林雪瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林雪瑩的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是藝術家國際有限公司, 統一編號是00231548.
根據名稱 藝術家國際 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 藝術家國際 ...) | | 活動起始日期: 2024/07/31 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/31 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)北中南公私立美術館及民間基金會等18個單位 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)北中南公私立美術館及民間基金會等18個單位 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.103378 | 電話: 0963-333951 | 地址: 臺南市中西區健康路一段390巷22號 | DN: o=華拓藝術家國際交流協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 統一編號: 85726102 | 機關所在縣市: 臺南市 | 最近異動日期: 1090430 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 團體會址: 臺南市中西區小西門里健康路1段390巷22號 | 成立日期: 1081208 | 理事長: 鄭宏章 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: 黃晨迪文; Pirdou林柏辰圖 | 出版機構: 何嘉仁 | 版次: | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 28 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7179-28-4 (精裝, 28面, 22X22公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/31 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/31 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)北中南公私立美術館及民間基金會等18個單位 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)北中南公私立美術館及民間基金會等18個單位 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.103378 | 電話: 0963-333951 | 地址: 臺南市中西區健康路一段390巷22號 | DN: o=華拓藝術家國際交流協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
統一編號: 85726102 | 機關所在縣市: 臺南市 | 最近異動日期: 1090430 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
團體會址: 臺南市中西區小西門里健康路1段390巷22號 | 成立日期: 1081208 | 理事長: 鄭宏章 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: 黃晨迪文; Pirdou林柏辰圖 | 出版機構: 何嘉仁 | 版次: | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 28 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7179-28-4 (精裝, 28面, 22X22公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 藝術家國際 ... ]
根據姓名 林雪瑩 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 林雪瑩 ...) | 電話: 02-27647530 | 地址: 臺北市信義區西村里永吉路30巷83弄13號 | 行政區: 臺北市 | 負責人: 蔡林雪瑩 @ 全國宗教資訊系統資料-法人教會 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 茂技股份有限公司 | 統一編號: 22874251 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140715 | 所代表法人: | 星益欣數位服務股份有限公司 | 統一編號: 24436074 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創康醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 53912028 @ 董監事資料集 |
| 電話: 25164249 0933122714 | 負責人: 蔡林雪瑩 | 教別: 基督教 | 祭典日期: | 永吉路30巷83弄9號1樓 @ 臺北市已立案宗教團體點位資料 |
電話: 02-27647530 | 地址: 臺北市信義區西村里永吉路30巷83弄13號 | 行政區: 臺北市 | 負責人: 蔡林雪瑩 @ 全國宗教資訊系統資料-法人教會 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 茂技股份有限公司 | 統一編號: 22874251 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140715 | 所代表法人: | 星益欣數位服務股份有限公司 | 統一編號: 24436074 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 創康醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 53912028 @ 董監事資料集 |
電話: 25164249 0933122714 | 負責人: 蔡林雪瑩 | 教別: 基督教 | 祭典日期: | 永吉路30巷83弄9號1樓 @ 臺北市已立案宗教團體點位資料 |
[ 搜尋所有 林雪瑩 ... ]
藝術家國際花坊有限公司 | 地址: 台北市信義區福德街300巷53弄1號1樓 | 電話: 02-2759-5908 |
名稱 藝術家國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 藝術家國際)
七四藝術家國際有限公司 登記地址: 臺中市東區東英里十甲東路692號1樓 | 負責人: 張美惠 | 統編: 97611626 | 核准設立 |
藝術家國際花坊有限公司 登記地址: 臺北市信義區福德街300巷53弄1號 | 負責人: 陳恒勝 | 統編: 84757752 | 核准設立 |
藝術家國際有限公司 登記地址: 臺南市南區建南里明興路119巷1號15樓之2 | 負責人: 林雪瑩 | 統編: 00231548 | 核准設立 |
種子藝術家國際有限公司 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路5段24號地下 | 負責人: 鄭希凱 | 統編: 54346206 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-22) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
|