陳榮華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳榮華的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是宏偉銀樓有限公司, 統一編號是00177729.
| 公司名稱: 宏偉銀樓有限公司 | 到職日期: 0721112 | 統一編號: 69806419 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 宏偉銀樓有限公司 | 到職日期: 0721112 | 統一編號: 69806419 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 宏偉銀樓 ... ]
根據姓名 陳榮華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳榮華 ...) | 公司統編: 43303503 | 臺北市中山區長春路40號8樓之7 | 設立核准日期: 20160328 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 03-5986699 | 公司代號: 6289 | 住址: 新竹縣湖口鄉鳳山村光復北路119號 | 成立日期: 19980928 | 華上光電股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 12613876 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區大營里豐榮177之8號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 12613876 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區大營里豐榮177之9及177之10號 @ 登記工廠名錄 |
| 生產者: 陳○華 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣卑南鄉 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 總機電話: (037)580-708 | 公司代號: 6788 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 12613876 | 住址: 苗栗縣竹南鎮科義街41號 | 董事長: 陳榮華 | 成立日期: 20000907 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
公司統編: 43303503 | 臺北市中山區長春路40號8樓之7 | 設立核准日期: 20160328 | 現況: 核准設立,但已命令解散 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李安豐導演、黃豐隆老師、石遠誠老師、蔡慶彰老師、臺中市南湖社區大學 邱一峰主任、臺中市鄉土文化學會理事長白俊忠,臺中市鄉土文化學會總幹事余彥駖 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 03-5986699 | 公司代號: 6289 | 住址: 新竹縣湖口鄉鳳山村光復北路119號 | 成立日期: 19980928 | 華上光電股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 12613876 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區大營里豐榮177之8號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 12613876 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區大營里豐榮177之9及177之10號 @ 登記工廠名錄 |
生產者: 陳○華 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺東縣卑南鄉 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
總機電話: (037)580-708 | 公司代號: 6788 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 12613876 | 住址: 苗栗縣竹南鎮科義街41號 | 董事長: 陳榮華 | 成立日期: 20000907 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
[ 搜尋所有 陳榮華 ... ]
宏偉銀樓 | 地址: 台南市中西區西門路二段267號 | 電話: 06-223-8239 |
宏偉銀樓 | 地址: 台南市中西區西門路二段267號 | 電話: 06-221-5026 |
名稱 宏偉銀樓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 宏偉銀樓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏偉銀樓有限公司 臺南市安平區建平里中華西路2段317號6樓 | 陳榮華 | 00177729 | 核准設立 |
金成功宏偉銀樓企業社 臺南市中西區五條港里西門路2段351號6樓 | 陳滄溢 | 85631979 | 核准設立 - 獨資 |
宏偉銀樓有限公司 臺南市西門路二段二六七號 | | 69806419 | 解散 (文號: 1995-8-19 建三己字 第084420547號) |
宏偉銀樓 臺南市中西區水仙里西門路2段267號1樓 | 陳榮華 | 93872058 | 歇業 - 獨資 |
宏偉銀樓有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平里中華西路2段317號6樓 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 00177729 | 核准設立 |
金成功宏偉銀樓企業社 登記地址: 臺南市中西區五條港里西門路2段351號6樓 | 負責人: 陳滄溢 | 統編: 85631979 | 核准設立 - 獨資 |
宏偉銀樓有限公司 登記地址: 臺南市西門路二段二六七號 | 統編: 69806419 | 解散 (文號: 1995-8-19 建三己字 第084420547號) |
宏偉銀樓 登記地址: 臺南市中西區水仙里西門路2段267號1樓 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 93872058 | 歇業 - 獨資 |
姓名 陳榮華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳榮華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳記陳榮華自營計程車行 臺北市北投區文林北路80巷60弄12號1樓 | 陳榮華 | 01370368 | 歇業 - 獨資 |
陳記陳榮華自營甲 臺北市北投區1心路1巷7號4樓 | 陳榮華 | 01372372 | 核准設立 - 獨資 |
榮華獸肉店 臺中市外埔區廍子里廓子路5號 | 陳榮華 | 55684203 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090873017) |
榮華商店 彰化縣埔鹽鄉埔鹽村中正路32號 | 陳榮華 | 59843914 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090821534) |
榮華農產行 嘉義縣鹿草鄉後堀村1鄰後堀6號之1 | 陳榮華 | 81331070 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079302438) |
榮華水電行 基隆市中正區中船路5巷23號4樓 | 陳榮華 | 98099532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100001290) |
正記陳榮華自營計 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 陳榮華 | 01571978 | 核准設立 - 獨資 |
富陳榮華自營計程車行 新北市林口區興林街17巷4-3號 | 陳榮華 | 01994174 | 核准設立 - 獨資 |
陳記陳榮華自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區文林北路80巷60弄12號1樓 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 01370368 | 歇業 - 獨資 |
陳記陳榮華自營甲 登記地址: 臺北市北投區1心路1巷7號4樓 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 01372372 | 核准設立 - 獨資 |
榮華獸肉店 登記地址: 臺中市外埔區廍子里廓子路5號 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 55684203 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090873017) |
榮華商店 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉埔鹽村中正路32號 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 59843914 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090821534) |
榮華農產行 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉後堀村1鄰後堀6號之1 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 81331070 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079302438) |
榮華水電行 登記地址: 基隆市中正區中船路5巷23號4樓 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 98099532 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100001290) |
正記陳榮華自營計 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 01571978 | 核准設立 - 獨資 |
富陳榮華自營計程車行 登記地址: 新北市林口區興林街17巷4-3號 | 負責人: 陳榮華 | 統編: 01994174 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳榮華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|