鄭寶蓮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭寶蓮的職稱是監察人, 持有股份數是10000000, 所代表法人是亞果遊艇開發股份有限公司, 公司名稱是亞平開發股份有限公司, 統一編號是83262330.
董監事資料集 資料集的 鄭寶蓮 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭寶蓮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 亞果遊艇開發股份有限公司 | 亞平開發股份有限公司 | 統一編號: 83262330 |
[ 搜尋所有相關: 鄭寶蓮 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83262330 | 電話號碼: 06-2893699 | 臺南市安平區國平里新港路2段777號 |
統一編號: 83262330 | 電話號碼: 06-2893699 | 臺南市安平區國平里新港路2段777號 |
[ 搜尋所有相關: 鄭寶蓮 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 亞平開發 資料。
[ 搜尋所有 亞平開發 ... ]
根據姓名 鄭寶蓮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭寶蓮 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/05/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/27 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 27316940 | 機構負責人姓名: 鄭寶蓮 | 機構代碼: 1V0200018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區正義北路210號9樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 鄭寶蓮 ... ]
名稱 亞平開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亞平開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞平開發股份有限公司 臺南市安平區國平里新港路2段777號 | 黃美玲 | 83262330 | 核准設立 |
亞平開發股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區國平里新港路2段777號 | 負責人: 黃美玲 | 統編: 83262330 | 核准設立 |
姓名 鄭寶蓮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭寶蓮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶蓮商行 新北市三重區重新路4段132之1號 | 鄭寶蓮 | 31404169 | 歇業 - 獨資 |
寶蓮商號 高雄市苓雅區林華里廣東2街31號 | 徐鄭寶蓮 | 81040220 | 歇業 - 獨資 |
寶寶早餐店 新北市土城區裕民路55巷19弄4號1樓 | 鄭寶蓮 | 99306566 | 歇業 - 獨資 |
信一油漆工程行 基隆市仁愛區仁一路一四一號 | 鄭寶蓮 | 00657272 | 歇業 - 獨資 |
久泰汽車板金材料行 桃園縣大溪鎮一心里復興路108號1樓 | 鄭寶蓮 | 02708207 | 歇業 - 獨資 |
米老鼠自助餐 高雄市鳳山區縣口里光遠路301號1樓 | 鄭寶蓮 | 08494836 | 撤銷 - 獨資 |
信一油漆行 基隆市仁愛區花崗里仁一路一四一號一樓 | 鄭寶蓮 | 09837938 | 核准設立 - 獨資 |
誼品小吃店 新北市林口區中山路97巷20號1樓 | 鄭寶蓮 | 10553536 | 核准設立 - 獨資 |
寶蓮商行 登記地址: 新北市三重區重新路4段132之1號 | 負責人: 鄭寶蓮 | 統編: 31404169 | 歇業 - 獨資 |
寶蓮商號 登記地址: 高雄市苓雅區林華里廣東2街31號 | 負責人: 徐鄭寶蓮 | 統編: 81040220 | 歇業 - 獨資 |
寶寶早餐店 登記地址: 新北市土城區裕民路55巷19弄4號1樓 | 負責人: 鄭寶蓮 | 統編: 99306566 | 歇業 - 獨資 |
信一油漆工程行 登記地址: 基隆市仁愛區仁一路一四一號 | 負責人: 鄭寶蓮 | 統編: 00657272 | 歇業 - 獨資 |
久泰汽車板金材料行 登記地址: 桃園縣大溪鎮一心里復興路108號1樓 | 負責人: 鄭寶蓮 | 統編: 02708207 | 歇業 - 獨資 |
米老鼠自助餐 登記地址: 高雄市鳳山區縣口里光遠路301號1樓 | 負責人: 鄭寶蓮 | 統編: 08494836 | 撤銷 - 獨資 |
信一油漆行 登記地址: 基隆市仁愛區花崗里仁一路一四一號一樓 | 負責人: 鄭寶蓮 | 統編: 09837938 | 核准設立 - 獨資 |
誼品小吃店 登記地址: 新北市林口區中山路97巷20號1樓 | 負責人: 鄭寶蓮 | 統編: 10553536 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭寶蓮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
|