王鳳珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王鳳珠的職稱是董事, 持有股份數是84, 公司名稱是明道工程顧問股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 明道工程顧問股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 王鳳珠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 84 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱明道工程顧問股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名王鳳珠 |
所代表法人(空) |
持有股份數84 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名王鳳珠的職稱是董事, 持有股份數是84, 公司名稱是明道工程顧問股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 明道工程顧問股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 王鳳珠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 84 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱明道工程顧問股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名王鳳珠 |
所代表法人(空) |
持有股份數84 |
同步更新日期2024-09-05 |
陳貴明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 86 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
葉乃仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 64 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳坤堂 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 64 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張宏奇 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳秀東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 94 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李應墀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳貴明職稱: 董事 | 持有股份數: 86 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
葉乃仁職稱: 董事 | 持有股份數: 64 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳坤堂職稱: 監察人 | 持有股份數: 64 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
張宏奇職稱: 董事 | 持有股份數: 84 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
陳秀東職稱: 董事長 | 持有股份數: 94 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
李應墀職稱: 董事 | 持有股份數: 84 | 所代表法人: | 明道工程顧問股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 明道工程顧問 ... ]
2024春季Hakka歌謠及客家八音研習課程 (共5班) | (中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
2024春季Hakka歌謠及客家八音研習課程 (共5班) | (中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
客家歌謠共下來學唱第一期 | (中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
客家歌謠共下來學唱第一期 | (中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
王鳳珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 @ 董監事資料集 |
王鳳珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 律豐科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 24405115 @ 董監事資料集 |
李王鳳珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群億實業有限公司 | 統一編號: 24910612 @ 董監事資料集 |
王鳳珠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 436200 | 所代表法人: | 惠華金屬線股份有限公司 | 統一編號: 34620747 @ 董監事資料集 |
2024春季Hakka歌謠及客家八音研習課程 (共5班)(中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
2024春季Hakka歌謠及客家八音研習課程 (共5班)(中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
客家歌謠共下來學唱第一期(中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
客家歌謠共下來學唱第一期(中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
王鳳珠職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 @ 董監事資料集 |
王鳳珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 律豐科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 24405115 @ 董監事資料集 |
李王鳳珠職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群億實業有限公司 | 統一編號: 24910612 @ 董監事資料集 |
王鳳珠職稱: 監察人 | 持有股份數: 436200 | 所代表法人: | 惠華金屬線股份有限公司 | 統一編號: 34620747 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王鳳珠 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
永祥商號 嘉義市東區文昌里共和路126號一樓 | 王鳳珠 | 06252571 | 歇業 - 獨資 |
永興行 嘉義縣水上鄉柳林村柳子林三三之二號 | 王鳳珠 | 06296971 | 核准設立 - 獨資 |
荃發企業行 高雄市梓官區赤東里赤崁南路保生三巷36號1樓 | 劉王鳳珠 | 07942364 | 核准設立 - 獨資 |
信和文具店 花蓮縣花蓮市國富十街十號 | 王鳳珠 | 08128254 | 歇業 - 獨資 |
允旺起重工程行 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路422巷16號1樓 | 王鳳珠 | 10417385 | 核准停業 - 獨資 |
春承工業社 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路2段541號 | 李王鳳珠 | 10953879 | 核准設立 - 獨資 |
魚村活漁產供應行 臺北市信義區莊敬路325巷50號1樓 | 王鳳珠 | 13842899 | 歇業 - 獨資 |
永祥淨水器材行 嘉義市西區集英里民族路809號一樓 | 王鳳珠 | 14515471 | 歇業 - 獨資 |
永祥商號 登記地址: 嘉義市東區文昌里共和路126號一樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 06252571 | 歇業 - 獨資 |
永興行 登記地址: 嘉義縣水上鄉柳林村柳子林三三之二號 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 06296971 | 核准設立 - 獨資 |
荃發企業行 登記地址: 高雄市梓官區赤東里赤崁南路保生三巷36號1樓 | 負責人: 劉王鳳珠 | 統編: 07942364 | 核准設立 - 獨資 |
信和文具店 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富十街十號 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 08128254 | 歇業 - 獨資 |
允旺起重工程行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路422巷16號1樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 10417385 | 核准停業 - 獨資 |
春承工業社 登記地址: 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路2段541號 | 負責人: 李王鳳珠 | 統編: 10953879 | 核准設立 - 獨資 |
魚村活漁產供應行 登記地址: 臺北市信義區莊敬路325巷50號1樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 13842899 | 歇業 - 獨資 |
永祥淨水器材行 登記地址: 嘉義市西區集英里民族路809號一樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 14515471 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王鳳珠 ... ]
賴熙熙 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳勲台 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳善貞 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳德育(CHEN,TE-YU) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
李元薇 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
蔡麗華 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
蔡陳相而 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
陳進財 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
廖祐琪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
廖進平 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
張美雪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
簡重和 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
高秀珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
董瑜君 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
董屏爾 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
賴熙熙職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳勲台職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳善貞職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
陳德育(CHEN,TE-YU)職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
李元薇職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
蔡麗華職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
蔡陳相而職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
陳進財職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
廖祐琪職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
廖進平職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
張美雪職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
簡重和職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
高秀珍職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
董瑜君職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
董屏爾職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |