陳欣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳欣的職稱是董事長, 持有股份數是1000000, 公司名稱是和潤發企金財務顧問有限公司, 統一編號是96783831.
根據姓名 陳欣 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳欣 ...) | 臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
臺北城市科技大學演藝事業系 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 陳欣 ... ]
名稱 和潤發企金財務顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 和潤發企金財務顧問)
和潤發企金財務顧問有限公司 登記地址: 高雄市三民區博愛一路287號4樓 | 負責人: 陳欣 | 統編: 96783831 | 核准設立 |
姓名 陳欣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳欣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳欣郁工作室 臺北市士林區大南路335號12樓之1 | 陳欣郁 | 88206132 | 停業
(停業起迄日期
111年01月01日
至
111年12月31日) - 獨資 |
陳欣孜工作室 臺北市士林區大南路335號10樓之3 | 陳欣孜 | 88206196 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114116955) |
陳欣婷策展藝術工作室 臺北市松山區南京東路3段256巷50號 | 陳欣婷 | 42336230 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056007156) |
欣光企業有限公司 臺北市松山區八德路3段74巷80號 | 陳欣宜 | 14046724 | 核准設立 |
欣湉國際有限公司 臺北市北投區公館路292巷1弄7號1樓 | 陳欣湉 | 25146087 | 核准設立 |
東欣企業社 桃園縣桃園市會稽里民有東路二二之二號十樓 | 陳欣彤 | 26576182 | 核准設立 - 獨資 |
欣宥宏有限公司 臺北市大同區南京西路163號2樓之33 | 陳欣榕 | 27666627 | 核准設立 |
一欣商行 基隆市仁愛區復興街169號3樓 | 陳欣專 | 31514428 | 核准設立 - 獨資 |
陳欣郁工作室 登記地址: 臺北市士林區大南路335號12樓之1 | 負責人: 陳欣郁 | 統編: 88206132 | 停業
(停業起迄日期
111年01月01日
至
111年12月31日) - 獨資 |
陳欣孜工作室 登記地址: 臺北市士林區大南路335號10樓之3 | 負責人: 陳欣孜 | 統編: 88206196 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114116955) |
陳欣婷策展藝術工作室 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段256巷50號 | 負責人: 陳欣婷 | 統編: 42336230 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056007156) |
欣光企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段74巷80號 | 負責人: 陳欣宜 | 統編: 14046724 | 核准設立 |
欣湉國際有限公司 登記地址: 臺北市北投區公館路292巷1弄7號1樓 | 負責人: 陳欣湉 | 統編: 25146087 | 核准設立 |
東欣企業社 登記地址: 桃園縣桃園市會稽里民有東路二二之二號十樓 | 負責人: 陳欣彤 | 統編: 26576182 | 核准設立 - 獨資 |
欣宥宏有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路163號2樓之33 | 負責人: 陳欣榕 | 統編: 27666627 | 核准設立 |
一欣商行 登記地址: 基隆市仁愛區復興街169號3樓 | 負責人: 陳欣專 | 統編: 31514428 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳欣 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|