財團法人周大觀文教基金會
- 教育部主管教育財團法人基本資料 @ 教育部終身教育司
基金會名稱財團法人周大觀文教基金會的主事務所所在地是231 新北市新店區明德路52號3樓, 董事長是郭盈蘭, 設立許可日期是1997/10/26, 主要活動地區是北、中、南、東、離島、國外地區, 主要業務是一、出版有關文教性叢書或視聽、電子多媒體產品。 二、舉辦各項公益性文教活動,並利用各種傳播媒體,使社會大眾尊重、愛惜生命。 三、接受政府機關及民間團體之委託,從事各項文教及社會發展有關問題之諮詢、服務、研究。 四、協助就醫住院的重症兒童課業與心理等相 關輔導,並給予各項必須之支持。 五、推動心靈改革....
#財團法人周大觀文教基金會的地圖
基金會名稱 | 財團法人周大觀文教基金會 |
設立許可文號 | 台(86)社(四)86123394號 |
設立許可日期 | 1997/10/26 |
許可設立財產總額 | 10000000 |
最新法人登記證書之財產總額(基金) | 95978745 |
董事長 | 郭盈蘭 |
執行長或同等職位人員姓名 | 趙翠慧 |
執行長或同等職位人員職稱 | 總執行長 |
主事務所所在地 | 231 新北市新店區明德路52號3樓 |
成立宗旨 | 以辦理公益性之有關文教活動服務研究為宗旨. |
主要業務 | 一、出版有關文教性叢書或視聽、電子多媒體產品。 二、舉辦各項公益性文教活動,並利用各種傳播媒體,使社會大眾尊重、愛惜生命。 三、接受政府機關及民間團體之委託,從事各項文教及社會發展有關問題之諮詢、服務、研究。 四、協助就醫住院的重症兒童課業與心理等相 關輔導,並給予各項必須之支持。 五、推動心靈改革、生命教育、品格教育、閱讀教育等,並辦理各項關懷他人之相關業務,以促進社會和諧。 六、獎勵對「生命科學」與「熱愛生命」有卓越教育成就或貢獻之機關、團體或個人。 七、對兒童弱勢團體之文教性活動給予協助及支援。 八、推動及辦理國際間有關文教交流事項。 九、協助籌設學校或接受政府機關、民間團體、個人等捐贈或委託承辦學校暨促進身心靈健康的教育事項。 十、舉辦中輟生輔導、犯罪防治、更生保護、被害人保護、環境保護、人權保護、法律宣導等各項公益性教育活動。 十一、辦理其他與本會業務性質相關之活動。 |
主要活動地區 | 北、中、南、東、離島、國外地區 |
成立背景 | 個人捐助成立 |
成立類別 | 民間機構 |
服務對象 | 兒童、青少年、成人 |
主要活動方式 | 演講、座談、展演、獎助、補助、推廣、宣導 |
主要業務類別 | 獎助學金、心靈教育、閱讀教育、生命教育、品格教育 |
官方網站 | http://www.ta.org.tw |
基金會名稱財團法人周大觀文教基金會 |
設立許可文號台(86)社(四)86123394號 |
設立許可日期1997/10/26 |
許可設立財產總額10000000 |
最新法人登記證書之財產總額(基金)95978745 |
董事長郭盈蘭 |
執行長或同等職位人員姓名趙翠慧 |
執行長或同等職位人員職稱總執行長 |
主事務所所在地231 新北市新店區明德路52號3樓 |
成立宗旨以辦理公益性之有關文教活動服務研究為宗旨. |
主要業務一、出版有關文教性叢書或視聽、電子多媒體產品。 二、舉辦各項公益性文教活動,並利用各種傳播媒體,使社會大眾尊重、愛惜生命。 三、接受政府機關及民間團體之委託,從事各項文教及社會發展有關問題之諮詢、服務、研究。 四、協助就醫住院的重症兒童課業與心理等相 關輔導,並給予各項必須之支持。 五、推動心靈改革、生命教育、品格教育、閱讀教育等,並辦理各項關懷他人之相關業務,以促進社會和諧。 六、獎勵對「生命科學」與「熱愛生命」有卓越教育成就或貢獻之機關、團體或個人。 七、對兒童弱勢團體之文教性活動給予協助及支援。 八、推動及辦理國際間有關文教交流事項。 九、協助籌設學校或接受政府機關、民間團體、個人等捐贈或委託承辦學校暨促進身心靈健康的教育事項。 十、舉辦中輟生輔導、犯罪防治、更生保護、被害人保護、環境保護、人權保護、法律宣導等各項公益性教育活動。 十一、辦理其他與本會業務性質相關之活動。 |
主要活動地區北、中、南、東、離島、國外地區 |
成立背景個人捐助成立 |
成立類別民間機構 |
服務對象兒童、青少年、成人 |
主要活動方式演講、座談、展演、獎助、補助、推廣、宣導 |
主要業務類別獎助學金、心靈教育、閱讀教育、生命教育、品格教育 |
官方網站http://www.ta.org.tw |
財團法人周大觀文教基金會地圖 [ 導航 ]
財團法人周大觀文教基金會的地址位於
231 新北市新店區明德路52號3樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 財團法人周大觀文教基金會 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 財團法人周大觀文教基金會 ...) | OID: 2.16.886.104.100802 | 電話: 02-2917-8770 | 地址: 新北市新店區明德路52號3樓 | DN: o=財團法人周大觀文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 財團法人周大觀文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 財團法人周大觀文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 捐贈碼: 525 | 縣市: 新北市 | 受捐贈機關或團體統編: 83336277 @ 受捐贈機關或團體捐贈碼清單 |
| 組織識別碼: XC83336277 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:54:45 @ 公文電子交換系統地址簿 |
