財團法人采盟文教基金會
- 教育部主管教育財團法人基本資料 @ 教育部終身教育司
基金會名稱財團法人采盟文教基金會的主事務所所在地是105 臺北市松山區復興北路57號3樓之1, 董事長是古素琴, 設立許可日期是2005/10/11, 主要活動地區是北、中、南、東、離島.
#財團法人采盟文教基金會的地圖
基金會名稱 | 財團法人采盟文教基金會 |
設立許可文號 | 台社(四)0940137452號 |
設立許可日期 | 2005/10/11 |
許可設立財產總額 | 30000000 |
最新法人登記證書之財產總額(基金) | 1100000000 |
董事長 | 古素琴 |
執行長或同等職位人員姓名 | 古素琴 |
執行長或同等職位人員職稱 | 董事長 |
主事務所所在地 | 105 臺北市松山區復興北路57號3樓之1 |
成立宗旨 | 以培養健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力並促進對基本人權之尊重、生態環境之保護及對不同國家、族群、性別、宗教、文化之瞭解與關懷為宗旨。 |
主要業務 | (空) |
主要活動地區 | 北、中、南、東、離島 |
成立背景 | 其他:企業及個人 |
成立類別 | 民間機構 |
服務對象 | 幼兒、兒童、青少年、成人、老人、原住民 |
主要活動方式 | 研習、研討、展演、獎助、補助、推廣、宣導 |
主要業務類別 | 獎助學金、家庭教育、藝文教育、環境教育、品格教育、公共事務教育、學術研究與交流教育、健康醫學教育 |
官方網站 | (空) |
基金會名稱財團法人采盟文教基金會 |
設立許可文號台社(四)0940137452號 |
設立許可日期2005/10/11 |
許可設立財產總額30000000 |
最新法人登記證書之財產總額(基金)1100000000 |
董事長古素琴 |
執行長或同等職位人員姓名古素琴 |
執行長或同等職位人員職稱董事長 |
主事務所所在地105 臺北市松山區復興北路57號3樓之1 |
成立宗旨以培養健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力並促進對基本人權之尊重、生態環境之保護及對不同國家、族群、性別、宗教、文化之瞭解與關懷為宗旨。 |
主要業務(空) |
主要活動地區北、中、南、東、離島 |
成立背景其他:企業及個人 |
成立類別民間機構 |
服務對象幼兒、兒童、青少年、成人、老人、原住民 |
主要活動方式研習、研討、展演、獎助、補助、推廣、宣導 |
主要業務類別獎助學金、家庭教育、藝文教育、環境教育、品格教育、公共事務教育、學術研究與交流教育、健康醫學教育 |
官方網站(空) |
財團法人采盟文教基金會地圖 [ 導航 ]
財團法人采盟文教基金會的地址位於
105 臺北市松山區復興北路57號3樓之1開啟Google地圖視窗
根據名稱 財團法人采盟文教基金會 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 財團法人采盟文教基金會 ...) | (中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.104.101402 | 電話: 02-87738800 | 地址: 臺北市松山區復興北路57號3樓之1 | DN: o=財團法人采盟文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)紙風車劇團 | 活動起始日期: 2024/06/02 | 活動結束日期: 2024/06/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.104.101402 | 電話: 02-87738800 | 地址: 臺北市松山區復興北路57號3樓之1 | DN: o=財團法人采盟文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 財團法人采盟文教基金會 ... ]
根據姓名 古素琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 古素琴 ...) | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 03-2754588 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2018/01/14 | 337 大園區 航站南路9號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 采盟股份有限公司 | 鐵獅東尼股份有限公司 | 統一編號: 01177645 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28600000 | 所代表法人: 天山投資股份有限公司 | 采盟股份有限公司 | 統一編號: 12371287 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12250000 | 所代表法人: 采盟股份有限公司 | 誠盟股份有限公司 | 統一編號: 54651697 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25962300 | 所代表法人: | 天山投資股份有限公司 | 統一編號: 70375037 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 