財團法人張仲景文教基金會
- 教育部主管教育財團法人基本資料 @ 教育部終身教育司
基金會名稱財團法人張仲景文教基金會的主事務所所在地是100 臺北市中正區羅斯福路2段136號4樓, 董事長是張吳蘭英, 設立許可日期是2008/10/6, 主要活動地區是北、國外地區, 主要業務是一、舉辦各項中醫藥文教活動,表彰對中醫藥工作有特殊貢獻之人才。 二、贊助中醫藥研究發明工作。 三、關於中醫藥學術編譯,研究及文教宣導事項。 四、關於中醫藥文化資產之興建及維護。 五、關於中醫藥固有文化之振興。 六、其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育事務。.
#財團法人張仲景文教基金會的地圖
財團法人張仲景文教基金會地圖 [ 導航 ]
財團法人張仲景文教基金會的地址位於
100 臺北市中正區羅斯福路2段136號4樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 財團法人張仲景文教基金會 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 財團法人張仲景文教基金會 ...) | OID: 2.16.886.104.101252 | 電話: 02-23682114 | 地址: 台北市中正區羅斯福路二段136號4樓 | DN: o=財團法人張仲景文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 統一編號: 10374631 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1011227 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
OID: 2.16.886.104.101252 | 電話: 02-23682114 | 地址: 台北市中正區羅斯福路二段136號4樓 | DN: o=財團法人張仲景文教基金會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
統一編號: 10374631 | 機關所在縣市: 臺北市 | 最近異動日期: 1011227 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
[ 搜尋所有 財團法人張仲景文教基金會 ... ]
根據姓名 張吳蘭英 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 張吳蘭英 ...) | (中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 步桃健康事業股份有限公司 | 統一編號: 28195435 @ 董監事資料集 |
(中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)公館鄉立圖書館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 步桃健康事業股份有限公司 | 統一編號: 28195435 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張吳蘭英 ... ]
根據地址 100 臺北市中正區羅斯福路2段136號4樓 找到的相關資料
在『教育部主管教育財團法人基本資料』資料集內搜尋:
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市大安區溫州街52巷17號2樓 | 董事長: 張碧娟 | 設立許可日期: 1989/12/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路2段374號9樓之1 | 董事長: 陳盛沺 | 設立許可日期: 1994/9/30 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 363 苗栗縣公館鄉五谷村15鄰五谷185-2號 | 董事長: 賴誌祥 | 設立許可日期: 1999/3/25 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一.推動促進身心健康休閒活動。 二.參與志工關懷慰問活動。 三.宣導傳播健康休閒生活理念。 |
| 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區瑞光路212號七樓 | 董事長: 林致光 | 設立許可日期: 1995/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 以宏揚教育文化、推展社會公益、培育優秀人才、倡導正當休閒及提升國人生活品質為宗旨。 |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區永康街37巷35之3號4樓 | 董事長: 戴美玉 | 設立許可日期: 2007/3/13 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 舉辦文教活動,推行文化藝術 獎勵資優學生,激勵好學上進 邀請專業講習,惠益社會大眾 編印文教刊物,提倡終身學習 提供公益文教服務,協助弱勢族群 其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育事務 |
| 主事務所所在地: 100 臺北市中正區青島東路7號7樓之1 | 董事長: 桂宏誠 | 設立許可日期: 1990/10/12 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一、從事國家民主與統一問題之研究。_x000D_二、推動公共政策學術研討。_x000D_三、推廣國家民主與統一之教育。_x000D_四、出版研究報告。_x000D_五、其他有關事項。 |
| 主事務所所在地: 231 新北市新店區新北市中正區北縣新店市北新路1段89號4樓 | 董事長: | 設立許可日期: 1996/12/24 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 103 臺北市大同區民權西路144巷7號7樓之2 | 董事長: 黃致祥 | 設立許可日期: 1992/10/29 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 推廣、宣導 、語言教育 、提高英文資訊。 |
