陳靜蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳靜蘭的職稱是董事, 持有股份數是140000, 公司名稱是寬盈健康事業股份有限公司, 統一編號是00194852.
董監事資料集 資料集的 陳靜蘭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳靜蘭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬盈健康事業股份有限公司 | 統一編號: 00194852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 寬盈健康事業股份有限公司 | 統一編號: 00194852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 誼澤股份有限公司 | 寬盈健康事業股份有限公司 | 統一編號: 00194852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寬盈健康事業股份有限公司 | 統一編號: 00194852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 寬盈健康事業股份有限公司 | 統一編號: 00194852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 誼澤股份有限公司 | 寬盈健康事業股份有限公司 | 統一編號: 00194852 |
[ 搜尋所有相關: 陳靜蘭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 00194852 | 電話號碼: 02-28210618 | 臺北市中正區南昌路1段67號2樓 |
統一編號: 00194852 | 電話號碼: 02-28210618 | 臺北市中正區南昌路1段67號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳靜蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: 23460128 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區南昌路1段67號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 23460128 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區南昌路1段67號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 寬盈健康事業 ... ]
根據姓名 陳靜蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳靜蘭 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
| 資料集識別碼: 166563 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 11:17:15 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: 其他 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試開放資料歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 166561 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 10:46:17 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俐安投資有限公司 | 統一編號: 24372965 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 明煜國際有限公司 | 統一編號: 28347257 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22799901 | 機構負責人姓名: 陳靜蘭 | 機構代碼: A30800004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市太平區長龍路一段268號 @ 長照ABC據點 |
資料集識別碼: 166563 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 11:17:15 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: 其他 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試開放資料歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 166561 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-24 10:46:17 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 考選部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公務人員高普初升官(資)等考試歷年考試辦理期日期程 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 俐安投資有限公司 | 統一編號: 24372965 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 明煜國際有限公司 | 統一編號: 28347257 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳靜蘭 ... ]
名稱 寬盈健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 寬盈健康事業)
寬盈健康事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段67號2樓 | 負責人: 高曉瑩 | 統編: 00194852 | 核准設立 |
姓名 陳靜蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳靜蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
湯婆婆麵店 臺南市中西區城隍里衛民街57號 | 陳靜蘭 | 14399135 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038603) |
俐安投資有限公司 新竹市頂竹里東南街105號4樓之2 | 陳靜蘭 | 24372965 | 核准設立 |
明煜國際有限公司 新北市中和區南山路320巷10弄34號 | 陳靜蘭 | 28347257 | 核准設立 |
永琦企業社 新北市三重區集美街?026巷38號?0樓 | 陳靜蘭 | 36008152 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
津好企業行 高雄市楠梓區德賢路137巷8號1樓 | 陳靜蘭 | 47648129 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561590700) |
首威國際顧問有限公司 臺北市南港區重陽路470號7樓之3 | 陳靜蘭 | 54680736 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-31) |
巧地電髮店 嘉義縣新港鄉大興村中正路一一八號 | 陳靜蘭 | 66574626 | 歇業 - 獨資 |
鑫源商行 南投縣南投市新興里彰南路3段168之5號1樓 | 陳靜蘭 | 87036357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004173) |
湯婆婆麵店 登記地址: 臺南市中西區城隍里衛民街57號 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 14399135 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038603) |
俐安投資有限公司 登記地址: 新竹市頂竹里東南街105號4樓之2 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 24372965 | 核准設立 |
明煜國際有限公司 登記地址: 新北市中和區南山路320巷10弄34號 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 28347257 | 核准設立 |
永琦企業社 登記地址: 新北市三重區集美街?026巷38號?0樓 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 36008152 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
津好企業行 登記地址: 高雄市楠梓區德賢路137巷8號1樓 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 47648129 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561590700) |
首威國際顧問有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路470號7樓之3 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 54680736 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-31) |
巧地電髮店 登記地址: 嘉義縣新港鄉大興村中正路一一八號 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 66574626 | 歇業 - 獨資 |
鑫源商行 登記地址: 南投縣南投市新興里彰南路3段168之5號1樓 | 負責人: 陳靜蘭 | 統編: 87036357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100004173) |
[ 查詢所有 陳靜蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|