張莉宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張莉宜的職稱是董事長, 持有股份數是99000, 公司名稱是世界更美好股份有限公司, 統一編號是00170520.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界更美好股份有限公司 | 統一編號: 00170520 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界更美好股份有限公司 | 統一編號: 00170520 |
[ 搜尋所有相關: 張莉宜 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 世界更美好 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 世界更美好 ...) | (中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 世界更美好 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 學習愛股份有限公司 | 統一編號: 00145305 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 學習愛股份有限公司 | 統一編號: 00145305 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張莉宜 ... ]
名稱 世界更美好 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 世界更美好)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世界更美好股份有限公司 新北市淡水區中正東路1段81巷7號1樓 | 張莉宜 | 00170520 | 核准設立 |
世界更美好股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路1段81巷7號1樓 | 負責人: 張莉宜 | 統編: 00170520 | 核准設立 |
姓名 張莉宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 張莉宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林莉企業社 臺中市南區福平里建國南路二段150巷9號13樓之1 | 張莉宜 | 47469589 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080873592) |
學習愛股份有限公司 新北市淡水區中正東路1段81巷7號(1樓) | 張莉宜 | 00145305 | 核准設立 |
鴻金百貨有限公司 臺南市歸仁區文化街3段688號2樓 | 張莉宜 | 83544628 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-03) |
隆旺五金行 臺南市歸仁區南興里文化街3段688號1樓 | 張莉宜 | 85664794 | 核准設立 - 獨資 |
林莉企業社 登記地址: 臺中市南區福平里建國南路二段150巷9號13樓之1 | 負責人: 張莉宜 | 統編: 47469589 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080873592) |
學習愛股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路1段81巷7號(1樓) | 負責人: 張莉宜 | 統編: 00145305 | 核准設立 |
鴻金百貨有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區文化街3段688號2樓 | 負責人: 張莉宜 | 統編: 83544628 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-03) |
隆旺五金行 登記地址: 臺南市歸仁區南興里文化街3段688號1樓 | 負責人: 張莉宜 | 統編: 85664794 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
|