東聯創新有限公司 | 統一編號: 85027178 @ 董監事資料集 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 03-2754588 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2018/01/14 | 337 大園區 航站南路9號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 采盟股份有限公司 | 鐵獅東尼股份有限公司 | 統一編號: 01177645 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28600000 | 所代表法人: 天山投資股份有限公司 | 采盟股份有限公司 | 統一編號: 12371287 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12250000 | 所代表法人: 采盟股份有限公司 | 誠盟股份有限公司 | 統一編號: 54651697 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25962300 | 所代表法人: | 天山投資股份有限公司 | 統一編號: 70375037 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 東聯創新有限公司 | 統一編號: 85027178 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 古素琴 ... ]
| 電話: (02)2599-7073 | 公司地址: 臺北市,松山區,復興北路57號2樓之1 | 英文名稱: Xing Feng Travel Agency Co., Ltd. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
| 電話: 02 21833002 | 公司地址: 臺北市,松山區,復興北路57號2樓之1 | 英文名稱: CARNIVAL PLC, TAIWAN BRANCH | 契約保證否: N | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 電話: 02 27527328 | 公司地址: 臺北市,松山區,復興北路57號2樓之1 | 英文名稱: GREAT STAR TRAVEL SERVICE CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
電話: (02)2599-7073 | 公司地址: 臺北市,松山區,復興北路57號2樓之1 | 英文名稱: Xing Feng Travel Agency Co., Ltd. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
電話: 02 21833002 | 公司地址: 臺北市,松山區,復興北路57號2樓之1 | 英文名稱: CARNIVAL PLC, TAIWAN BRANCH | 契約保證否: N | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
電話: 02 27527328 | 公司地址: 臺北市,松山區,復興北路57號2樓之1 | 英文名稱: GREAT STAR TRAVEL SERVICE CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
[ 搜尋所有 105 臺北市松山區復興北路57號3樓之1 ... ]
名稱 財團法人采盟文教基金會 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 財團法人采盟文教基金會)
姓名 古素琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 古素琴)
鐵獅東尼股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路57號3樓之3 | 負責人: 古素琴 | 統編: 01177645 | 核准設立 |
采門禮品行 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路1段12號1樓、22室 | 負責人: 古素琴 | 統編: 05087504 | 歇業 - 合夥 |
采盟股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區中正里復興北路57號3樓之1、2、7 | 負責人: 古素琴 | 統編: 12371287 | 核准設立 |
誠盟股份有限公司桃園分公司 登記地址: 桃園市大園區航站南路9號 | 負責人: 古素琴 | 統編: 24756934 | 核准設立 |
采盟股份有限公司高雄免稅店分公司 登記地址: 高雄市小港區山東里中山四路2號 | 負責人: 古素琴 | 統編: 24792381 | 核准設立 |
百強設計有限公司 登記地址: 新竹市北區西門里江山街31號4樓之1 | 負責人: 古素琴 | 統編: 25073893 | 解散 (核准解散日期: 2018-01-19) |
采盟股份有限公司桃園分公司 登記地址: 桃園市大園區航站南路9號(第二航廈D區) | 負責人: 古素琴 | 統編: 28205834 | 核准設立 |
