施俊吉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名施俊吉的職稱是董事長, 持有股份數是7880000, 所代表法人是新加坡商 WAY LI INTERNATIONAL PTE. LTD., 公司名稱是威俐國際股份有限公司, 統一編號是69316264.
董監事資料集 資料集的 施俊吉 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 施俊吉 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7880000 | 所代表法人: 新加坡商 WAY LI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 威俐國際股份有限公司 | 統一編號: 69316264 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7880000 | 所代表法人: 新加坡商 WAY LI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 威俐國際股份有限公司 | 統一編號: 69316264 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7880000 | 所代表法人: 新加坡商 WAY LI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 威俐國際股份有限公司 | 統一編號: 69316264 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7880000 | 所代表法人: 新加坡商 WAY LI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 威俐國際股份有限公司 | 統一編號: 69316264 |
[ 搜尋所有相關: 施俊吉 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 69316264 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 69316264 ...)
根據名稱 威俐國際 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 威俐國際 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 威旭股份有限公司 | 統一編號: 66584764 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3501438 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 晶錡微電子股份有限公司 | 統一編號: 66356121 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 190000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 威旭股份有限公司 | 統一編號: 66584764 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 焯翔科技股份有限公司 | 統一編號: 54876350 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3501438 | 所代表法人: 威俐國際股份有限公司 | 晶錡微電子股份有限公司 | 統一編號: 66356121 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 威俐國際 ... ]
根據姓名 施俊吉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 施俊吉 ...) | (中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/6/13 上午 12:00:00 | 彰化縣埔鹽鄉瓦磘村光明路二段187-8號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 28873103 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮洋厝里新厝巷18之36號 @ 登記工廠名錄 |
| 管理人電話: 049-2855045 | 預計收容村里: 水社村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流 | 南投縣魚池鄉 | 水社村 | 中山路191號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 立赫印刷有限公司 | 統一編號: 28281207 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 網基資訊股份有限公司 | 統一編號: 28460980 @ 董監事資料集 |
(中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)施俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/6/13 上午 12:00:00 | 彰化縣埔鹽鄉瓦磘村光明路二段187-8號 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 28873103 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮洋厝里新厝巷18之36號 @ 登記工廠名錄 |
管理人電話: 049-2855045 | 預計收容村里: 水社村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流 | 南投縣魚池鄉 | 水社村 | 中山路191號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 陽光資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28008025 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 立赫印刷有限公司 | 統一編號: 28281207 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 網基資訊股份有限公司 | 統一編號: 28460980 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 施俊吉 ... ]
名稱 威俐國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 威俐國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威俐國際股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路583巷21號5樓之5 | 施俊吉 | 69316264 | 核准設立 |
威俐國際開發有限公司 新北市新莊區思源路三三一號八樓之一 | | 27495764 | 解散 (文號: 2006-10-3 經授中字 第0953293310號) |
威俐國際商行 臺北市中山區新生北路3段7號6樓 | 賴鵲安 | 73894060 | 歇業 - 合夥 |
威俐國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路583巷21號5樓之5 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 69316264 | 核准設立 |
威俐國際開發有限公司 登記地址: 新北市新莊區思源路三三一號八樓之一 | 統編: 27495764 | 解散 (文號: 2006-10-3 經授中字 第0953293310號) |
威俐國際商行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段7號6樓 | 負責人: 賴鵲安 | 統編: 73894060 | 歇業 - 合夥 |
姓名 施俊吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 施俊吉)
駿吉輪胎行 登記地址: 嘉義市東區芳草里宣信街152號一樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 67871589 | 核准設立 - 獨資 |
台灣金聯資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中吉里南京東路2段85、87號11、12樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 70808864 | 核准設立 |
陽光資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段85號11樓及87號11樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28008025 | 核准設立 |
力寶股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段85號11樓及87號11樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28863436 | 核准設立 |
力興資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段85號11樓及87號11樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 80693237 | 核准設立 |
極意快玩策略行銷有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 27340381 | 解散 |
立赫印刷有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎金二巷8之9號1樓 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28281207 | 核准設立 |
全鉉企業有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷62-61號 | 負責人: 施俊吉 | 統編: 28873103 | 核准設立 |
[ 查詢所有 施俊吉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
|