財團法人英才文教基金會
- 教育部主管教育財團法人基本資料 @ 教育部終身教育司
基金會名稱財團法人英才文教基金會的主事務所所在地是407 臺中市西屯區府會園道179號4樓, 董事長是王恩泉, 設立許可日期是1998/8/12, 主要活動地區是中, 主要業務是一、設立獎助學金。 二、舉辦及贊助各類文化、藝術活動。 三、推行社會教育:包括舉辦各項成長營、研討會及學術講座等 四、獎助學術研究及出版相關書籍。 五、其他有關公益性事業。.
#財團法人英才文教基金會的地圖
基金會名稱 | 財團法人英才文教基金會 |
設立許可文號 | 台(87)社(四)87090011號 |
設立許可日期 | 1998/8/12 |
許可設立財產總額 | 30000000 |
最新法人登記證書之財產總額(基金) | 30000000 |
董事長 | 王恩泉 |
執行長或同等職位人員姓名 | 王璿紫 |
執行長或同等職位人員職稱 | 執行長 |
主事務所所在地 | 407 臺中市西屯區府會園道179號4樓 |
成立宗旨 | 舉辦教育文化公益性事業為宗旨。 |
主要業務 | 一、設立獎助學金。 二、舉辦及贊助各類文化、藝術活動。 三、推行社會教育:包括舉辦各項成長營、研討會及學術講座等 四、獎助學術研究及出版相關書籍。 五、其他有關公益性事業。 |
主要活動地區 | 中 |
成立背景 | 個人捐助成立 |
成立類別 | 民間機構 |
服務對象 | 幼兒、兒童、青少年、成人、婦女、老人、新住民、原住民 |
主要活動方式 | 演講、座談、研習、研討、展演、獎助、補助、推廣、宣導 |
主要業務類別 | 獎助學金、藝文教育、終身教育、心靈教育、閱讀教育、學術研究與交流教育、健康醫學教育 |
官方網站 | http://www.foundation.org.tw/_bin/ |
基金會名稱財團法人英才文教基金會 |
設立許可文號台(87)社(四)87090011號 |
設立許可日期1998/8/12 |
許可設立財產總額30000000 |
最新法人登記證書之財產總額(基金)30000000 |
董事長王恩泉 |
執行長或同等職位人員姓名王璿紫 |
執行長或同等職位人員職稱執行長 |
主事務所所在地407 臺中市西屯區府會園道179號4樓 |
成立宗旨舉辦教育文化公益性事業為宗旨。 |
主要業務一、設立獎助學金。 二、舉辦及贊助各類文化、藝術活動。 三、推行社會教育:包括舉辦各項成長營、研討會及學術講座等 四、獎助學術研究及出版相關書籍。 五、其他有關公益性事業。 |
主要活動地區中 |
成立背景個人捐助成立 |
成立類別民間機構 |
服務對象幼兒、兒童、青少年、成人、婦女、老人、新住民、原住民 |
主要活動方式演講、座談、研習、研討、展演、獎助、補助、推廣、宣導 |
主要業務類別獎助學金、藝文教育、終身教育、心靈教育、閱讀教育、學術研究與交流教育、健康醫學教育 |
官方網站http://www.foundation.org.tw/_bin/ |
財團法人英才文教基金會地圖 [ 導航 ]
財團法人英才文教基金會的地址位於
407 臺中市西屯區府會園道179號4樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 財團法人英才文教基金會 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 財團法人英才文教基金會 ...) | (中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪秀敏 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪秀敏 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃昭祥.洪健豪.徐聖勳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林世斌、梅藝瀧、吳書丞 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪秀敏 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪秀敏 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 財團法人英才文教基金會 ... ]
根據姓名 王恩泉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王恩泉 ...) | 主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 29186096 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市梧棲區草湳里經一路49號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: 大裕生技興業有限公司 | 中國上優科技股份有限公司 | 統一編號: 23853450 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 大裕生技興業有限公司 | 統一編號: 25176048 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘勝興業股份有限公司 | 統一編號: 27896938 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 大裕生技興業有限公司 | 大裕生技製藥股份有限公司 | 統一編號: 29186096 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 51 | 所代表法人: | 國聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 58806503 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 國聲廣播股份有限公司 | 到職日期: 0770420 | 統一編號: 58806503 @ 公司登記經理人資料集 |