采盟股份有限公司桃園機場第一分公司 登記地址: 桃園市大園區航站南路15號(第一航廈出境北側) | 負責人: 古素琴 | 統編: 28485504 | 廢止 |
[ 查詢所有 古素琴 ... ]
在『教育部主管教育財團法人基本資料』資料集內搜尋:
| 主事務所所在地: 100 臺北市中正區忠孝東路一段112號8樓 | 董事長: 王錫河 | 設立許可日期: 1999/4/30 | 主要活動地區: 北、中、國外地區 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 248 新北市五股區新北市南區台北縣五股鄉成泰路1段175號 | 董事長: | 設立許可日期: 1990/6/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 110 臺北市信義區臺北市信義區基隆路1段180號8樓 | 董事長: 徐立德 | 設立許可日期: 1983/11/18 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 獎助學金 |
| 主事務所所在地: 640 雲林縣麥寮鄉雲林縣莒光鄉雲林縣斗六市大學路三段123之5號 | 董事長: 林聰明 | 設立許可日期: 2000/12/18 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 本會以從事研究並改進技專校院入學測驗命題品質與技術為宗旨,其主要業務如下: _x000D_ 一、辦理技專校院入學測驗試務規劃與執行。_x000D_ 二、研究我國技專校院入學制度之改革及入學測驗命題及試... |
| 主事務所所在地: 110 臺北市信義區基隆路1段200號23樓之1 | 董事長: 趙文嘉 | 設立許可日期: 1997/11/11 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島 | 主要業務: 一、以匡正社會風氣、關懷社會為出發,舉辦各項相關之研討會、座談會及演講活動。 二、提供清寒獎助學金予各級學校優秀學子。 三、捐助興建各級學校及協助修復或改善學校、社區、家庭的教育環境。 四、捐助防災、... |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區復興南路二段285號2樓 | 董事長: 林文勝 | 設立許可日期: 1997/6/25 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 1、辦理婦幼安全教育活動。_x000D_2、推廣道德教育及家庭教育。_x000D_3、出版及製作有聲及無聲(視聽、音 _x000D_ 樂、圖書)出版品。_x000D_4、舉辦有關擄人勒贖之危機處理,綁... |
| 主事務所所在地: 111 臺北市士林區文林路578號1樓 | 董事長: 林育青 | 設立許可日期: 1999/6/14 | 主要活動地區: 北、中、南、東、國外地區 | 主要業務: 一、規劃終身學習政策、計畫及活動,協助推動正規、非正規及非正式之多元化終身學習。 二、整合社教資源,建立學習成就認證制度。 三、舉辦各種終身學習文教交流,並配合推展會公益活動。 四、出版與本會會議有關... |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市台北市大安區忠孝東路4段270號5樓之2 | 董事長: 林榮顯 | 設立許可日期: 1997/11/20 | 主要活動地區: 北、南 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 100 臺北市中正區臺北市臺北市台北市中正區羅斯福路1段102號7樓 | 董事長: 康寧祥 | 設立許可日期: 1997/7/28 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 獎學金捐助.舉辦研討會、演講活動等 |
| 主事務所所在地: 112 臺北市北投區行義路130巷22號 | 董事長: 姚立明 | 設立許可日期: 1992/10/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區南京東路六段380號12樓 | 董事長: 王文淵 | 設立許可日期: 1974/6/17 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 從事創辦或協助有關文教等社會公益事業 |
| 主事務所所在地: 100 臺北市中正區中山南路7號台大醫院外科部 | 董事長: 李伯皇 | 設立許可日期: 1985/5/10 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區敦化南路1段259號9樓 | 董事長: 彭李于 | 設立許可日期: 1990/8/20 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路4段85號6樓 | 董事長: 楊賽芬 | 設立許可日期: 2008/1/23 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區新湖一路87號7樓 | 董事長: 夏偉中 | 設立許可日期: 2012/8/31 | 主要活動地區: 北、中、南、國外地區 | 主要業務: 一、運用講演、座談、展覽、競賽、研習會、網路、大眾媒體及其他有效推展方式,辦理推廣教育活動之相關業務。 二、贊助藝術、科學、醫學教育性質之相關圖書、儀器設備。 三、提供獎助學金獎勵優秀人員。 四、培育... |