| 主事務所所在地: 403 臺中市西區臺中市霧台鄉雙龍里大和路75號3樓 | 董事長: 楊張美華 | 設立許可日期: 2014/1/7 | 主要活動地區: 中 | 主要業務: 發放獎學金 |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區復興南路1段259號5樓 | 董事長: 王齡 | 設立許可日期: 1987/5/11 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 103 臺北市大同區迪化街1段32巷10號2樓 | 董事長: 周瑁文 | 設立許可日期: 2013/12/23 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 1. 捐助各級學校單位及機構 2. 培訓多元技能教育 3. 辦理偏鄉及弱勢學童及低收中高齡者,公平且多面向學習機會,以補強偏鄉教育資源不足暨具體強化弱勢族群能力等 公益活動。 |
| 主事務所所在地: 112 臺北市北投區立德路15號16樓 | 董事長: 施崇棠 | 設立許可日期: 2008/4/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、國外地區 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 103 臺北市大同區南京西路25巷2號 | 董事長: 劉怜君 | 設立許可日期: 1992/12/29 | 主要活動地區: 北、國外地區 | 主要業務: |
| 主事務所所在地: 110 臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之五 | 董事長: 侯憲航 | 設立許可日期: 1978/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 促進國際文化交流,維護宣揚自由民主。辦理演講,出版書籍,宣揚理念. |
| 主事務所所在地: 106 臺北市大安區羅斯福路2段49號6樓 | 董事長: 王塗發 | 設立許可日期: 1988/6/29 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 舉辦各學科領域之研究討論會,促進學術發展 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區臺北市大安區溫州街52巷17號2樓 | 董事長: 張碧娟 | 設立許可日期: 1989/12/28 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 105 臺北市松山區八德路2段374號9樓之1 | 董事長: 陳盛沺 | 設立許可日期: 1994/9/30 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 363 苗栗縣公館鄉五谷村15鄰五谷185-2號 | 董事長: 賴誌祥 | 設立許可日期: 1999/3/25 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一.推動促進身心健康休閒活動。 二.參與志工關懷慰問活動。 三.宣導傳播健康休閒生活理念。 |
主事務所所在地: 114 臺北市內湖區瑞光路212號七樓 | 董事長: 林致光 | 設立許可日期: 1995/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 以宏揚教育文化、推展社會公益、培育優秀人才、倡導正當休閒及提升國人生活品質為宗旨。 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區永康街37巷35之3號4樓 | 董事長: 戴美玉 | 設立許可日期: 2007/3/13 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 舉辦文教活動,推行文化藝術 獎勵資優學生,激勵好學上進 邀請專業講習,惠益社會大眾 編印文教刊物,提倡終身學習 提供公益文教服務,協助弱勢族群 其他符合本會設立宗旨之相關公益性教育事務 |
主事務所所在地: 100 臺北市中正區青島東路7號7樓之1 | 董事長: 桂宏誠 | 設立許可日期: 1990/10/12 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 一、從事國家民主與統一問題之研究。_x000D_二、推動公共政策學術研討。_x000D_三、推廣國家民主與統一之教育。_x000D_四、出版研究報告。_x000D_五、其他有關事項。 |
主事務所所在地: 231 新北市新店區新北市中正區北縣新店市北新路1段89號4樓 | 董事長: | 設立許可日期: 1996/12/24 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: |
主事務所所在地: 103 臺北市大同區民權西路144巷7號7樓之2 | 董事長: 黃致祥 | 設立許可日期: 1992/10/29 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 推廣、宣導 、語言教育 、提高英文資訊。 |
主事務所所在地: 403 臺中市西區臺中市霧台鄉雙龍里大和路75號3樓 | 董事長: 楊張美華 | 設立許可日期: 2014/1/7 | 主要活動地區: 中 | 主要業務: 發放獎學金 |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區復興南路1段259號5樓 | 董事長: 王齡 | 設立許可日期: 1987/5/11 | 主要活動地區: 北、中 | 主要業務: |
主事務所所在地: 103 臺北市大同區迪化街1段32巷10號2樓 | 董事長: 周瑁文 | 設立許可日期: 2013/12/23 | 主要活動地區: 北、中、南、東、離島、國外地區 | 主要業務: 1. 捐助各級學校單位及機構 2. 培訓多元技能教育 3. 辦理偏鄉及弱勢學童及低收中高齡者,公平且多面向學習機會,以補強偏鄉教育資源不足暨具體強化弱勢族群能力等 公益活動。 |
主事務所所在地: 112 臺北市北投區立德路15號16樓 | 董事長: 施崇棠 | 設立許可日期: 2008/4/3 | 主要活動地區: 北、中、南、東、國外地區 | 主要業務: |
主事務所所在地: 103 臺北市大同區南京西路25巷2號 | 董事長: 劉怜君 | 設立許可日期: 1992/12/29 | 主要活動地區: 北、國外地區 | 主要業務: |
主事務所所在地: 110 臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之五 | 董事長: 侯憲航 | 設立許可日期: 1978/7/6 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 促進國際文化交流,維護宣揚自由民主。辦理演講,出版書籍,宣揚理念. |
主事務所所在地: 106 臺北市大安區羅斯福路2段49號6樓 | 董事長: 王塗發 | 設立許可日期: 1988/6/29 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 舉辦各學科領域之研究討論會,促進學術發展 |
|