陳冠伶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳冠伶的職稱是監察人, 持有股份數是1200, 公司名稱是久旭精密機械股份有限公司, 統一編號是00042461.
董監事資料集 資料集的 陳冠伶 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳冠伶 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 久旭精密機械股份有限公司 | 統一編號: 00042461 |
[ 搜尋所有相關: 陳冠伶 @ 董監事資料集 ]
無其他 久旭精密機械 資料。
[ 搜尋所有 久旭精密機械 ... ]
根據姓名 陳冠伶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳冠伶 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 伶悅有限公司 | 統一編號: 42698471 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 冠緣管理顧問有限公司 | 統一編號: 90234839 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 景冠營造有限公司 | 統一編號: 90601829 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/5/30 上午 12:00:00 | 新北市蘆洲區蘆洲區三民路593號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 伶悅有限公司 | 統一編號: 42698471 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 冠緣管理顧問有限公司 | 統一編號: 90234839 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 景冠營造有限公司 | 統一編號: 90601829 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/5/30 上午 12:00:00 | 新北市蘆洲區蘆洲區三民路593號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳冠伶 ... ]
名稱 久旭精密機械 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 久旭精密機械)
久旭精密機械股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區協和里工業區三十七路22號 | 負責人: 陳永豐 | 統編: 00042461 | 核准設立 |
姓名 陳冠伶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳冠伶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伶悅有限公司 新北市泰山區明志路3段163巷6弄4號3樓 | 陳冠伶 | 42698471 | 核准設立 |
葦伶滷味 新北市新店區永安街80巷1號 | 陳冠伶 | 91798130 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168607) |
紫冠策略資訊有限公司 臺北市松山區復興北路181號2樓 | 陳冠伶 | 42611427 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-20) |
冠緣管理顧問有限公司 臺南市永康區正強里正強街303巷10號1樓 | 陳冠伶 | 90234839 | 核准設立 |
景冠營造有限公司 嘉義市東區盧厝里大雅路一段368巷66弄2號一樓 | 陳冠伶 | 90601829 | 核准設立 |
宥晨企業社 桃園市中壢區復華里復華街201巷8號1樓 | 陳冠伶 | 01642761 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079014601) |
嬌點內衣專賣店 臺中市豐原區民生里府前街一二三號 | 陳冠伶 | 08307329 | 歇業 - 獨資 |
寶龍美容店 臺中市南區南和里忠明南路1116號1樓 | 陳冠伶 | 09298093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120872000) |
伶悅有限公司 登記地址: 新北市泰山區明志路3段163巷6弄4號3樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 42698471 | 核准設立 |
葦伶滷味 登記地址: 新北市新店區永安街80巷1號 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 91798130 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128168607) |
紫冠策略資訊有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路181號2樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 42611427 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-20) |
冠緣管理顧問有限公司 登記地址: 臺南市永康區正強里正強街303巷10號1樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 90234839 | 核准設立 |
景冠營造有限公司 登記地址: 嘉義市東區盧厝里大雅路一段368巷66弄2號一樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 90601829 | 核准設立 |
宥晨企業社 登記地址: 桃園市中壢區復華里復華街201巷8號1樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 01642761 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079014601) |
嬌點內衣專賣店 登記地址: 臺中市豐原區民生里府前街一二三號 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 08307329 | 歇業 - 獨資 |
寶龍美容店 登記地址: 臺中市南區南和里忠明南路1116號1樓 | 負責人: 陳冠伶 | 統編: 09298093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120872000) |
[ 查詢所有 陳冠伶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|