OID: 2.16.886.104.100802 | 電話: 02-2917-8770 | 地址: 新北市新店區明德路52號3樓 | DN: o=財團法人周大觀文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
財團法人周大觀文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
財團法人周大觀文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
捐贈碼: 525 | 縣市: 新北市 | 受捐贈機關或團體統編: 83336277 @ 受捐贈機關或團體捐贈碼清單 |
組織識別碼: XC83336277 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:54:45 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 財團法人周大觀文教基金會 ... ]
無其他 郭盈蘭 資料。
[ 搜尋所有 郭盈蘭 ... ]
根據地址 231 新北市新店區明德路52號3樓 找到的相關資料
財團法人周大觀文教基金會的黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
名稱 財團法人周大觀文教基金會 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 財團法人周大觀文教基金會)
在『教育部主管教育財團法人基本資料』資料集內搜尋:
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市忠孝東路4段218之3號10樓 | 董事長: 姚任祥 | 設立許可日期: 1992/12/22 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 110 臺北市信義區基隆路1段180號12樓 | 董事長: 王文杉 | 設立許可日期: 1996/11/27 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 頒發獎助學金 |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區辛亥路1段86號2樓 | 董事長: 吳學勵 | 設立許可日期: 1989/4/21 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 220 新北市板橋區四川路2段16巷10號1樓 | 董事長: 江韋達 | 設立許可日期: 2017/1/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: (1)國內外教育文化學術活動之籌辦及贊助。(2)促進國內外及兩岸文化之交流。(3)協助培育菁英創新及領導能力。(4)提供獎助學金鼓勵優秀、弱勢、清寒學生。(5)協助教育新移民適應國內生活及弱勢團體之協... |
| 主事務所所在地: 324 桃園市平鎮區工業六路4號 | 董事長: 林進寶 | 設立許可日期: 2017/7/5 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 1.關於興學幼苗、植根教育事項。 2.關於提升研究水平、鼓勵研發創新事項。 3.關於贊助其他公益團體教育相關活動。 4.關於協助弱勢族群教育相關之補助,以增進謀生技能,改善生活事項。 5.其他符合本會... |
| 主事務所所在地: 221 新北市汐止區新北市高雄市中興路95號4樓之3 | 董事長: | 設立許可日期: 1990/8/16 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 300 新竹市東區力行二路3號 | 董事長: 洪嘉聰 | 設立許可日期: 1996/5/8 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 242 新北市新莊區中正路510號 | 董事長: 王鎮華 | 設立許可日期: 1995/12/21 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 獎助學金、實習活動 |
| 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區行愛路140巷28號6樓 | 董事長: 陳清治 | 設立許可日期: 2000/10/20 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 112 臺北市北投區中央北路二段70號 | 董事長: 陳衛民 | 設立許可日期: 1989/12/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 辦理績優學生獎學金和贊(濟)助學生強化學習。 |
| 主事務所所在地: 110 臺北市信義區東興路8號8樓 | 董事長: 林啟昌 | 設立許可日期: 1999/7/19 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島 | 主要業務: 好鄰居同樂會等社區活動_x000D_ 社區健康小站_x000D_ 偏鄉小學勵學計劃_x000D_ 偏鄉教育支持_x000D_ Open Cares健康打氣站_x000D_ 青年深根計畫 |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市大安區溫州街52巷17號2樓 | 董事長: 張碧娟 | 設立許可日期: 1989/12/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路2段374號9樓之1 | 董事長: 陳盛沺 | 設立許可日期: 1994/9/30 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 363 苗栗縣公館鄉五谷村15鄰五谷185-2號 | 董事長: 賴誌祥 | 設立許可日期: 1999/3/25 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一.推動促進身心健康休閒活動。 二.參與志工關懷慰問活動。 三.宣導傳播健康休閒生活理念。 |
