林翰霙
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林翰霙的職稱是監察人, 持有股份數是23000000, 所代表法人是力暘能源股份有限公司, 公司名稱是那光股份有限公司, 統一編號是50814852.
董監事資料集 資料集的 林翰霙 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林翰霙 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 那光股份有限公司 | 統一編號: 50814852 |
[ 搜尋所有相關: 林翰霙 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50814852 | 電話號碼: 04-37076272#2074 | 新竹市東區自由路69號9樓之2 |
統一編號: 50814852 | 電話號碼: 04-37076272#2074 | 新竹市東區自由路69號9樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 林翰霙 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 那光 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 那光 ...) | (中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 地址: 台中市后里區甲后路二段350號 | 區域: 中彰 | 飯店介紹: | 促銷好康: | 景點介紹: 全國唯一的囪底隧道,作為排煙之道,竟然比人還高,是聯絡鍋爐後面與煙囪之間的煙道,是以磚塊堆砌而成的拱門型通道,讓人彷如走進時光隧道。走向煙囪隧道的盡頭,向著煙囪朝上觀天,將體會什麼叫做「以井窺天」,天... @ 台灣糖業公司旅遊景點 |
| 開始時間: 2022-09-24T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2008年江賢二遷居台東後,身心受自然浸潤,感受到以往在巴黎、紐約,或台北都少有的創作喜悅感,他首先創作出與以往風格迥異,色彩繽紛的《比西里岸之夢》系列,帶給藝術界耳目一新的印象,並由此開啟持續發展中... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嚴友亨 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
地址: 台中市后里區甲后路二段350號 | 區域: 中彰 | 飯店介紹: | 促銷好康: | 景點介紹: 全國唯一的囪底隧道,作為排煙之道,竟然比人還高,是聯絡鍋爐後面與煙囪之間的煙道,是以磚塊堆砌而成的拱門型通道,讓人彷如走進時光隧道。走向煙囪隧道的盡頭,向著煙囪朝上觀天,將體會什麼叫做「以井窺天」,天... @ 台灣糖業公司旅遊景點 |
開始時間: 2022-09-24T15:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-27T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2008年江賢二遷居台東後,身心受自然浸潤,感受到以往在巴黎、紐約,或台北都少有的創作喜悅感,他首先創作出與以往風格迥異,色彩繽紛的《比西里岸之夢》系列,帶給藝術界耳目一新的印象,並由此開啟持續發展中... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 那光 ... ]
根據姓名 林翰霙 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林翰霙 ...) | 公司統編: 54987742 | 臺北市中正區衡陽路104號1樓 | 設立核准日期: 20190417 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 公司統編: 83443895 | 新竹縣竹北市隘口一街248號6樓 | 設立核准日期: 20191121 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 富蘭克林電力股份有限公司 | 統一編號: 90665962 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: 聚采投資有限公司 | 力暘能源股份有限公司 | 統一編號: 55891060 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 力碁科技服務股份有限公司 | 統一編號: 83429916 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 聚采投資有限公司 | 統一編號: 83443895 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3150000 | 所代表法人: 銧昊股份有限公司 | 天璇智慧能源股份有限公司 | 統一編號: 83542945 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 銧昊股份有限公司 | 法暘電業股份有限公司 | 統一編號: 83543037 @ 董監事資料集 |
公司統編: 54987742 | 臺北市中正區衡陽路104號1樓 | 設立核准日期: 20190417 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
公司統編: 83443895 | 新竹縣竹北市隘口一街248號6樓 | 設立核准日期: 20191121 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 富蘭克林電力股份有限公司 | 統一編號: 90665962 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: 聚采投資有限公司 | 力暘能源股份有限公司 | 統一編號: 55891060 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 45000000 | 所代表法人: 力暘能源股份有限公司 | 力碁科技服務股份有限公司 | 統一編號: 83429916 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 聚采投資有限公司 | 統一編號: 83443895 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3150000 | 所代表法人: 銧昊股份有限公司 | 天璇智慧能源股份有限公司 | 統一編號: 83542945 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 銧昊股份有限公司 | 法暘電業股份有限公司 | 統一編號: 83543037 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林翰霙 ... ]
名稱 那光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 那光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
那光股份有限公司 新竹市東區自由路69號9樓之2 | 黃志文 | 50814852 | 核准設立 |
那光股份有限公司 登記地址: 新竹市東區自由路69號9樓之2 | 負責人: 黃志文 | 統編: 50814852 | 核准設立 |
姓名 林翰霙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林翰霙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
那山企業社 桃園市復興區澤仁里溪口台五鄰七三之一號 | 林翰霙 | 34815095 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089014650) |
聚采投資有限公司 臺北市大同區南京西路57號9樓之9 | 林翰霙 | 83443895 | 核准設立 |
易用科技有限公司 臺北市大同區南京西路57號9樓之9 | 林翰霙 | 94187422 | 核准設立 |
那山企業社 登記地址: 桃園市復興區澤仁里溪口台五鄰七三之一號 | 負責人: 林翰霙 | 統編: 34815095 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089014650) |
聚采投資有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路57號9樓之9 | 負責人: 林翰霙 | 統編: 83443895 | 核准設立 |
易用科技有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路57號9樓之9 | 負責人: 林翰霙 | 統編: 94187422 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
|