鄧耀榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄧耀榮的職稱是董事長, 持有股份數是10000, 所代表法人是香港人加油有限公司, 公司名稱是優臻股份有限公司, 統一編號是00083096.
無其他 優臻 資料。
[ 搜尋所有 優臻 ... ]
根據姓名 鄧耀榮 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 鄧耀榮 ...) | (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 香港人加油有限公司 | 統一編號: 83190771 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 和你健身有限公司 | 統一編號: 94053079 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 自由空間劇場有限公司 | 統一編號: 94142903 @ 董監事資料集 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 香港人加油有限公司 | 統一編號: 83190771 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 和你健身有限公司 | 統一編號: 94053079 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 自由空間劇場有限公司 | 統一編號: 94142903 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄧耀榮 ... ]
名稱 優臻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 優臻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優臻股份有限公司 新北市淡水區博愛街37號 | 鄧耀榮 | 00083096 | 核准設立 |
優臻室內設計有限公司 桃園市桃園區自強里莊敬路一段139號 | | 53817501 | 解散 (核准解散日期: 2013-09-24) |
優臻股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區博愛街37號 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 00083096 | 核准設立 |
優臻室內設計有限公司 登記地址: 桃園市桃園區自強里莊敬路一段139號 | 統編: 53817501 | 解散 (核准解散日期: 2013-09-24) |
姓名 鄧耀榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鄧耀榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
另類遊股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 鄧耀榮 | 50758303 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-31) |
香港人加油有限公司 臺北市中山區新生北路3段61號3樓之2 | 鄧耀榮 | 83190771 | 核准設立 |
自由空間劇場有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 鄧耀榮 | 94142903 | 核准設立 |
另類遊股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 50758303 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-31) |
香港人加油有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段61號3樓之2 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 83190771 | 核准設立 |
自由空間劇場有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 94142903 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
|