陳政鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳政鴻的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是能恩投資開發有限公司, 統一編號是00036046.
無其他 能恩投資開發 資料。
[ 搜尋所有 能恩投資開發 ... ]
根據姓名 陳政鴻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳政鴻 ...) | 吳孟璋、陳禹廷 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61693嘉義縣新港鄉福德村登雲路105號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 邱創炫, 陳政鴻, 江靜茹, 吳國永, 游世薇, 陳智彥編輯策員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432600 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/9/5 上午 12:00:00 | 桃園市八德區中華路33號1樓及1樓夾層 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 遠鴻綠能地產開發有限公司 | 統一編號: 28660586 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 聚鴻顧問工業股份有限公司 | 統一編號: 54911286 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 政煜工程有限公司 | 統一編號: 82785562 @ 董監事資料集 |
吳孟璋、陳禹廷 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61693嘉義縣新港鄉福德村登雲路105號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 邱創炫, 陳政鴻, 江靜茹, 吳國永, 游世薇, 陳智彥編輯策員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432600 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/9/5 上午 12:00:00 | 桃園市八德區中華路33號1樓及1樓夾層 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 遠鴻綠能地產開發有限公司 | 統一編號: 28660586 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 聚鴻顧問工業股份有限公司 | 統一編號: 54911286 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 政煜工程有限公司 | 統一編號: 82785562 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳政鴻 ... ]
名稱 能恩投資開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 能恩投資開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
能恩投資開發有限公司 嘉義縣新港鄉宮前村中山路108號1樓 | 陳政鴻 | 00036046 | 核准設立 |
能恩投資開發有限公司 登記地址: 嘉義縣新港鄉宮前村中山路108號1樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 00036046 | 核准設立 |
姓名 陳政鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳政鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政鴻資訊社 臺東縣臺東市自強里傳廣路五十五號一樓 | 陳政鴻 | 17912797 | 歇業 - 獨資 |
政鴻資訊社二店 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五七八號一樓 | 陳政鴻 | 17923154 | 歇業 - 獨資 |
政煜工程有限公司 臺中市后里區三月路8號 | 陳政鴻 | 82785562 | 核准設立 |
鴻興機車行 雲林縣四湖鄉施湖村中山西路一九七巷一七、一八號一樓 | 陳政鴻 | 17464067 | 核准設立 - 獨資 |
遠鴻綠能地產開發有限公司 臺中市北屯區同榮路232巷9號2樓 | 陳政鴻 | 28660586 | 核准設立 |
聚鴻顧問工業股份有限公司 臺中市北屯區同榮里同榮路232巷9號3樓 | 陳政鴻 | 54911286 | 核准設立 |
遠鴻企業社 臺中市大雅區大雅里民生路一段194巷12號2樓 | 陳政鴻 | 13421834 | 歇業 - 獨資 |
政鴻資訊社 登記地址: 臺東縣臺東市自強里傳廣路五十五號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17912797 | 歇業 - 獨資 |
政鴻資訊社二店 登記地址: 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五七八號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17923154 | 歇業 - 獨資 |
政煜工程有限公司 登記地址: 臺中市后里區三月路8號 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 82785562 | 核准設立 |
鴻興機車行 登記地址: 雲林縣四湖鄉施湖村中山西路一九七巷一七、一八號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17464067 | 核准設立 - 獨資 |
遠鴻綠能地產開發有限公司 登記地址: 臺中市北屯區同榮路232巷9號2樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 28660586 | 核准設立 |
聚鴻顧問工業股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區同榮里同榮路232巷9號3樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 54911286 | 核准設立 |
遠鴻企業社 登記地址: 臺中市大雅區大雅里民生路一段194巷12號2樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 13421834 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳政鴻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
|