李政道
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李政道的職稱是董事, 持有股份數是10000, 公司名稱是宇力控股股份有限公司, 統一編號是00123787.
董監事資料集 資料集的 李政道 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李政道 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 宇力控股股份有限公司 | 統一編號: 00123787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1530000 | 所代表法人: | 宇力控股股份有限公司 | 統一編號: 00123787 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 宇力控股股份有限公司 | 統一編號: 00123787 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 宇力控股股份有限公司 | 統一編號: 00123787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1530000 | 所代表法人: | 宇力控股股份有限公司 | 統一編號: 00123787 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 宇力控股股份有限公司 | 統一編號: 00123787 |
[ 搜尋所有相關: 李政道 @ 董監事資料集 ]
無其他 宇力控股 資料。
[ 搜尋所有 宇力控股 ... ]
根據姓名 李政道 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李政道 ...) | 盧怡安、李政道 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: 1.入場費800元(含《深夜食堂28》1冊,下酒菜1品與飲料1杯,額外消費由讀者自行負擔)
2.透過網路報名,確認參與資格。
3.現場繳費,領取書籍與食券。可憑食券兌換飲品與下酒菜。
4... @ 其他藝文資訊 |
| 盧怡安、李政道 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: 1.入場費800元(含《深夜食堂28》1冊,下酒菜1品與飲料1杯,額外消費由讀者自行負擔)
2.透過網路報名,確認參與資格。
3.現場繳費,領取書籍與食券。可憑食券兌換飲品與下酒菜。
4... @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 24366289 | 高雄市鳳山區凱旋路273號11樓 | 設立核准日期: 20090309 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材料所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 先進有機材料產業技術四年計畫 | 專利發明人: 陳福龍, 辛哲宏, 李政道, 王文獻 | 證書號碼: 199751 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 事務所名稱: 李政道記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市南 區金華路2段219號 | 執行業務區域: 臺南市 | 登錄字號: 南區國稅登字第98D0443號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
盧怡安、李政道 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: 1.入場費800元(含《深夜食堂28》1冊,下酒菜1品與飲料1杯,額外消費由讀者自行負擔)
2.透過網路報名,確認參與資格。
3.現場繳費,領取書籍與食券。可憑食券兌換飲品與下酒菜。
4... @ 其他藝文資訊 |
盧怡安、李政道 | 活動起始日期: 2024/06/26 | 活動結束日期: 2024/06/26 | 折扣資訊: 1.入場費800元(含《深夜食堂28》1冊,下酒菜1品與飲料1杯,額外消費由讀者自行負擔)
2.透過網路報名,確認參與資格。
3.現場繳費,領取書籍與食券。可憑食券兌換飲品與下酒菜。
4... @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 24366289 | 高雄市鳳山區凱旋路273號11樓 | 設立核准日期: 20090309 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材料所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 先進有機材料產業技術四年計畫 | 專利發明人: 陳福龍, 辛哲宏, 李政道, 王文獻 | 證書號碼: 199751 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
事務所名稱: 李政道記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市南 區金華路2段219號 | 執行業務區域: 臺南市 | 登錄字號: 南區國稅登字第98D0443號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李政道;(中華民國)侯志仁;(香港)黃宇軒 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李政道、黃芳惠、鄭琬蒨、陳若軒、林介文、陳塵、林欣琦X阮永翰X葉振宇、周學涵、黃銘彰、高名孝;(美國)侯志仁;(香港)黃宇軒;(日本)北澤潤;(法國)安托萬(Antoine Talon)X... | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 李政道 ... ]
名稱 宇力控股 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宇力控股)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇力控股股份有限公司 南投縣南投市永豐里中華路323號3樓 | 李政祐 | 00123787 | 核准設立 |
宇力控股股份有限公司 登記地址: 南投縣南投市永豐里中華路323號3樓 | 負責人: 李政祐 | 統編: 00123787 | 核准設立 |
姓名 李政道 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李政道)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政道獸肉店 苗栗縣南庄鄉西村2鄰13號 | 李政道 | 45512385 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111002089) |
政道工程行 嘉義縣水上鄉大崙村11鄰大崙60-1號1樓 | 李政道 | 81328960 | 核准設立 - 獨資 |
道勝商行 基隆市七堵區福二街196號 | 李政道 | 82217864 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080000969) |
大丈夫思道股份有限公司 臺北市士林區永平街73號1樓 | 李政道 | 90019536 | 核准設立 |
木森工程顧問有限公司 新北市三重區民生街38巷2弄31號 | 李政道 | 93491001 | 核准設立 |
長政保全防盜工程行 臺南市關廟區新埔里新埔二街70巷9號2樓 | 李政道 | 56972239 | 歇業 - 獨資 |
上亞冷凍機械有限公司 新北市三重區中正北路315巷6弄37.39號 | 李政道 | 84983151 | 核准設立 |
頂真工程行 嘉義縣中埔鄉和興村平實街29巷18號一樓 | 李政道 | 85780127 | 核准設立 - 獨資 |
政道獸肉店 登記地址: 苗栗縣南庄鄉西村2鄰13號 | 負責人: 李政道 | 統編: 45512385 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111002089) |
政道工程行 登記地址: 嘉義縣水上鄉大崙村11鄰大崙60-1號1樓 | 負責人: 李政道 | 統編: 81328960 | 核准設立 - 獨資 |
道勝商行 登記地址: 基隆市七堵區福二街196號 | 負責人: 李政道 | 統編: 82217864 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080000969) |
大丈夫思道股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區永平街73號1樓 | 負責人: 李政道 | 統編: 90019536 | 核准設立 |
木森工程顧問有限公司 登記地址: 新北市三重區民生街38巷2弄31號 | 負責人: 李政道 | 統編: 93491001 | 核准設立 |
長政保全防盜工程行 登記地址: 臺南市關廟區新埔里新埔二街70巷9號2樓 | 負責人: 李政道 | 統編: 56972239 | 歇業 - 獨資 |
上亞冷凍機械有限公司 登記地址: 新北市三重區中正北路315巷6弄37.39號 | 負責人: 李政道 | 統編: 84983151 | 核准設立 |
頂真工程行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉和興村平實街29巷18號一樓 | 負責人: 李政道 | 統編: 85780127 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 李政道 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
|