| 處分日期: 20240325 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240510 | 處分字號: 勞局納字第11301831992號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
主要產品: 200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 29186096 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市梧棲區草湳里經一路49號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: 大裕生技興業有限公司 | 中國上優科技股份有限公司 | 統一編號: 23853450 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 大裕生技興業有限公司 | 統一編號: 25176048 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘勝興業股份有限公司 | 統一編號: 27896938 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 大裕生技興業有限公司 | 大裕生技製藥股份有限公司 | 統一編號: 29186096 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 51 | 所代表法人: | 國聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 58806503 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 國聲廣播股份有限公司 | 到職日期: 0770420 | 統一編號: 58806503 @ 公司登記經理人資料集 |
處分日期: 20240325 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240510 | 處分字號: 勞局納字第11301831992號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 王恩泉 ... ]
根據地址 407 臺中市西屯區府會園道179號4樓 找到的相關資料
財團法人英才文教基金會的黃頁資料
(以下顯示 2 筆)
姓名 王恩泉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 王恩泉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中國上優科技股份有限公司 臺中市西屯區惠來里府會園道179號18樓 | 王恩泉 | 23853450 | 核准設立 |
大裕生技興業有限公司 臺中市西屯區惠來里府會園道179號19樓 | 王恩泉 | 25176048 | 核准設立 |
弘勝興業股份有限公司 臺中市西屯區惠來里府會園道179號12樓之3 | 王恩泉 | 27896938 | 核准設立 |
大裕生技製藥股份有限公司 臺中市梧棲區草湳里中港加工出口區經一路49號 | 王恩泉 | 29186096 | 核准設立 |
政泰藥業有限公司 臺北市中山區民權東路3段75巷17號(1樓) | 王恩泉 | 53524358 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-02) |
弘邦股份有限公司 臺中市西屯區惠來里府會園道179號19樓 | 王恩泉 | 86122278 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-27) |
中國上優科技股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里府會園道179號18樓 | 負責人: 王恩泉 | 統編: 23853450 | 核准設立 |
大裕生技興業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里府會園道179號19樓 | 負責人: 王恩泉 | 統編: 25176048 | 核准設立 |
弘勝興業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里府會園道179號12樓之3 | 負責人: 王恩泉 | 統編: 27896938 | 核准設立 |
大裕生技製藥股份有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區草湳里中港加工出口區經一路49號 | 負責人: 王恩泉 | 統編: 29186096 | 核准設立 |
政泰藥業有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段75巷17號(1樓) | 負責人: 王恩泉 | 統編: 53524358 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-02) |
弘邦股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠來里府會園道179號19樓 | 負責人: 王恩泉 | 統編: 86122278 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-27) |
[ 查詢所有 王恩泉 ... ]
在『教育部主管教育財團法人基本資料』資料集內搜尋:
| 主事務所所在地: 403 臺中市西區臺中市霧台鄉雙龍里大和路75號3樓 | 董事長: 楊張美華 | 設立許可日期: 2014/1/7 | 主要活動地區: 中 | 主要業務: 發放獎學金 |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區復興南路1段259號5樓 | 董事長: 王齡 | 設立許可日期: 1987/5/11 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 103 臺北市大同區迪化街1段32巷10號2樓 | 董事長: 周瑁文 | 設立許可日期: 2013/12/23 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 1. 捐助各級學校單位及機構 2. 培訓多元技能教育 3. 辦理偏鄉及弱勢學童及低收中高齡者,公平且多面向學習機會,以補強偏鄉教育資源不足暨具體強化弱勢族群能力等 公益活動。 |
| 主事務所所在地: 112 臺北市北投區立德路15號16樓 | 董事長: 施崇棠 | 設立許可日期: 2008/4/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、國外地區 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 103 臺北市大同區南京西路25巷2號 | 董事長: 劉怜君 | 設立許可日期: 1992/12/29 | 主要活動地區: 北、國外地區 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 110 臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之五 | 董事長: 侯憲航 | 設立許可日期: 1978/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 促進國際文化交流,維護宣揚自由民主。辦理演講,出版書籍,宣揚理念. |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區羅斯福路2段49號6樓 | 董事長: 王塗發 | 設立許可日期: 1988/6/29 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 舉辦各學科領域之研究討論會,促進學術發展 |
| 主事務所所在地: 231 新北市新店區三民路19號 | 董事長: 羅慧兒 | 設立許可日期: 2005/6/6 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 302 新竹縣竹北市縣政九路28巷7號 | 董事長: 楊宏毅 | 設立許可日期: 1997/8/11 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: 一、關於佛教學術研究、著作、進修之獎助。二、舉辦有關佛教學術教育文化活動。三、獎勵各級學校及經政府核准設立之佛學院之學生。四、設立圖書館。五、資助出版有關之書刊、論文或雜誌。六、設立研究機構。七、其他... |
| 主事務所所在地: 100 臺北市中正區常德街一號 | 董事長: 高明見 | 設立許可日期: 1989/8/10 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 320 桃園市中壢區新生路二段232號 | 董事長: 宗緒順 | 設立許可日期: 1977/8/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 一、獎勵協助文化教育科技發展。 二、獎助國內外優秀青年完成學業。 三、獎勵國內外學術及產學研究發展。 四、獎助國內外從事社會福利之機關團體。 五、其他符合本會設立目的之相關公益教育事務。 |
| 主事務所所在地: 111 臺北市士林區後港街116號9樓 | 董事長: 林百里 | 設立許可日期: 1999/10/14 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 游於藝計畫/游於智計畫/設計學習計畫/國際交流/贊助合作/公共事務/線上學習 |
| 主事務所所在地: 100 臺北市中正區延平南路77號5樓 | 董事長: 洪鴻榮 | 設立許可日期: 2000/1/12 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一、關懷生命個案協談二、心六倫教育宣講三、家庭親子與校園生活教育四、舉辦關懷生命獎與論壇五、心靈講座專案研究六、監所生命教育七、出版心六倫相關書刊八、獎助學金之評選與發放九、其他符合本會設立目的之相關... |
| 主事務所所在地: 221 新北市汐止區樟樹二路66號6樓 | 董事長: 高民環 | 設立許可日期: 2019/2/11 | 主要活動地區: 北、中、南、離島 | 主要業務: 1、協助學校深化技藝教育課程2、提供學生以服務換取學習機會,培養獨立自主精神3、與其他單位協辦各類教育活動4、經由有關單位提供補助獎學金5、推廣重視生命及品徳教育活動 |
| 主事務所所在地: 116 臺北市文山區興隆路二段203巷118號3樓 | 董事長: 張寶樂 | 設立許可日期: 1984/6/15 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 依有關法令規定辦理下列業務: 一、舉辦、鼓勵或協助國內、外倡導中華文化現代化之各種文化及教育活動。 二、舉辦、鼓勵或協助國內、外以發揚中華文化為基礎之品格教育、閱讀教育、人文教育、環境教育、藝術教育等... |
