陳美珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳美珠的職稱是監察人, 持有股份數是50, 公司名稱是美達建設股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 美達建設股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 陳美珠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 50 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱美達建設股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名陳美珠 |
所代表法人(空) |
持有股份數50 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳美珠的職稱是監察人, 持有股份數是50, 公司名稱是美達建設股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 美達建設股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 陳美珠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 50 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱美達建設股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名陳美珠 |
所代表法人(空) |
持有股份數50 |
同步更新日期2024-09-05 |
美麗新世界 | 陳麗杏 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
展翅 Soaring on Wing | 蕭任能 Ren-Neng Hsiao | 臺中市 | 場域: 其他 | 411臺中市太平區中山路四段27號 大樓側牆 @ 文化部公共藝術 |
臺中市文藝作家協會39週年會員聯展 | (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
臺中市文藝作家協會39週年會員聯展 | (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
紅水珠 | 賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
藍水珠 | 賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
綠水珠 | 賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
青水珠 | 賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
美麗新世界陳麗杏 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
展翅 Soaring on Wing蕭任能 Ren-Neng Hsiao | 臺中市 | 場域: 其他 | 411臺中市太平區中山路四段27號 大樓側牆 @ 文化部公共藝術 |
臺中市文藝作家協會39週年會員聯展(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
臺中市文藝作家協會39週年會員聯展(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
紅水珠賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
藍水珠賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
綠水珠賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
青水珠賴純純 | 桃園市 | 場域: 醫療院所 | 桃園市行政院衛生署桃園療養院 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 陳美珠 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
美達建設股份有限公司 臺北市中正區延平南路70號6樓 | 23823392 | 解散 (文號: 1997-6-2 建一字 第86300443號) |
美達建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區延平南路70號6樓 | 統編: 23823392 | 解散 (文號: 1997-6-2 建一字 第86300443號) |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
美珠商號 臺南市新化區東榮里護安街69號 | 陳美珠 | 73190908 | 歇業 - 獨資 |
美珠裝潢行 高雄市前鎮區明正里明衙路24號 | 陳美珠 | 81340839 | 撤銷 - 獨資 |
阿珠水果專賣店 臺南市北區三德里忠義路3段9號1樓 | 陳美珠 | 40896432 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050004436) |
阿珠冰店 新竹市北區光華里光華東街21號一樓 | 戴陳美珠 | 72892439 | 核准設立 - 獨資 |
雅芳美容美髮彩粧精緻館 高雄市阿蓮區南蓮里中正路467巷39號1樓 | 陳美珠 | 10706569 | 歇業 - 獨資 |
展鴻美容有限公司 雲林縣斗六市公誠里北平路230號1樓 | 陳美珠 | 27398475 | 核准設立 |
長安養生館 臺北市中山區長安東路1段60號 | 陳美珠 | 42275228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084105131) |
冠錡美容生活館 桃園縣蘆竹鄉南興村奉化路160號 | 陳美珠 | 21576986 | 歇業 - 獨資 |
美珠商號 登記地址: 臺南市新化區東榮里護安街69號 | 負責人: 陳美珠 | 統編: 73190908 | 歇業 - 獨資 |
美珠裝潢行 登記地址: 高雄市前鎮區明正里明衙路24號 | 負責人: 陳美珠 | 統編: 81340839 | 撤銷 - 獨資 |
阿珠水果專賣店 登記地址: 臺南市北區三德里忠義路3段9號1樓 | 負責人: 陳美珠 | 統編: 40896432 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050004436) |
阿珠冰店 登記地址: 新竹市北區光華里光華東街21號一樓 | 負責人: 戴陳美珠 | 統編: 72892439 | 核准設立 - 獨資 |
雅芳美容美髮彩粧精緻館 登記地址: 高雄市阿蓮區南蓮里中正路467巷39號1樓 | 負責人: 陳美珠 | 統編: 10706569 | 歇業 - 獨資 |
展鴻美容有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市公誠里北平路230號1樓 | 負責人: 陳美珠 | 統編: 27398475 | 核准設立 |
長安養生館 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段60號 | 負責人: 陳美珠 | 統編: 42275228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084105131) |
冠錡美容生活館 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉南興村奉化路160號 | 負責人: 陳美珠 | 統編: 21576986 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳美珠 ... ]
蕭永健 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭芳芸 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
連立凱 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連城珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立宏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立芬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
徐文進 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
丁沈亮 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
周福全 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
吳多 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
謝惠年 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
蘇美蓉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
李素真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
黃惠珍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
鄭日省 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
蕭永健職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
蕭芳芸職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
連立凱職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連城珍職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立宏職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
連立芬職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
徐文進職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
丁沈亮職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
周福全職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
吳多職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
謝惠年職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
蘇美蓉職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
李素真職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
黃惠珍職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
鄭日省職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |