Name有限責任台灣長照勞動合作社的address是臺北市文山區景興路206號4樓之1, Chairman是林子文, number_of_members是51, Date_of_Establishment是1090706.
#有限責任台灣長照勞動合作社的地圖
有限責任台灣長照勞動合作社地圖 [ 導航 ]
有限責任台灣長照勞動合作社的地址位於
臺北市文山區景興路206號4樓之1開啟Google地圖視窗
根據名稱 有限責任台灣長照勞動合作社 找到的相關資料
根據姓名 林子文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林子文 ...) | (中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.90027.101505 | 電話: 04-23013377 | 地址: 臺中市西區英才路455號2-4樓 | DN: o=私立林子文理短期補習班,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.110.90027.101885 | 電話: 0932306041 | 地址: 臺中市西屯區大墩18街195號18樓之2 | DN: o=林子文建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 開放時間: 10:00-19:00 | | 電話: 886-3-5841483 | 地址: 尖石鄉新樂村煤源10鄰61號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000000 | 所代表法人: 全聯實業股份有限公司 | 全支付電子支付股份有限公司 | 統一編號: 83190786 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 文澄顧問有限公司 | 統一編號: 68209097 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 臺北市中山區德惠街3巷10號1樓 | 成立日期: 1040425 | 理事長: 林子文 @ 全國性人民團體名冊 |
(中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)延平社區南管社/林子文 | 活動起始日期: 2024/03/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.90027.101505 | 電話: 04-23013377 | 地址: 臺中市西區英才路455號2-4樓 | DN: o=私立林子文理短期補習班,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.110.90027.101885 | 電話: 0932306041 | 地址: 臺中市西屯區大墩18街195號18樓之2 | DN: o=林子文建築師事務所,l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
開放時間: 10:00-19:00 | | 電話: 886-3-5841483 | 地址: 尖石鄉新樂村煤源10鄰61號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000000 | 所代表法人: 全聯實業股份有限公司 | 全支付電子支付股份有限公司 | 統一編號: 83190786 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 文澄顧問有限公司 | 統一編號: 68209097 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市中山區德惠街3巷10號1樓 | 成立日期: 1040425 | 理事長: 林子文 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 林子文 ... ]
| 電話號碼: 29331010 | 電話區域號碼: 02 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 6 | 臺北市文山區景興路206號4樓之1 | 醫事機構代碼: 7401201140 @ 健保特約醫療院所名冊 |
| OID: 2.16.886.103.102215 | 電話: 02-29315491 | 地址: 臺北市文山區景興路206號4樓之1 | DN: o=左翼聯盟,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 聯絡電話: | 理事長: 顏坤泉 | 工會屬性: 產業工會 | 臺北市文山區景興路206號4樓之1 @ 臺北市各工會名單及聯絡方式 |
電話號碼: 29331010 | 電話區域號碼: 02 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 6 | 臺北市文山區景興路206號4樓之1 | 醫事機構代碼: 7401201140 @ 健保特約醫療院所名冊 |
OID: 2.16.886.103.102215 | 電話: 02-29315491 | 地址: 臺北市文山區景興路206號4樓之1 | DN: o=左翼聯盟,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
聯絡電話: | 理事長: 顏坤泉 | 工會屬性: 產業工會 | 臺北市文山區景興路206號4樓之1 @ 臺北市各工會名單及聯絡方式 |
[ 搜尋所有 臺北市文山區景興路206號4樓之1 ... ]
姓名 林子文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林子文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
載聊網路科技有限公司 臺北市信義區虎林街82巷1號 | 林子文 | 69387703 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-15) |
太愛玩潮流娛樂有限公司 新北市土城區亞洲路108巷1弄35號 | 林子文 | 47087610 | 核准設立 |
子晟影像工作室 高雄市路竹區復興路367巷55弄26號1樓 | 林子文 | 85540675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962125600) |
竹軒冷飲站 宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段215號一樓 | 林子文 | 91145011 | 核准設立 - 獨資 |
鉑霏兒企業社 桃園市桃園區大有里民有十五街10號7樓 | 林子文 | 50630432 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001262) |
高頂科技有限公司 臺北市松山區南京東路3段248號10樓 | 林子文 | 83138473 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-27) |
達源冷凍空調材料行 臺中市南屯區豐樂里永春東路706號1樓 | 林子文 | 45864819 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040675531) |
雅庫商行 南投縣草屯鎮敦和里仁愛街252號一樓 | 林子文 | 72567308 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001188) |
載聊網路科技有限公司 登記地址: 臺北市信義區虎林街82巷1號 | 負責人: 林子文 | 統編: 69387703 | 解散 (核准解散日期: 2022-06-15) |
太愛玩潮流娛樂有限公司 登記地址: 新北市土城區亞洲路108巷1弄35號 | 負責人: 林子文 | 統編: 47087610 | 核准設立 |
子晟影像工作室 登記地址: 高雄市路竹區復興路367巷55弄26號1樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 85540675 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962125600) |
竹軒冷飲站 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮竹林里復興路二段215號一樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 91145011 | 核准設立 - 獨資 |
鉑霏兒企業社 登記地址: 桃園市桃園區大有里民有十五街10號7樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 50630432 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001262) |
高頂科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段248號10樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 83138473 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-27) |
達源冷凍空調材料行 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里永春東路706號1樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 45864819 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040675531) |
雅庫商行 登記地址: 南投縣草屯鎮敦和里仁愛街252號一樓 | 負責人: 林子文 | 統編: 72567308 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001188) |
[ 查詢所有 林子文 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創源數位設計社 臺北市文山區景興路206號5樓之1 | 謝沛儒 | 48904195 | 核准設立 - 獨資 |
創源數位設計社 登記地址: 臺北市文山區景興路206號5樓之1 | 負責人: 謝沛儒 | 統編: 48904195 | 核准設立 - 獨資 |
在『全國級合作社清冊』資料集內搜尋:
與有限責任台灣長照勞動合作社同分類的全國級合作社清冊
| address: 雲林縣西螺鎮福田里新厝路1-6號 | Chairman: 張家峰 | number_of_members: 42 | Date_of_Establishment: 1080409 |
| address: 高雄市小港區山明路2號 | Chairman: 賴默亞 | number_of_members: 66 | Date_of_Establishment: 1001222 |
| address: 臺中市東勢區東蘭路196-65號 | Chairman: 巫建旺 | number_of_members: 24 | Date_of_Establishment: 1060218 |
| address: 雲林縣古坑鄉新庄村75-5 號 | Chairman: 王瀅惠 | number_of_members: 30 | Date_of_Establishment: 1110920 |
| address: 臺南市佳里區佳興里570之176號 | Chairman: 黃子誠 | number_of_members: 60 | Date_of_Establishment: 1110816 |
| address: 臺中市潭子區頭家里得福街118號1樓 | Chairman: 陳放池 | number_of_members: 79 | Date_of_Establishment: 1050805 |
| address: 屏東縣鹽埔鄉彭厝村新埔路507號 | Chairman: 柯勝峰 | number_of_members: 96 | Date_of_Establishment: 0860423 |
| address: 臺北市中正區重慶南路1段77號12樓 | Chairman: | number_of_members: 31 | Date_of_Establishment: 0920910 |
| address: 桃園市大園區三石里5鄰三塊石45之51號 | Chairman: 黃興任 | number_of_members: 157 | Date_of_Establishment: 0720519 |
| address: 臺南市楠西區鹿田里油車60之13號 | Chairman: 陳盈貴 | number_of_members: 36 | Date_of_Establishment: 0890408 |
| address: 嘉義縣中埔鄉和睦村20鄰公館60號 | Chairman: 陳柏麟 | number_of_members: 30 | Date_of_Establishment: 1101102 |
| address: 臺中市北屯區大連路3段16號10樓之2 | Chairman: 葉芳枝 | number_of_members: 20 | Date_of_Establishment: 1101102 |
| address: 臺中市后里區民生路311號 | Chairman: 楊淑文 | number_of_members: 37 | Date_of_Establishment: 1070327 |
| address: 桃園市大溪區和平路37-1號 | Chairman: 張萬得 | number_of_members: 18 | Date_of_Establishment: 0950911 |
| address: 臺北市中山區朱崙街57號1樓 | Chairman: 王曼怡 | number_of_members: 320 | Date_of_Establishment: 1050520 |
address: 雲林縣西螺鎮福田里新厝路1-6號 | Chairman: 張家峰 | number_of_members: 42 | Date_of_Establishment: 1080409 |
address: 高雄市小港區山明路2號 | Chairman: 賴默亞 | number_of_members: 66 | Date_of_Establishment: 1001222 |
address: 臺中市東勢區東蘭路196-65號 | Chairman: 巫建旺 | number_of_members: 24 | Date_of_Establishment: 1060218 |
address: 雲林縣古坑鄉新庄村75-5 號 | Chairman: 王瀅惠 | number_of_members: 30 | Date_of_Establishment: 1110920 |
address: 臺南市佳里區佳興里570之176號 | Chairman: 黃子誠 | number_of_members: 60 | Date_of_Establishment: 1110816 |
address: 臺中市潭子區頭家里得福街118號1樓 | Chairman: 陳放池 | number_of_members: 79 | Date_of_Establishment: 1050805 |
address: 屏東縣鹽埔鄉彭厝村新埔路507號 | Chairman: 柯勝峰 | number_of_members: 96 | Date_of_Establishment: 0860423 |
address: 臺北市中正區重慶南路1段77號12樓 | Chairman: | number_of_members: 31 | Date_of_Establishment: 0920910 |
address: 桃園市大園區三石里5鄰三塊石45之51號 | Chairman: 黃興任 | number_of_members: 157 | Date_of_Establishment: 0720519 |
address: 臺南市楠西區鹿田里油車60之13號 | Chairman: 陳盈貴 | number_of_members: 36 | Date_of_Establishment: 0890408 |
address: 嘉義縣中埔鄉和睦村20鄰公館60號 | Chairman: 陳柏麟 | number_of_members: 30 | Date_of_Establishment: 1101102 |
address: 臺中市北屯區大連路3段16號10樓之2 | Chairman: 葉芳枝 | number_of_members: 20 | Date_of_Establishment: 1101102 |
address: 臺中市后里區民生路311號 | Chairman: 楊淑文 | number_of_members: 37 | Date_of_Establishment: 1070327 |
address: 桃園市大溪區和平路37-1號 | Chairman: 張萬得 | number_of_members: 18 | Date_of_Establishment: 0950911 |
address: 臺北市中山區朱崙街57號1樓 | Chairman: 王曼怡 | number_of_members: 320 | Date_of_Establishment: 1050520 |
|