王玉芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王玉芳的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是世界更美好股份有限公司, 統一編號是00170520.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 世界更美好股份有限公司 | 統一編號: 00170520 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 世界更美好股份有限公司 | 統一編號: 00170520 |
[ 搜尋所有相關: 王玉芳 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 世界更美好 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 世界更美好 ...) | (中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳惠紋、張金雪、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/07/16 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館六龜分館 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)坪林分館 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工、臺中市玩具銀行、豐原親子館 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 世界更美好 ... ]
根據姓名 王玉芳 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 王玉芳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 芳林家居有限公司 | 統一編號: 90768974 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 昭臣房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 23779868 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2750000 | 所代表法人: | 煥臣有限公司 | 統一編號: 34376407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大謙科技材料股份有限公司 | 統一編號: 42872604 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 學習愛股份有限公司 | 統一編號: 00145305 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 芳林家居有限公司 | 統一編號: 90768974 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 昭臣房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 23779868 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2750000 | 所代表法人: | 煥臣有限公司 | 統一編號: 34376407 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大謙科技材料股份有限公司 | 統一編號: 42872604 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 學習愛股份有限公司 | 統一編號: 00145305 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王玉芳 ... ]
名稱 世界更美好 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 世界更美好)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世界更美好股份有限公司 新北市淡水區中正東路1段81巷7號1樓 | 張莉宜 | 00170520 | 核准設立 |
世界更美好股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路1段81巷7號1樓 | 負責人: 張莉宜 | 統編: 00170520 | 核准設立 |
姓名 王玉芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王玉芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳林家居有限公司 新北市新店區花園十路2段1號4樓之1 | 王玉芳 | 90768974 | 核准設立 |
民權魔手冷飲店 臺南市中西區光賢里民權路3段464號1樓 | 王玉芳 | 10879724 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090047035) |
柏雅精品店 新北市新店區建國路158號1樓 | 王玉芳 | 14870529 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045239671) |
永泉企業社 新北市新店區寶元路2段31巷13號4樓(現場僅供辦公室使用) | 王玉芳 | 17046607 | 歇業 - 獨資 |
宏碩五金有限公司 桃園市中壢區文化里吉利十街26號 | 王玉芳 | 25059631 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-12) |
米堤商廣社 桃園市平鎮區新榮里崇德街42巷1弄8號1樓 | 王玉芳 | 29330466 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069005780) |
衣品居服飾店 桃園市龜山區新路里新樂街25號 | 王玉芳 | 31584752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007431) |
煥臣有限公司 臺北市文山區木新路2段222號2樓 | 王玉芳 | 34376407 | 核准設立 |
芳林家居有限公司 登記地址: 新北市新店區花園十路2段1號4樓之1 | 負責人: 王玉芳 | 統編: 90768974 | 核准設立 |
民權魔手冷飲店 登記地址: 臺南市中西區光賢里民權路3段464號1樓 | 負責人: 王玉芳 | 統編: 10879724 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090047035) |
柏雅精品店 登記地址: 新北市新店區建國路158號1樓 | 負責人: 王玉芳 | 統編: 14870529 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045239671) |
永泉企業社 登記地址: 新北市新店區寶元路2段31巷13號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 王玉芳 | 統編: 17046607 | 歇業 - 獨資 |
宏碩五金有限公司 登記地址: 桃園市中壢區文化里吉利十街26號 | 負責人: 王玉芳 | 統編: 25059631 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-12) |
米堤商廣社 登記地址: 桃園市平鎮區新榮里崇德街42巷1弄8號1樓 | 負責人: 王玉芳 | 統編: 29330466 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1069005780) |
衣品居服飾店 登記地址: 桃園市龜山區新路里新樂街25號 | 負責人: 王玉芳 | 統編: 31584752 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007431) |
煥臣有限公司 登記地址: 臺北市文山區木新路2段222號2樓 | 負責人: 王玉芳 | 統編: 34376407 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王玉芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
|