蔡宗祐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡宗祐的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是福詮企業有限公司, 統一編號是00082385.
無其他 福詮企業 資料。
[ 搜尋所有 福詮企業 ... ]
根據姓名 蔡宗祐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡宗祐 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/1/29 上午 12:00:00 | 高雄市左營區榮總路141巷17號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2023/6/17 上午 12:00:00 | 高雄市左營區榮德街151號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/3/11 上午 12:00:00 | 高雄市左營區榮總路141巷17號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 253金屬容器、259其他金屬製品 | 統一編號: 72328481 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市西興里辭修路261號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 開始時間: 2022-10-28T11:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T20:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523135 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 各縣市展覽/美術館,詳見內文 | 參與者: | 收費: | 描述: 「12%的天空-2022雲嘉嘉營藝術連線」起航了✈️「12%的天空」(12% Skies),以天空與飛行的視角開展遼闊的共生想像,也為雲嘉嘉營編織出美好的優質展覽。邀請大家與我們共同翱翔雲嘉南百分之1... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| (中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/1/29 上午 12:00:00 | 高雄市左營區榮總路141巷17號 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2023/6/17 上午 12:00:00 | 高雄市左營區榮德街151號 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/3/11 上午 12:00:00 | 高雄市左營區榮總路141巷17號 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 253金屬容器、259其他金屬製品 | 統一編號: 72328481 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市西興里辭修路261號1樓 @ 登記工廠名錄 |
開始時間: 2022-10-28T11:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T20:00:00+08:00 | 電話: 886-5-5523135 | 地點: 雲林縣 斗六市 | 地址: 各縣市展覽/美術館,詳見內文 | 參與者: | 收費: | 描述: 「12%的天空-2022雲嘉嘉營藝術連線」起航了✈️「12%的天空」(12% Skies),以天空與飛行的視角開展遼闊的共生想像,也為雲嘉嘉營編織出美好的優質展覽。邀請大家與我們共同翱翔雲嘉南百分之1... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
(中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 蔡宗祐 ... ]
名稱 福詮企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 福詮企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福詮企業有限公司 高雄市岡山區大富街26號 | 蔡宗祐 | 00082385 | 核准設立 |
福詮企業社 臺北市北投區文林北路23巷26號1樓 | 林崇能 | 48802401 | 核准設立 - 獨資 |
福詮企業社 嘉義市西區磚磘里博愛路二段596號一樓 | 陳佩君 | 18291959 | 歇業 - 獨資 |
福詮企業社 嘉義市西區導明里民生南路94巷11號1樓 | | 98877757 | |
福詮企業有限公司 登記地址: 高雄市岡山區大富街26號 | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 00082385 | 核准設立 |
福詮企業社 登記地址: 臺北市北投區文林北路23巷26號1樓 | 負責人: 林崇能 | 統編: 48802401 | 核准設立 - 獨資 |
福詮企業社 登記地址: 嘉義市西區磚磘里博愛路二段596號一樓 | 負責人: 陳佩君 | 統編: 18291959 | 歇業 - 獨資 |
福詮企業社 登記地址: 嘉義市西區導明里民生南路94巷11號1樓 | 統編: 98877757 |
姓名 蔡宗祐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡宗祐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗祐冷凍餐飲設備企業社 臺中市東區東信里振興路443巷34號 | 蔡宗祐 | 72328481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090864128) |
長祐汽車保養廠 新北市板橋區金門街272號(1樓) | 蔡宗祐 | 18261596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098115769) |
阿祐寵物用品 高雄市左營區榮總路141巷17號1樓 | 蔡宗祐 | 85477639 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962763600) |
祐億土木包工業 屏東縣屏東市新生里復興南路一段35巷37號二樓 | 蔡宗祐 | 88770670 | 核准設立 - 獨資 |
宗徽投資股份有限公司 高雄市岡山區程香里岡燕路399號 | 蔡宗祐 | 84891435 | 核准設立 |
宗偉橙早餐店 新北市蘆洲區民權路188之7號 | 蔡宗祐 | 85340064 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098111798) |
賦格工房 屏東縣屏東市新生里復興南路一段376巷12弄16號 | 蔡宗祐 | 00469102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10372492900) |
宗祐冷凍餐飲設備企業社 登記地址: 臺中市東區東信里振興路443巷34號 | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 72328481 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090864128) |
長祐汽車保養廠 登記地址: 新北市板橋區金門街272號(1樓) | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 18261596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098115769) |
阿祐寵物用品 登記地址: 高雄市左營區榮總路141巷17號1樓 | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 85477639 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10962763600) |
祐億土木包工業 登記地址: 屏東縣屏東市新生里復興南路一段35巷37號二樓 | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 88770670 | 核准設立 - 獨資 |
宗徽投資股份有限公司 登記地址: 高雄市岡山區程香里岡燕路399號 | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 84891435 | 核准設立 |
宗偉橙早餐店 登記地址: 新北市蘆洲區民權路188之7號 | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 85340064 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098111798) |
賦格工房 登記地址: 屏東縣屏東市新生里復興南路一段376巷12弄16號 | 負責人: 蔡宗祐 | 統編: 00469102 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10372492900) |
[ 查詢所有 蔡宗祐 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|