劉懿庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉懿庭的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是杏睿健康整合股份有限公司, 統一編號是93497618.
董監事資料集 資料集的 劉懿庭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉懿庭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 杏睿健康整合股份有限公司 | 統一編號: 93497618 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 杏睿健康整合股份有限公司 | 統一編號: 93497618 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 杏睿健康整合股份有限公司 | 統一編號: 93497618 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 杏睿健康整合股份有限公司 | 統一編號: 93497618 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 杏睿健康整合股份有限公司 | 統一編號: 93497618 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 杏睿健康整合股份有限公司 | 統一編號: 93497618 |
[ 搜尋所有相關: 劉懿庭 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 杏睿健康整合股份有限公司 | 芯之初股份有限公司 | 統一編號: 93555222 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 杏睿健康整合股份有限公司 | 芯之初股份有限公司 | 統一編號: 93555222 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 杏睿健康整合 ... ]
根據姓名 劉懿庭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉懿庭 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400002 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市蘆竹區南順四街52號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907010671 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907010671 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907010671 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400002 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市蘆竹區南順四街52號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-2220331 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907010671 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907010671 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907010671 | 機構負責人姓名: 劉懿庭 | 機構代碼: B60400001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 桃園市桃園區三民路三段28-1號3樓-1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉懿庭 ... ]
名稱 杏睿健康整合 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 杏睿健康整合)
杏睿健康整合股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路76號5樓 | 負責人: 邵健容 | 統編: 93497618 | 核准設立 |
姓名 劉懿庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 劉懿庭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德瑞長照股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段93號19樓之8 | 劉懿庭 | 90583857 | 核准設立 |
德瑞長照股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段93號19樓之8 | 負責人: 劉懿庭 | 統編: 90583857 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
|