李宗宸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李宗宸的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是展宜有限公司, 統一編號是91010914.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展宜有限公司 | 統一編號: 91010914 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 展宜有限公司 | 統一編號: 91010914 |
[ 搜尋所有相關: 李宗宸 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 展宜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展宜 ...) | 開始時間: 2021/03/20 | 結束時間: 2021/03/22 | 電話: | 宜蘭縣 | 地點: 宜蘭縣羅東文化工場、宜蘭縣南澳鄉立綜合運動場旁廣場、宜蘭縣大同鄉立籃球場暨綜合運動場 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 適逢110年全國原住民族運動會於宜蘭縣舉行,為期活動內容豐富多樣,本縣特別擴大舉辦文化嘉年華活動,讓原住民族文化與生命內涵藉此契機有個展露平臺,並藉以帶動本縣兩原鄉文化、觀光、農業等相關產業之發展。宜... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 資料集識別碼: 67633 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 01:03:03 | 品質檢測: 銅 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 宜蘭美展自2015年起更名為宜蘭獎,為拓展宜蘭美術發展,提升美術創作能量,於每年辦理宜蘭獎徵件活動。本資料集為每年宜蘭獎畫冊描述。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 開始時間: 2016/10/1 | 結束時間: 2016/10/2 | 電話: | 宜蘭縣 | 地點: 宜蘭外澳海灘 | 地址: 宜蘭縣頭城鎮濱海路二段218號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 為推廣宜蘭優質民宿,宜蘭鄉村民宿協會每年都會舉辦鄉村民宿節以拓展宜蘭民宿的知名度,今年更將宣傳觸角延伸海外,希望邀請海外旅客來體驗宜蘭的各種美好。活動中除了宜蘭優質民宿住宿外,特別結合了「幸福餐桌」晚... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 統一編號: 30346640 | 聯絡電話: 9961800 | 宜蘭縣南澳鄉 | 設立日期: 2009/10/8 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 71 | 所代表法人: 宜蘭縣五結鄉農會 | 宜蘭肉品市場股份有限公司 | 統一編號: 22212345 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 699900 | 所代表法人: 展宜建築開發股份有限公司 | 宜真建築開發股份有限公司 | 統一編號: 55785899 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699900 | 所代表法人: 展宜建築開發股份有限公司 | 宜真建築開發股份有限公司 | 統一編號: 55785899 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: | 宜仁投資有限公司 | 統一編號: 85080074 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2021/03/20 | 結束時間: 2021/03/22 | 電話: | 宜蘭縣 | 地點: 宜蘭縣羅東文化工場、宜蘭縣南澳鄉立綜合運動場旁廣場、宜蘭縣大同鄉立籃球場暨綜合運動場 | 地址: 宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 適逢110年全國原住民族運動會於宜蘭縣舉行,為期活動內容豐富多樣,本縣特別擴大舉辦文化嘉年華活動,讓原住民族文化與生命內涵藉此契機有個展露平臺,並藉以帶動本縣兩原鄉文化、觀光、農業等相關產業之發展。宜... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
資料集識別碼: 67633 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-06 01:03:03 | 品質檢測: 銅 | 檔案格式: CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宜蘭縣政府 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 宜蘭美展自2015年起更名為宜蘭獎,為拓展宜蘭美術發展,提升美術創作能量,於每年辦理宜蘭獎徵件活動。本資料集為每年宜蘭獎畫冊描述。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
開始時間: 2016/10/1 | 結束時間: 2016/10/2 | 電話: | 宜蘭縣 | 地點: 宜蘭外澳海灘 | 地址: 宜蘭縣頭城鎮濱海路二段218號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 為推廣宜蘭優質民宿,宜蘭鄉村民宿協會每年都會舉辦鄉村民宿節以拓展宜蘭民宿的知名度,今年更將宣傳觸角延伸海外,希望邀請海外旅客來體驗宜蘭的各種美好。活動中除了宜蘭優質民宿住宿外,特別結合了「幸福餐桌」晚... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
統一編號: 30346640 | 聯絡電話: 9961800 | 宜蘭縣南澳鄉 | 設立日期: 2009/10/8 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 71 | 所代表法人: 宜蘭縣五結鄉農會 | 宜蘭肉品市場股份有限公司 | 統一編號: 22212345 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 699900 | 所代表法人: 展宜建築開發股份有限公司 | 宜真建築開發股份有限公司 | 統一編號: 55785899 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699900 | 所代表法人: 展宜建築開發股份有限公司 | 宜真建築開發股份有限公司 | 統一編號: 55785899 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: | 宜仁投資有限公司 | 統一編號: 85080074 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 展宜 ... ]
