黃宇軒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃宇軒的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是嘉宇建設股份有限公司, 統一編號是00022985.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉宇建設股份有限公司 | 統一編號: 00022985 |
[ 搜尋所有相關: 黃宇軒 @ 董監事資料集 ]
無其他 嘉宇建設 資料。
[ 搜尋所有 嘉宇建設 ... ]
根據姓名 黃宇軒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃宇軒 ...) | (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光引研創股份有限公司 | 統一編號: 54366693 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉美達事業股份有限公司 | 統一編號: 91052940 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 海用有限公司 | 統一編號: 93503230 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光引研創股份有限公司 | 統一編號: 54366693 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 嘉美達事業股份有限公司 | 統一編號: 91052940 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 海用有限公司 | 統一編號: 93503230 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃宇軒 ... ]
名稱 嘉宇建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 嘉宇建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉宇建設股份有限公司 新竹市香山區大庄路201號1樓 | 黃宇軒 | 00022985 | 核准設立 |
嘉宇建設股份有限公司 登記地址: 新竹市香山區大庄路201號1樓 | 負責人: 黃宇軒 | 統編: 00022985 | 核准設立 |
姓名 黃宇軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 黃宇軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉德建築事業有限公司 新竹市北區光華里光華街93號3樓之5 | 黃宇軒 | 54793534 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-25) |
嘉美達事業股份有限公司 新竹縣竹北市自強北路330號 | 黃宇軒 | 91052940 | 核准設立 |
海用有限公司 臺南市玉井區玉井里民生路250號 | 黃宇軒 | 93503230 | 核准設立 |
嘉德建築事業有限公司 登記地址: 新竹市北區光華里光華街93號3樓之5 | 負責人: 黃宇軒 | 統編: 54793534 | 解散 (核准解散日期: 2019-04-25) |
嘉美達事業股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市自強北路330號 | 負責人: 黃宇軒 | 統編: 91052940 | 核准設立 |
海用有限公司 登記地址: 臺南市玉井區玉井里民生路250號 | 負責人: 黃宇軒 | 統編: 93503230 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|