主事務所所在地: 100 臺北市中正區忠孝東路一段112號8樓 | 董事長: 王錫河 | 設立許可日期: 1999/4/30 | 主要活動地區: 北、中、國外地區 | 主要業務: |
主事務所所在地: 248 新北市五股區新北市南區台北縣五股鄉成泰路1段175號 | 董事長: | 設立許可日期: 1990/6/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 110 臺北市信義區臺北市信義區基隆路1段180號8樓 | 董事長: 徐立德 | 設立許可日期: 1983/11/18 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 獎助學金 |
主事務所所在地: 640 雲林縣麥寮鄉雲林縣莒光鄉雲林縣斗六市大學路三段123之5號 | 董事長: 林聰明 | 設立許可日期: 2000/12/18 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 本會以從事研究並改進技專校院入學測驗命題品質與技術為宗旨,其主要業務如下: _x000D_ 一、辦理技專校院入學測驗試務規劃與執行。_x000D_ 二、研究我國技專校院入學制度之改革及入學測驗命題及試... |
主事務所所在地: 110 臺北市信義區基隆路1段200號23樓之1 | 董事長: 趙文嘉 | 設立許可日期: 1997/11/11 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島 | 主要業務: 一、以匡正社會風氣、關懷社會為出發,舉辦各項相關之研討會、座談會及演講活動。 二、提供清寒獎助學金予各級學校優秀學子。 三、捐助興建各級學校及協助修復或改善學校、社區、家庭的教育環境。 四、捐助防災、... |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區復興南路二段285號2樓 | 董事長: 林文勝 | 設立許可日期: 1997/6/25 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 1、辦理婦幼安全教育活動。_x000D_2、推廣道德教育及家庭教育。_x000D_3、出版及製作有聲及無聲(視聽、音 _x000D_ 樂、圖書)出版品。_x000D_4、舉辦有關擄人勒贖之危機處理,綁... |
主事務所所在地: 111 臺北市士林區文林路578號1樓 | 董事長: 林育青 | 設立許可日期: 1999/6/14 | 主要活動地區: 北、中、南、東、國外地區 | 主要業務: 一、規劃終身學習政策、計畫及活動,協助推動正規、非正規及非正式之多元化終身學習。 二、整合社教資源,建立學習成就認證制度。 三、舉辦各種終身學習文教交流,並配合推展會公益活動。 四、出版與本會會議有關... |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市台北市大安區忠孝東路4段270號5樓之2 | 董事長: 林榮顯 | 設立許可日期: 1997/11/20 | 主要活動地區: 北、南 | 主要業務: |
主事務所所在地: 100 臺北市中正區臺北市臺北市台北市中正區羅斯福路1段102號7樓 | 董事長: 康寧祥 | 設立許可日期: 1997/7/28 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 獎學金捐助.舉辦研討會、演講活動等 |
主事務所所在地: 112 臺北市北投區行義路130巷22號 | 董事長: 姚立明 | 設立許可日期: 1992/10/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 114 臺北市內湖區南京東路六段380號12樓 | 董事長: 王文淵 | 設立許可日期: 1974/6/17 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 從事創辦或協助有關文教等社會公益事業 |
主事務所所在地: 100 臺北市中正區中山南路7號台大醫院外科部 | 董事長: 李伯皇 | 設立許可日期: 1985/5/10 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區敦化南路1段259號9樓 | 董事長: 彭李于 | 設立許可日期: 1990/8/20 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島 | 主要業務: |
主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路4段85號6樓 | 董事長: 楊賽芬 | 設立許可日期: 2008/1/23 | 主要活動地區: 北、中、南 | 主要業務: |
主事務所所在地: 114 臺北市內湖區新湖一路87號7樓 | 董事長: 夏偉中 | 設立許可日期: 2012/8/31 | 主要活動地區: 北、中、南、國外地區 | 主要業務: 一、運用講演、座談、展覽、競賽、研習會、網路、大眾媒體及其他有效推展方式,辦理推廣教育活動之相關業務。 二、贊助藝術、科學、醫學教育性質之相關圖書、儀器設備。 三、提供獎助學金獎勵優秀人員。 四、培育... |
|