林淑菁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑菁的職稱是董事長, 持有股份數是170292066, 所代表法人是英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司, 公司名稱是聯合生物製藥股份有限公司, 統一編號是54527810.
董監事資料集 資料集的 林淑菁 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林淑菁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 170292066 | 所代表法人: 英屬開曼群島商聯合生物製藥(控股)有限公司 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 統一編號: 54527810 |
[ 搜尋所有相關: 林淑菁 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 聯合生物製藥股份有限公司 | 到職日期: 1080101 | 統一編號: 54527810 |
公司名稱: 聯合生物製藥股份有限公司 | 到職日期: 1080101 | 統一編號: 54527810 |
[ 搜尋所有相關: 林淑菁 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 54527810 | 電話號碼: 03-5984151#812 | 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號 |
統一編號: 54527810 | 電話號碼: 03-5984151#812 | 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號 |
[ 搜尋所有相關: 林淑菁 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 林淑菁 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 林淑菁 ...) | 主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 54527810 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路45號 |
| 主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 54527810 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣湖口鄉中興村26鄰光復北路45之1號 |
主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 54527810 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路45號 |
主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 54527810 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣湖口鄉中興村26鄰光復北路45之1號 |
[ 搜尋所有相關: 林淑菁 @ 登記工廠名錄 ]
| 食品業者登錄字號: J-154527810-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54527810 | 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號 |
食品業者登錄字號: J-154527810-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 54527810 | 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號 |
[ 搜尋所有相關: 林淑菁 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據姓名 林淑菁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林淑菁 ...) | 負責人姓名: 林淑菁 | 統一編號: 92289633 | 所在地: 臺中市大雅區民生路1段69號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 電話: 03-4585348 | 姓名: 林淑菁 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市中壢區福州路261號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
| 姓名: 林淑菁 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4586131 | 桃園市中壢區福州路261號 @ 地政士開業資料 |
負責人姓名: 林淑菁 | 統一編號: 92289633 | 所在地: 臺中市大雅區民生路1段69號2樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
電話: 03-4585348 | 姓名: 林淑菁 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市中壢區福州路261號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-8635508 | 機構負責人姓名: 林淑菁 | 機構代碼: A31600015 | 機構種類: A3 | 地址全址: 屏東縣崁頂鄉北勢村中正路840號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 林淑菁 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4586131 | 桃園市中壢區福州路261號 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋所有 林淑菁 ... ]
名稱 聯合生物製藥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 聯合生物製藥)
姓名 林淑菁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林淑菁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
菁鶯商行 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 林淑菁 | 91581478 | 核准設立 - 獨資 |
菁仲不動產企業社 臺中市大雅區民生路一段69號2樓 | 林淑菁 | 92289633 | 核准設立 - 合夥 |
鴻興地產有限公司 彰化縣員林市三和里成功路39號 | 林淑菁 | 83796481 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
恬媞琳商行 臺北市士林區大東路16之7號1樓 | 林淑菁 | 14710853 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000532) |
新白金漢宮商行 嘉義縣民雄鄉秀林村東義11之58號 | 林淑菁 | 37718639 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049302301) |
加百列商行 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 林淑菁 | 01317765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012365) |
新泉小吃店 新北市新店區百忍街5號(1樓) | 林淑菁 | 10620134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129742) |
飛姿企業社 臺北市大安區仁愛路4段29之2號12樓 | 林淑菁 | 13446912 | 歇業 - 合夥 |
菁鶯商行 登記地址: 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 91581478 | 核准設立 - 獨資 |
菁仲不動產企業社 登記地址: 臺中市大雅區民生路一段69號2樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 92289633 | 核准設立 - 合夥 |
鴻興地產有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三和里成功路39號 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 83796481 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
恬媞琳商行 登記地址: 臺北市士林區大東路16之7號1樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 14710853 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000532) |
新白金漢宮商行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村東義11之58號 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 37718639 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049302301) |
加百列商行 登記地址: 桃園市八德區大福里力行街71號1樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 01317765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012365) |
新泉小吃店 登記地址: 新北市新店區百忍街5號(1樓) | 負責人: 林淑菁 | 統編: 10620134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129742) |
飛姿企業社 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段29之2號12樓 | 負責人: 林淑菁 | 統編: 13446912 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 林淑菁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 中台企業股份有限公司 | 統一編號: 00000052 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 中台企業股份有限公司 | 統一編號: 00000052 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 詠詳鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00000058 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
|