根據姓名 李宗宸 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李宗宸 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100000 | 所代表法人: | 品宸室內裝修施工設計有限公司 | 統一編號: 54615829 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 一九五實業有限公司 | 統一編號: 54084293 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 健韋國際有限公司 | 統一編號: 54969462 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 金紳科技股份有限公司 | 統一編號: 94057672 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100000 | 所代表法人: | 品宸室內裝修施工設計有限公司 | 統一編號: 54615829 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 一九五實業有限公司 | 統一編號: 54084293 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 健韋國際有限公司 | 統一編號: 54969462 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 金紳科技股份有限公司 | 統一編號: 94057672 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李宗宸 ... ]
展宜油漆工程有限公司 | 地址: 台北市萬華區西寧南路313號1樓 | 電話: 02-2361-6866 |
楊展宜 | 地址: 雲林縣褒忠鄉三民路316號 | 電話: 05-697-6922 |
名稱 展宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 展宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展宜企業社 宜蘭縣南澳鄉澳花村蘇花路一段22號一樓 | 黃桂英 | 30346640 | 核准設立 - 獨資 |
展宜資訊企業社 臺中市大里區中新里新生路163號一樓 | 林蓉宜 | 25237002 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108613464) |
展宜拖吊企業社 桃園市桃園區龍鳳里國強七街82號1樓 | 胡宜含 | 85398683 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099010011) |
展宜建築開發股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段147號9樓 | 許景翔 | 27570025 | 核准設立 |
展宜國際有限公司 彰化縣花壇鄉灣雅村彰員路1段臨669號 | 李曉雯 | 42576792 | 核准設立 |
展宜鋼模企業社 彰化縣彰化市彰鹿路120巷275號 | 蔡炳穰 | 78158028 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100820126) |
展宜有限公司 臺中市西區公益里忠明南路237號9樓之4 | 李宗宸 | 91010914 | 核准設立 |
展宜資訊企業社 臺中市大里區內新里益民路一段506號1樓 | 林蓉宜 | 45285142 | 歇業 - 合夥 |
展宜企業社 登記地址: 宜蘭縣南澳鄉澳花村蘇花路一段22號一樓 | 負責人: 黃桂英 | 統編: 30346640 | 核准設立 - 獨資 |
展宜資訊企業社 登記地址: 臺中市大里區中新里新生路163號一樓 | 負責人: 林蓉宜 | 統編: 25237002 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108613464) |
展宜拖吊企業社 登記地址: 桃園市桃園區龍鳳里國強七街82號1樓 | 負責人: 胡宜含 | 統編: 85398683 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099010011) |
展宜建築開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段147號9樓 | 負責人: 許景翔 | 統編: 27570025 | 核准設立 |
展宜國際有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉灣雅村彰員路1段臨669號 | 負責人: 李曉雯 | 統編: 42576792 | 核准設立 |
展宜鋼模企業社 登記地址: 彰化縣彰化市彰鹿路120巷275號 | 負責人: 蔡炳穰 | 統編: 78158028 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100820126) |
展宜有限公司 登記地址: 臺中市西區公益里忠明南路237號9樓之4 | 負責人: 李宗宸 | 統編: 91010914 | 核准設立 |
展宜資訊企業社 登記地址: 臺中市大里區內新里益民路一段506號1樓 | 負責人: 林蓉宜 | 統編: 45285142 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 展宜 ... ]
姓名 李宗宸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李宗宸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
品宸室內裝修施工設計有限公司 臺南市南區新慶街39號1樓 | 李宗宸 | 54615829 | 核准設立 |
普雷因實業社 臺北市大安區安和路2段217巷2弄1號 | 李宗宸 | 10347240 | 歇業 - 獨資 |
一九五實業有限公司 臺南市南區再興里新慶街39號1樓 | 李宗宸 | 54084293 | 核准設立 |
健韋國際有限公司 彰化縣彰化市新興里辭修北路167巷67之1號3樓 | 李宗宸 | 54969462 | 核准設立 |
元喜商行 嘉義市東區鎮南里吳鳳北路98號一樓 | 李宗宸 | 67886838 | 歇業 - 獨資 |
金紳科技股份有限公司 臺南市新營區新南里隋唐街295巷27弄10號1樓 | 李宗宸 | 94057672 | 核准設立 |
品宸室內裝修施工設計有限公司 登記地址: 臺南市南區新慶街39號1樓 | 負責人: 李宗宸 | 統編: 54615829 | 核准設立 |
普雷因實業社 登記地址: 臺北市大安區安和路2段217巷2弄1號 | 負責人: 李宗宸 | 統編: 10347240 | 歇業 - 獨資 |
一九五實業有限公司 登記地址: 臺南市南區再興里新慶街39號1樓 | 負責人: 李宗宸 | 統編: 54084293 | 核准設立 |
健韋國際有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市新興里辭修北路167巷67之1號3樓 | 負責人: 李宗宸 | 統編: 54969462 | 核准設立 |
元喜商行 登記地址: 嘉義市東區鎮南里吳鳳北路98號一樓 | 負責人: 李宗宸 | 統編: 67886838 | 歇業 - 獨資 |
金紳科技股份有限公司 登記地址: 臺南市新營區新南里隋唐街295巷27弄10號1樓 | 負責人: 李宗宸 | 統編: 94057672 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李宗宸 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
|