陳建雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳建雄的職稱是董事, 持有股份數是5000, 公司名稱是源一興業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 源一興業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳建雄 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 5000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱源一興業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳建雄 |
所代表法人(空) |
持有股份數5000 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名陳建雄的職稱是董事, 持有股份數是5000, 公司名稱是源一興業股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 源一興業股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳建雄 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 5000 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱源一興業股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名陳建雄 |
所代表法人(空) |
持有股份數5000 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳老備 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳火丁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳火才 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王文慶 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王文錄 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳老備職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳火丁職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳火才職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王文慶職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王文錄職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 源一興業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 源一興業 ... ]
陳建雄建築師事務所 | OID: 2.16.886.110.90010.100039 | 電話: 04-8872699 | 地址: 彰化縣北斗鎮光復里復興路339號 | DN: o=陳建雄建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
陳建雄建築師事務所 | 事務所所在地: 彰化縣北斗鎮復興路339號 | 建築師姓名: 陳建雄 | 開業證號: 建開證字第O001487號 @ 建築師開業登記資訊 |
陳建雄-陳建雄自辦農業設施拆除工程 | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區曾文段一三二八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D9008153 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
2022金門縣攝影家聯展 | 開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
烈嶼風情攝影展 | 開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
陳建雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 雄鑽實業有限公司 | 統一編號: 90527173 @ 董監事資料集 |
陳建雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 建順不銹鋼有限公司 | 統一編號: 34357491 @ 董監事資料集 |
陳建雄 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 興泰利建設股份有限公司 | 統一編號: 90898483 @ 董監事資料集 |
陳建雄建築師事務所OID: 2.16.886.110.90010.100039 | 電話: 04-8872699 | 地址: 彰化縣北斗鎮光復里復興路339號 | DN: o=陳建雄建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
陳建雄建築師事務所事務所所在地: 彰化縣北斗鎮復興路339號 | 建築師姓名: 陳建雄 | 開業證號: 建開證字第O001487號 @ 建築師開業登記資訊 |
陳建雄-陳建雄自辦農業設施拆除工程所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區曾文段一三二八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D9008153 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
2022金門縣攝影家聯展開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
烈嶼風情攝影展開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
陳建雄職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 雄鑽實業有限公司 | 統一編號: 90527173 @ 董監事資料集 |
陳建雄職稱: 董事 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 建順不銹鋼有限公司 | 統一編號: 34357491 @ 董監事資料集 |
陳建雄職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 興泰利建設股份有限公司 | 統一編號: 90898483 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳建雄 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
陳建雄自營計程車行 高雄市前鎮區信義里草衙2巷57之9號 | 陳建雄 | 81492531 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560315400) |
陳建雄 彰化縣鹿港鎮新宮里泉州路九九號 | 陳建雄 | 58020145 | 歇業 - 獨資 |
鼎坤企業社 高雄市三民區鼎正街23號5樓之1 | 陳建雄 | 08923386 | 停業 (停業起迄日期 109年12月02日 至 110年12月01日) - 獨資 |
興泰利建設股份有限公司 臺北市松山區光復南路13巷10號 | 陳建雄 | 90898483 | 核准設立 |
雄威 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林64號(限建築物第壹層使用) | 陳建雄 | 77350927 | 歇業 - 獨資 |
雄業 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林六五之一號(限建築物第壹層使用) | 陳建雄 | 77353059 | 歇業 - 獨資 |
建雄行 花蓮縣花蓮市主和里中和街八六號 | 陳建雄 | 94785763 | 歇業 - 獨資 |
郡義不動產有限公司 新竹縣新豐鄉青埔村青埔子20之3號1樓 | 陳建雄 | 91064729 | 核准設立 |
陳建雄自營計程車行 登記地址: 高雄市前鎮區信義里草衙2巷57之9號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 81492531 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560315400) |
陳建雄 登記地址: 彰化縣鹿港鎮新宮里泉州路九九號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 58020145 | 歇業 - 獨資 |
鼎坤企業社 登記地址: 高雄市三民區鼎正街23號5樓之1 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 08923386 | 停業 (停業起迄日期 109年12月02日 至 110年12月01日) - 獨資 |
興泰利建設股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷10號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 90898483 | 核准設立 |
雄威 登記地址: 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林64號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 陳建雄 | 統編: 77350927 | 歇業 - 獨資 |
雄業 登記地址: 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林六五之一號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 陳建雄 | 統編: 77353059 | 歇業 - 獨資 |
建雄行 登記地址: 花蓮縣花蓮市主和里中和街八六號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 94785763 | 歇業 - 獨資 |
郡義不動產有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉青埔村青埔子20之3號1樓 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 91064729 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳建雄 ... ]
黃慎學 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
陳昱安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
廖隆源 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
陳明欽 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
林秀卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
郭文松 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
胡月好 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
謝偉敦 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
卓統揚 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
劉慧玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
黃慎學職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
陳昱安職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
廖隆源職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
陳明欽職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
周正健職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
許朝閔職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
林秀卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
郭文松職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
胡月好職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
謝偉敦職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
卓統揚職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
劉慧玲職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
林謙遜職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林猷強職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
林美月職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |