楊月雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊月雲的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是雲陽投資顧問有限公司, 統一編號是95466082.
無其他 雲陽投資顧問 資料。
[ 搜尋所有 雲陽投資顧問 ... ]
根據姓名 楊月雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊月雲 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 楊月雲記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市信義區光復南路501號5樓之4 | 登錄字號: 財北國稅登字第980188號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 楊月雲記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市信義區光復南路501號5樓之4 | 登錄字號: 財北國稅登字第980188號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 楊月雲 ... ]
名稱 雲陽投資顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 雲陽投資顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雲陽投資顧問有限公司 高雄市鼓山區龍勝路291號10樓 | 楊月雲 | 95466082 | 核准設立 |
雲陽投資顧問有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區龍勝路291號10樓 | 負責人: 楊月雲 | 統編: 95466082 | 核准設立 |
姓名 楊月雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊月雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
協昌行 基隆市仁愛區孝一路七一號 | 蔡楊月雲 | 00810965 | 歇業 - 獨資 |
華冠女子美容院 臺北市大同區蘭州街23號1樓 | 江楊月雲 | 04290678 | 撤銷 - 獨資 |
聚上水電衛生材料行 臺中市南屯區田心里南屯路二段9之48號一樓 | 楊月雲 | 05671891 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
星雅行 高雄市鹽埕區港都里五福4路229巷34號 | 楊月雲 | 06823761 | 核准設立 - 獨資 |
王永生西藥行 臺北市大同區伊寧街19號1樓 | 楊月雲 | 07706489 | 歇業 - 獨資 |
統旺水果行 屏東縣新園鄉新東村平和路二0六號之七■一樓 | 楊月雲 | 09564660 | 核准設立 - 獨資 |
麗妮企業行 高雄市新興區大明里大同1路188號2樓之30 | 楊月雲 | 14238146 | 核准停業 - 獨資 |
協昌行 登記地址: 基隆市仁愛區孝一路七一號 | 負責人: 蔡楊月雲 | 統編: 00810965 | 歇業 - 獨資 |
華冠女子美容院 登記地址: 臺北市大同區蘭州街23號1樓 | 負責人: 江楊月雲 | 統編: 04290678 | 撤銷 - 獨資 |
聚上水電衛生材料行 登記地址: 臺中市南屯區田心里南屯路二段9之48號一樓 | 負責人: 楊月雲 | 統編: 05671891 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
星雅行 登記地址: 高雄市鹽埕區港都里五福4路229巷34號 | 負責人: 楊月雲 | 統編: 06823761 | 核准設立 - 獨資 |
王永生西藥行 登記地址: 臺北市大同區伊寧街19號1樓 | 負責人: 楊月雲 | 統編: 07706489 | 歇業 - 獨資 |
統旺水果行 登記地址: 屏東縣新園鄉新東村平和路二0六號之七■一樓 | 負責人: 楊月雲 | 統編: 09564660 | 核准設立 - 獨資 |
麗妮企業行 登記地址: 高雄市新興區大明里大同1路188號2樓之30 | 負責人: 楊月雲 | 統編: 14238146 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊月雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
|