林再生
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林再生的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是大中南企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 大中南企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 林再生 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱大中南企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名林再生 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名林再生的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是大中南企業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 大中南企業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 林再生 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱大中南企業股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名林再生 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
黃平堅 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
高墀勇 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃楩楠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
楊基和 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
詹德洲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃敏美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃平堅職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
高墀勇職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃楩楠職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
楊基和職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
詹德洲職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃敏美職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大中南企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 大中南企業 ... ]
林再生經典攝影集. 1, 世界級名山= Lin, Tsai-Sheng's photography: world class mountai | 作者: 林再生作 | 出版機構: 陳孟秋 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 88 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1676-7 (平裝, NT$450, 88面, 20X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
2018西藏文化藝術節 | 開始時間: 2018/9/7 | 結束時間: 2019/1/31 | 電話: | 臺北市 | 地點: 臺北市 大安區 | 地址: 青田街8巷3號 | 參與者: 所有民眾 | 停車資訊: | 描述: 臺灣是多元族群共存共榮的寶島,而不同文化兼容並蓄、相互融合,更是臺灣重要的無形資產。因臺灣對不同文化宗教的包容力,西藏文化藝術與宗教不再是遠在喜馬拉雅山,而是你我在生活中就能親炙、領略。文化部本著尊重... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
萬壽堂 | 電話: 05-6327804 | 地址: 雲林縣虎尾鎮光復建國里路757號 | 主祀神祇: 萬壽公 | 教別: 道教 | 負責人: 林再生 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
1208000105 | 生產者: 西螺果菜市場攤販-林再生 | 使用狀態: 終止 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣土庫鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
永程企業社 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 31406429 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市五股區興珍里四維路30巷39號1樓 @ 登記工廠名錄 |
永程企業社 | 產品中類: 25金屬製品製造業 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市五股區興珍里四維路30巷39號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 291金屬加工用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
林再生 | 屆別: 第六屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 高雄縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
林再生 | 屆別: 第七屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 高雄縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
林再生經典攝影集. 1, 世界級名山= Lin, Tsai-Sheng's photography: world class mountai作者: 林再生作 | 出版機構: 陳孟秋 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 88 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1676-7 (平裝, NT$450, 88面, 20X20公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
2018西藏文化藝術節開始時間: 2018/9/7 | 結束時間: 2019/1/31 | 電話: | 臺北市 | 地點: 臺北市 大安區 | 地址: 青田街8巷3號 | 參與者: 所有民眾 | 停車資訊: | 描述: 臺灣是多元族群共存共榮的寶島,而不同文化兼容並蓄、相互融合,更是臺灣重要的無形資產。因臺灣對不同文化宗教的包容力,西藏文化藝術與宗教不再是遠在喜馬拉雅山,而是你我在生活中就能親炙、領略。文化部本著尊重... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
萬壽堂電話: 05-6327804 | 地址: 雲林縣虎尾鎮光復建國里路757號 | 主祀神祇: 萬壽公 | 教別: 道教 | 負責人: 林再生 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
1208000105生產者: 西螺果菜市場攤販-林再生 | 使用狀態: 終止 | 驗證標章: | 聯絡地址: 雲林縣土庫鎮 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
永程企業社主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 31406429 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市五股區興珍里四維路30巷39號1樓 @ 登記工廠名錄 |
永程企業社產品中類: 25金屬製品製造業 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市五股區興珍里四維路30巷39號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 291金屬加工用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
林再生屆別: 第六屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 高雄縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
林再生屆別: 第七屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 高雄縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
[ 搜尋所有 林再生 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
林再生自營計程車行 新北市板橋區金華街8巷6-4號5樓 | 林再生 | 34660944 | 核准設立 - 獨資 |
生源工程行 臺南市仁德區三甲里71號1樓 | 林再生 | 40719268 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
生杰諾麗企業行 屏東縣屏東市崇蘭里古松西巷319弄21號壹樓 | 林再生 | 62963770 | 歇業 - 獨資 |
林建發號 新北市淡水區下圭柔山59號 | 林再生 | 33751853 | 廢止 (101年09月12日 北縣商甲 字第 1012461219 號) - 獨資 |
友全汽車商行 臺北市南港區興南路98巷2弄5號5樓 | 林再生 | 01645578 | 歇業 - 獨資 |
名人茶藝 花蓮縣瑞穗鄉瑞穗村國光北路一○○號一樓 | 林再生 | 08170581 | 歇業 - 獨資 |
紅腳印休閒小站 彰化縣鹿港鎮東崎里打鐵巷21-3號 | 林再生 | 17312793 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120819866) |
皙妍企業有限公司 新北市中和區中正路505號 | 林再生 | 27966862 | 核准設立 |
林再生自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區金華街8巷6-4號5樓 | 負責人: 林再生 | 統編: 34660944 | 核准設立 - 獨資 |
生源工程行 登記地址: 臺南市仁德區三甲里71號1樓 | 負責人: 林再生 | 統編: 40719268 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
生杰諾麗企業行 登記地址: 屏東縣屏東市崇蘭里古松西巷319弄21號壹樓 | 負責人: 林再生 | 統編: 62963770 | 歇業 - 獨資 |
林建發號 登記地址: 新北市淡水區下圭柔山59號 | 負責人: 林再生 | 統編: 33751853 | 廢止 (101年09月12日 北縣商甲 字第 1012461219 號) - 獨資 |
友全汽車商行 登記地址: 臺北市南港區興南路98巷2弄5號5樓 | 負責人: 林再生 | 統編: 01645578 | 歇業 - 獨資 |
名人茶藝 登記地址: 花蓮縣瑞穗鄉瑞穗村國光北路一○○號一樓 | 負責人: 林再生 | 統編: 08170581 | 歇業 - 獨資 |
紅腳印休閒小站 登記地址: 彰化縣鹿港鎮東崎里打鐵巷21-3號 | 負責人: 林再生 | 統編: 17312793 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120819866) |
皙妍企業有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路505號 | 負責人: 林再生 | 統編: 27966862 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林再生 ... ]
林瓔華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
陳吉夫 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
呂寬寬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
戴世明 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
郭龍雄 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
蔡文典 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
林正雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
鄭勝利 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
李春燕 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
李秀煥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黃建鍾 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黄雅欣 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
張吳梅 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
江曾愛珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
廖修約 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
林瓔華職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
陳吉夫職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
呂寬寬職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
戴世明職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
郭龍雄職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
蔡文典職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
林正雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
鄭勝利職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
李春燕職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
李秀煥職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黃建鍾職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
黄雅欣職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
張吳梅職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
江曾愛珠職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
廖修約職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |