昌街171之2號1、2樓 @ 長照ABC據點 |
聯絡電話: 03-4832333#256 | 郵遞區號: 328 | 會址: 桃園市觀音區工業四路七號 | 理事長: 林仁豐 @ 桃園市立案工會名冊 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2311-2758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100068 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BA0100006 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2311-2758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100068 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BA0100006 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/09/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2311-2758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100068 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/04/26 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BA0100006 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市萬華區桂林路171號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林仁豐 ... ]
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100072 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100072 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100072 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100072 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100072 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 02-23112758 | 機構負責人姓名: 林仁豐 | 機構代碼: BE0100072 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 臺北市中山區民族東路168-1號1樓 ... ]
姓名 林仁豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 林仁豐)
榮盛壹有限公司 登記地址: 臺北市信義區松山路225巷9號 | 負責人: 林仁豐 | 統編: 50888740 | 核准設立 |
台灣銀盛國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | 負責人: 林仁豐 | 統編: 53778731 | 核准設立 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昶瀚有限公司 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 | 莊名葳 | 24540668 | 核准設立 |
美諾生技有限公司 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 | 孫雅莉 | 90544285 | 核准設立 |
冠瑒建設股份有限公司 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 | 莊天來 | 28685926 | 核准設立 |
昶瀚有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 | 負責人: 莊名葳 | 統編: 24540668 | 核准設立 |
美諾生技有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 | 負責人: 孫雅莉 | 統編: 90544285 | 核准設立 |
冠瑒建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民族東路168之1號1樓 | 負責人: 莊天來 | 統編: 28685926 | 核准設立 |
在『全國級合作社清冊』資料集內搜尋:
與有限責任台灣星曜綠發展電能生產合作社同分類的全國級合作社清冊
| address: 嘉義縣民雄鄉秀林村東義11之18號 | Chairman: 吳振明 | number_of_members: 60 | Date_of_Establishment: 1071016 |
| address: 臺南市安南區大安街563號1樓 | Chairman: 黃志雄 | number_of_members: 39 | Date_of_Establishment: 1080910 |
| address: 雲林縣斗南鎮阿丹里14鄰阿丹5-8號 | Chairman: 李星辰 | number_of_members: 70 | Date_of_Establishment: 1030825 |
| address: 臺中市東區三賢街154號1樓 | Chairman: 林淑如 | number_of_members: 73 | Date_of_Establishment: 1050621 |
| address: 彰化縣鹿港鎮洋厝里新厝巷289號 | Chairman: 林俏霞 | number_of_members: 15 | Date_of_Establishment: 1040915 |
| address: 嘉義市友孝路一七一號九樓二室 | Chairman: | number_of_members: 306 | Date_of_Establishment: 0840321 |
| address: 臺中市西屯區文華路100號 | Chairman: 翟本瑞 | number_of_members: 37 | Date_of_Establishment: 0930915 |
| address: 桃園市龜山區忠義路1段1043巷42弄257號 | Chairman: 林和春 | number_of_members: 39 | Date_of_Establishment: 1100201 |
| address: 新北市板橋區民生路3段29巷1號2樓 | Chairman: 洪秋燕 | number_of_members: 149 | Date_of_Establishment: 0921006 |
| address: 彰化縣埤頭鄉新生路98巷203號 | Chairman: 沈子軫 | number_of_members: 142 | Date_of_Establishment: 0911107 |
| address: 南投縣南投市藍田街89號 | Chairman: 劉秀容 | number_of_members: 15 | Date_of_Establishment: 1080520 |
| address: 南投縣竹山鎮桶頭里大坪巷17之50號 | Chairman: 王嬬芳 | number_of_members: 27 | Date_of_Establishment: 1100331 |
| address: 臺南市佳里區成功路200號 | Chairman: 戴泳明 | number_of_members: 36 | Date_of_Establishment: 1101201 |
| address: 高雄市湖內區民生街122號 | Chairman: 郭恒伍 | number_of_members: 93 | Date_of_Establishment: 0631116 |
| address: 臺北市鎮江街一巷一號七樓 | Chairman: | number_of_members: 54 | Date_of_Establishment: 0930716 |
address: 嘉義縣民雄鄉秀林村東義11之18號 | Chairman: 吳振明 | number_of_members: 60 | Date_of_Establishment: 1071016 |
address: 臺南市安南區大安街563號1樓 | Chairman: 黃志雄 | number_of_members: 39 | Date_of_Establishment: 1080910 |
address: 雲林縣斗南鎮阿丹里14鄰阿丹5-8號 | Chairman: 李星辰 | number_of_members: 70 | Date_of_Establishment: 1030825 |
address: 臺中市東區三賢街154號1樓 | Chairman: 林淑如 | number_of_members: 73 | Date_of_Establishment: 1050621 |
address: 彰化縣鹿港鎮洋厝里新厝巷289號 | Chairman: 林俏霞 | number_of_members: 15 | Date_of_Establishment: 1040915 |
address: 嘉義市友孝路一七一號九樓二室 | Chairman: | number_of_members: 306 | Date_of_Establishment: 0840321 |
address: 臺中市西屯區文華路100號 | Chairman: 翟本瑞 | number_of_members: 37 | Date_of_Establishment: 0930915 |
address: 桃園市龜山區忠義路1段1043巷42弄257號 | Chairman: 林和春 | number_of_members: 39 | Date_of_Establishment: 1100201 |
address: 新北市板橋區民生路3段29巷1號2樓 | Chairman: 洪秋燕 | number_of_members: 149 | Date_of_Establishment: 0921006 |
address: 彰化縣埤頭鄉新生路98巷203號 | Chairman: 沈子軫 | number_of_members: 142 | Date_of_Establishment: 0911107 |
address: 南投縣南投市藍田街89號 | Chairman: 劉秀容 | number_of_members: 15 | Date_of_Establishment: 1080520 |
address: 南投縣竹山鎮桶頭里大坪巷17之50號 | Chairman: 王嬬芳 | number_of_members: 27 | Date_of_Establishment: 1100331 |
address: 臺南市佳里區成功路200號 | Chairman: 戴泳明 | number_of_members: 36 | Date_of_Establishment: 1101201 |
address: 高雄市湖內區民生街122號 | Chairman: 郭恒伍 | number_of_members: 93 | Date_of_Establishment: 0631116 |
address: 臺北市鎮江街一巷一號七樓 | Chairman: | number_of_members: 54 | Date_of_Establishment: 0930716 |
|