楊秀花
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊秀花的職稱是董事, 持有股份數是650000, 公司名稱是欣力恩科技有限公司, 統一編號是94001164.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 欣力恩科技有限公司 | 統一編號: 94001164 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 欣力恩科技有限公司 | 統一編號: 94001164 |
[ 搜尋所有相關: 楊秀花 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 94001164 | 電話號碼: 0988583953 | 新竹市北區民富里磐石路8巷20號3樓之2 |
統一編號: 94001164 | 電話號碼: 0988583953 | 新竹市北區民富里磐石路8巷20號3樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 楊秀花 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 欣力恩科技 資料。
[ 搜尋所有 欣力恩科技 ... ]
根據姓名 楊秀花 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊秀花 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8575071 | 機構負責人姓名: 楊秀花 | 機構代碼: 1X1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣花蓮市國裕里富強路121號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 楊秀花 ... ]
名稱 欣力恩科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 欣力恩科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣力恩科技有限公司 新竹市北區民富里磐石路8巷20號3樓之2 | 楊秀花 | 94001164 | 核准設立 |
欣力恩科技有限公司 登記地址: 新竹市北區民富里磐石路8巷20號3樓之2 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 94001164 | 核准設立 |
姓名 楊秀花 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊秀花)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀花商店 金門縣金沙鎮汶沙里三民路16巷3號 | 楊秀花 | 31775393 | 核准設立 - 獨資 |
秀花 金門縣金沙鎮汶沙里沙美11號(限建築物第壹層使用) | 楊秀花 | 87939427 | 歇業 - 獨資 |
原野企業行 花蓮縣花蓮市主權里德安1街207號 | 楊秀花 | 94775842 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080200039) |
大千禮儀社 雲林縣斗六市長安里西平路一一一八號 | 楊秀花 | 64977429 | 歇業 - 獨資 |
華隆商號 花蓮縣花蓮市德安三二之十一號 | 楊秀花 | 94730711 | 撤銷 - 獨資 |
鴻德工程行 嘉義縣朴子市大鄉里大榔二五四之五號 | 楊秀花 | 06359187 | 歇業 - 獨資 |
鉦揚工程行 嘉義縣朴子市大鄉里大槺榔254之5號 | 楊秀花 | 17164441 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089302314) |
三慧貿易有限公司 臺北市中山區天祥路16巷15號1樓之7 | 楊秀花 | 23917757 | 核准設立 |
秀花商店 登記地址: 金門縣金沙鎮汶沙里三民路16巷3號 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 31775393 | 核准設立 - 獨資 |
秀花 登記地址: 金門縣金沙鎮汶沙里沙美11號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 楊秀花 | 統編: 87939427 | 歇業 - 獨資 |
原野企業行 登記地址: 花蓮縣花蓮市主權里德安1街207號 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 94775842 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080200039) |
大千禮儀社 登記地址: 雲林縣斗六市長安里西平路一一一八號 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 64977429 | 歇業 - 獨資 |
華隆商號 登記地址: 花蓮縣花蓮市德安三二之十一號 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 94730711 | 撤銷 - 獨資 |
鴻德工程行 登記地址: 嘉義縣朴子市大鄉里大榔二五四之五號 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 06359187 | 歇業 - 獨資 |
鉦揚工程行 登記地址: 嘉義縣朴子市大鄉里大槺榔254之5號 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 17164441 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089302314) |
三慧貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區天祥路16巷15號1樓之7 | 負責人: 楊秀花 | 統編: 23917757 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊秀花 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
|