楊啟東
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊啟東的職稱是董事, 持有股份數是237, 公司名稱是隆順機械股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 隆順機械股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 楊啟東 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 237 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱隆順機械股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名楊啟東 |
所代表法人(空) |
持有股份數237 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名楊啟東的職稱是董事, 持有股份數是237, 公司名稱是隆順機械股份有限公司.
統一編號 | (空) |
公司名稱 | 隆順機械股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 楊啟東 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 237 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號(空) |
公司名稱隆順機械股份有限公司 |
職稱董事 |
姓名楊啟東 |
所代表法人(空) |
持有股份數237 |
同步更新日期2024-09-05 |
黃正義 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王鳳珠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉美雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
郭炳耀 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉國卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 238 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
詹正演 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
黃正義職稱: 監察人 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
王鳳珠職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉美雲職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
郭炳耀職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
劉國卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 238 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
詹正演職稱: 董事 | 持有股份數: 237 | 所代表法人: | 隆順機械股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 隆順機械 ... ]
2024春秋美術會第49屆90回大展 | (中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
2024春秋美術會第49屆90回大展 | (中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【導覽活動】2024春秋美術會第49屆90回大展 | (中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【導覽活動】2024春秋美術會第49屆90回大展 | (中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
古蹟‧文化‧建築‧旅遊-曾文吉建築師創作展 | (中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
古蹟‧文化‧建築‧旅遊-曾文吉建築師創作展 | (中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
士口一止陶藝工作室 | 名稱: 黃吉正 | 開放時間: 週一至週五10:00~17:00 | 電話: 04-25285525 | 地址: 42049台中市豐原區圓環北路二段110號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
第71屆中部美展 | (中華民國)臺中市美術協會及中部美展得獎者 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
2024春秋美術會第49屆90回大展(中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
2024春秋美術會第49屆90回大展(中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【導覽活動】2024春秋美術會第49屆90回大展(中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【導覽活動】2024春秋美術會第49屆90回大展(中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
古蹟‧文化‧建築‧旅遊-曾文吉建築師創作展(中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
古蹟‧文化‧建築‧旅遊-曾文吉建築師創作展(中華民國)曾文吉 | 活動起始日期: 2024/05/21 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
士口一止陶藝工作室名稱: 黃吉正 | 開放時間: 週一至週五10:00~17:00 | 電話: 04-25285525 | 地址: 42049台中市豐原區圓環北路二段110號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
第71屆中部美展(中華民國)臺中市美術協會及中部美展得獎者 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 楊啟東 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
楊啟東自營計程車行 彰化縣埔心鄉新館村新館路131巷6號 | 楊啟東 | 60269732 | 核准設立 - 獨資 |
信東機車行 彰化縣田尾鄉仁里村中正路2段178巷8號 | 楊啟東 | 78153179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020822312) |
北億實業有限公司 臺北市大安區辛亥路2段199號4樓 | 楊啟東 | 04346758 | 核准設立 |
紅館通信行 臺中市西屯區何南里精誠路14號五樓之6 | 楊啟東 | 13416494 | 撤銷 - 獨資 |
大堃企業有限公司 桃園市中壢區內定里內定二十街175巷39號 | 楊啟東 | 43712789 | 核准設立 |
坤盟汽車商行 雲林縣虎尾鎮穎川里頂南15之33號1樓 | 楊啟東 | 72409337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070003035) |
楊啟東自營計程車行 登記地址: 彰化縣埔心鄉新館村新館路131巷6號 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 60269732 | 核准設立 - 獨資 |
信東機車行 登記地址: 彰化縣田尾鄉仁里村中正路2段178巷8號 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 78153179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020822312) |
北億實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區辛亥路2段199號4樓 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 04346758 | 核准設立 |
紅館通信行 登記地址: 臺中市西屯區何南里精誠路14號五樓之6 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 13416494 | 撤銷 - 獨資 |
大堃企業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區內定里內定二十街175巷39號 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 43712789 | 核准設立 |
坤盟汽車商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里頂南15之33號1樓 | 負責人: 楊啟東 | 統編: 72409337 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070003035) |
[ 查詢所有 楊啟東 ... ]
林賴松 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
林延星 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
林秀琴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
陳玉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
盧慧敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
駱之文 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
陳錦山 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
林彥安 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
陳志彥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
張淑華 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
謝儷蓉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
陳其鵬 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
鄭邱素真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
鄭俊彥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
邱建興 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
林賴松職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
林延星職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
林秀琴職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
陳玉職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
盧慧敏職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
駱之文職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
陳錦山職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
林彥安職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
陳志彥職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
張淑華職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
謝儷蓉職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
陳其鵬職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
鄭邱素真職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
鄭俊彥職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
邱建興職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |