楊宗達
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊宗達的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是鉦展達有限公司, 統一編號是00150051.
無其他 鉦展達 資料。
[ 搜尋所有 鉦展達 ... ]
根據姓名 楊宗達 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊宗達 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
| 總機電話: (02)2692-3889 | 公司代號: 3285 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 89649873 | 住址: 新北市汐止區康寧街169巷31號12樓 | 董事長: 魯景岱 | 成立日期: 19950727 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/21 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里大振街105號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0917-159296 | 機構負責人姓名: 楊宗達 | 機構代碼: 1X0800060 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市東區東橋里018鄰大振街105號1樓(部分) @ 長照ABC據點 |
總機電話: (02)2692-3889 | 公司代號: 3285 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 89649873 | 住址: 新北市汐止區康寧街169巷31號12樓 | 董事長: 魯景岱 | 成立日期: 19950727 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
[ 搜尋所有 楊宗達 ... ]
名稱 鉦展達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鉦展達)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鉦展達有限公司 臺中市清水區南社里忠孝二街86巷33號1樓 | 楊宗達 | 00150051 | 核准設立 |
鉦展達有限公司 登記地址: 臺中市清水區南社里忠孝二街86巷33號1樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 00150051 | 核准設立 |
姓名 楊宗達 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊宗達)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗達清潔管理顧問社 臺北市中山區松江路3號6樓之4 | 楊宗達 | 73884106 | 撤銷 - 獨資 |
金達輪胎行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南二街一八八號一樓 | 楊宗達 | 20054685 | 核准設立 - 獨資 |
大達廚房工作室 高雄市前鎮區漁港東二路56之13號 | 楊宗達 | 93260281 | 核准設立 - 獨資 |
中達企業有限公司 臺中市北屯區平田里遼陽北一街23號 | 楊宗達 | 24843776 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-18) |
霹靂商行 桃園縣桃園市東埔里中正路498號4樓 | 楊宗達 | 13568148 | 歇業 - 獨資 |
通得衛生工程行 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄29號7樓 | 楊宗達 | 14648704 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056003630) |
群義機車租賃行 桃園縣桃園市中平里泰昌三街25號1樓 | 楊宗達 | 14670395 | 歇業 - 獨資 |
宗達清潔管理顧問社 登記地址: 臺北市中山區松江路3號6樓之4 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 73884106 | 撤銷 - 獨資 |
金達輪胎行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南二街一八八號一樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 20054685 | 核准設立 - 獨資 |
大達廚房工作室 登記地址: 高雄市前鎮區漁港東二路56之13號 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 93260281 | 核准設立 - 獨資 |
中達企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平田里遼陽北一街23號 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 24843776 | 解散 (核准解散日期: 2018-07-18) |
霹靂商行 登記地址: 桃園縣桃園市東埔里中正路498號4樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 13568148 | 歇業 - 獨資 |
通得衛生工程行 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段345巷4弄29號7樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 14648704 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056003630) |
群義機車租賃行 登記地址: 桃園縣桃園市中平里泰昌三街25號1樓 | 負責人: 楊宗達 | 統編: 14670395 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊宗達 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
|