| 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區瑞光路212號七樓 | 董事長: 林致光 | 設立許可日期: 1995/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 以宏揚教育文化、推展社會公益、培育優秀人才、倡導正當休閒及提升國人生活品質為宗旨。 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市忠孝東路4段218之3號10樓 | 董事長: 姚任祥 | 設立許可日期: 1992/12/22 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: |
主事務所所在地: 110 臺北市信義區基隆路1段180號12樓 | 董事長: 王文杉 | 設立許可日期: 1996/11/27 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 頒發獎助學金 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區辛亥路1段86號2樓 | 董事長: 吳學勵 | 設立許可日期: 1989/4/21 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 220 新北市板橋區四川路2段16巷10號1樓 | 董事長: 江韋達 | 設立許可日期: 2017/1/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: (1)國內外教育文化學術活動之籌辦及贊助。(2)促進國內外及兩岸文化之交流。(3)協助培育菁英創新及領導能力。(4)提供獎助學金鼓勵優秀、弱勢、清寒學生。(5)協助教育新移民適應國內生活及弱勢團體之協... |
主事務所所在地: 324 桃園市平鎮區工業六路4號 | 董事長: 林進寶 | 設立許可日期: 2017/7/5 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 1.關於興學幼苗、植根教育事項。 2.關於提升研究水平、鼓勵研發創新事項。 3.關於贊助其他公益團體教育相關活動。 4.關於協助弱勢族群教育相關之補助,以增進謀生技能,改善生活事項。 5.其他符合本會... |
主事務所所在地: 221 新北市汐止區新北市高雄市中興路95號4樓之3 | 董事長: | 設立許可日期: 1990/8/16 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 300 新竹市東區力行二路3號 | 董事長: 洪嘉聰 | 設立許可日期: 1996/5/8 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: |
主事務所所在地: 242 新北市新莊區中正路510號 | 董事長: 王鎮華 | 設立許可日期: 1995/12/21 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 獎助學金、實習活動 |
主事務所所在地: 114 臺北市內湖區行愛路140巷28號6樓 | 董事長: 陳清治 | 設立許可日期: 2000/10/20 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: |
主事務所所在地: 112 臺北市北投區中央北路二段70號 | 董事長: 陳衛民 | 設立許可日期: 1989/12/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 辦理績優學生獎學金和贊(濟)助學生強化學習。 |
主事務所所在地: 110 臺北市信義區東興路8號8樓 | 董事長: 林啟昌 | 設立許可日期: 1999/7/19 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島 | 主要業務: 好鄰居同樂會等社區活動_x000D_ 社區健康小站_x000D_ 偏鄉小學勵學計劃_x000D_ 偏鄉教育支持_x000D_ Open Cares健康打氣站_x000D_ 青年深根計畫 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市大安區溫州街52巷17號2樓 | 董事長: 張碧娟 | 設立許可日期: 1989/12/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路2段374號9樓之1 | 董事長: 陳盛沺 | 設立許可日期: 1994/9/30 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 363 苗栗縣公館鄉五谷村15鄰五谷185-2號 | 董事長: 賴誌祥 | 設立許可日期: 1999/3/25 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一.推動促進身心健康休閒活動。 二.參與志工關懷慰問活動。 三.宣導傳播健康休閒生活理念。 |
主事務所所在地: 114 臺北市內湖區瑞光路212號七樓 | 董事長: 林致光 | 設立許可日期: 1995/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 以宏揚教育文化、推展社會公益、培育優秀人才、倡導正當休閒及提升國人生活品質為宗旨。 |
|