主事務所所在地: 403 臺中市西區臺中市霧台鄉雙龍里大和路75號3樓 | 董事長: 楊張美華 | 設立許可日期: 2014/1/7 | 主要活動地區: 中 | 主要業務: 發放獎學金 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區復興南路1段259號5樓 | 董事長: 王齡 | 設立許可日期: 1987/5/11 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: |
主事務所所在地: 103 臺北市大同區迪化街1段32巷10號2樓 | 董事長: 周瑁文 | 設立許可日期: 2013/12/23 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 1. 捐助各級學校單位及機構 2. 培訓多元技能教育 3. 辦理偏鄉及弱勢學童及低收中高齡者,公平且多面向學習機會,以補強偏鄉教育資源不足暨具體強化弱勢族群能力等 公益活動。 |
主事務所所在地: 112 臺北市北投區立德路15號16樓 | 董事長: 施崇棠 | 設立許可日期: 2008/4/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、國外地區 | 主要業務: |
主事務所所在地: 103 臺北市大同區南京西路25巷2號 | 董事長: 劉怜君 | 設立許可日期: 1992/12/29 | 主要活動地區: 北、國外地區 | 主要業務: |
主事務所所在地: 110 臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之五 | 董事長: 侯憲航 | 設立許可日期: 1978/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 促進國際文化交流,維護宣揚自由民主。辦理演講,出版書籍,宣揚理念. |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區羅斯福路2段49號6樓 | 董事長: 王塗發 | 設立許可日期: 1988/6/29 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 舉辦各學科領域之研究討論會,促進學術發展 |
主事務所所在地: 231 新北市新店區三民路19號 | 董事長: 羅慧兒 | 設立許可日期: 2005/6/6 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: |
主事務所所在地: 302 新竹縣竹北市縣政九路28巷7號 | 董事長: 楊宏毅 | 設立許可日期: 1997/8/11 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: 一、關於佛教學術研究、著作、進修之獎助。二、舉辦有關佛教學術教育文化活動。三、獎勵各級學校及經政府核准設立之佛學院之學生。四、設立圖書館。五、資助出版有關之書刊、論文或雜誌。六、設立研究機構。七、其他... |
主事務所所在地: 100 臺北市中正區常德街一號 | 董事長: 高明見 | 設立許可日期: 1989/8/10 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 320 桃園市中壢區新生路二段232號 | 董事長: 宗緒順 | 設立許可日期: 1977/8/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 一、獎勵協助文化教育科技發展。 二、獎助國內外優秀青年完成學業。 三、獎勵國內外學術及產學研究發展。 四、獎助國內外從事社會福利之機關團體。 五、其他符合本會設立目的之相關公益教育事務。 |
主事務所所在地: 111 臺北市士林區後港街116號9樓 | 董事長: 林百里 | 設立許可日期: 1999/10/14 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 游於藝計畫/游於智計畫/設計學習計畫/國際交流/贊助合作/公共事務/線上學習 |
主事務所所在地: 100 臺北市中正區延平南路77號5樓 | 董事長: 洪鴻榮 | 設立許可日期: 2000/1/12 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一、關懷生命個案協談二、心六倫教育宣講三、家庭親子與校園生活教育四、舉辦關懷生命獎與論壇五、心靈講座專案研究六、監所生命教育七、出版心六倫相關書刊八、獎助學金之評選與發放九、其他符合本會設立目的之相關... |
主事務所所在地: 221 新北市汐止區樟樹二路66號6樓 | 董事長: 高民環 | 設立許可日期: 2019/2/11 | 主要活動地區: 北、中、南、離島 | 主要業務: 1、協助學校深化技藝教育課程2、提供學生以服務換取學習機會,培養獨立自主精神3、與其他單位協辦各類教育活動4、經由有關單位提供補助獎學金5、推廣重視生命及品徳教育活動 |
主事務所所在地: 116 臺北市文山區興隆路二段203巷118號3樓 | 董事長: 張寶樂 | 設立許可日期: 1984/6/15 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 依有關法令規定辦理下列業務: 一、舉辦、鼓勵或協助國內、外倡導中華文化現代化之各種文化及教育活動。 二、舉辦、鼓勵或協助國內、外以發揚中華文化為基礎之品格教育、閱讀教育、人文教育、環境教育、藝術教育等... |
|