羅玉英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅玉英的職稱是董事長, 持有股份數是5040000, 公司名稱是禮元投資股份有限公司, 統一編號是24568588.
董監事資料集 資料集的 羅玉英 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 羅玉英 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5040000 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5040000 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 禮元投資股份有限公司 | 統一編號: 24568588 |
[ 搜尋所有相關: 羅玉英 @ 董監事資料集 ]
無其他 禮元投資 資料。
[ 搜尋所有 禮元投資 ... ]
根據姓名 羅玉英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 羅玉英 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 羅玉英 ... ]
名稱 禮元投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 禮元投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禮元投資股份有限公司 臺北市中山區松江路185號9樓之1 | 羅玉英 | 24568588 | 核准設立 |
禮元投資有限公司
| | 28444531 | 解散已清算完結 (100年03月22日 北院木民宣99年度審司司字 第237號) |
禮元投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路185號9樓之1 | 負責人: 羅玉英 | 統編: 24568588 | 核准設立 |
禮元投資有限公司 登記地址: | 統編: 28444531 | 解散已清算完結 (100年03月22日 北院木民宣99年度審司司字 第237號) |
姓名 羅玉英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 羅玉英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉英針織社 花蓮縣花蓮市國慶里介仁街五十巷二弄四號 | 羅玉英 | 94845690 | 歇業 - 合夥 |
聲豐洗染店 高雄市苓雅區林榮里英義街208巷20號 | 沈羅玉英 | 81088693 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961564600) |
玉瑪小吃店 新北市中和區連城路43號1樓 | 羅玉英 | 18272566 | 歇業 - 獨資 |
佳昌工程行 臺北市中正區師大路218號 | 羅玉英 | 05151809 | 歇業 - 獨資 |
順昇企業社 南投縣竹山鎮延祥里集山路三段三三七號 | 羅玉英 | 06140247 | 歇業 - 獨資 |
國王玩具行 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段八號 | 羅玉英 | 12062986 | 歇業 - 獨資 |
冠承國際股份有限公司 臺北市中山區松江路185號11樓之1 | 羅玉英 | 12282975 | 解散已清算完結 (107年06月13日 北院忠民譯106年度司司字 第540號) |
飄香園飲食店 苗栗縣頭屋鄉頭屋村尖豐路一八號 | 徐羅玉英 | 19852269 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
玉英針織社 登記地址: 花蓮縣花蓮市國慶里介仁街五十巷二弄四號 | 負責人: 羅玉英 | 統編: 94845690 | 歇業 - 合夥 |
聲豐洗染店 登記地址: 高雄市苓雅區林榮里英義街208巷20號 | 負責人: 沈羅玉英 | 統編: 81088693 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961564600) |
玉瑪小吃店 登記地址: 新北市中和區連城路43號1樓 | 負責人: 羅玉英 | 統編: 18272566 | 歇業 - 獨資 |
佳昌工程行 登記地址: 臺北市中正區師大路218號 | 負責人: 羅玉英 | 統編: 05151809 | 歇業 - 獨資 |
順昇企業社 登記地址: 南投縣竹山鎮延祥里集山路三段三三七號 | 負責人: 羅玉英 | 統編: 06140247 | 歇業 - 獨資 |
國王玩具行 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段八號 | 負責人: 羅玉英 | 統編: 12062986 | 歇業 - 獨資 |
冠承國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路185號11樓之1 | 負責人: 羅玉英 | 統編: 12282975 | 解散已清算完結 (107年06月13日 北院忠民譯106年度司司字 第540號) |
飄香園飲食店 登記地址: 苗栗縣頭屋鄉頭屋村尖豐路一八號 | 負責人: 徐羅玉英 | 統編: 19852269 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 羅玉英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
|