台灣兒童攝影教育推行會
- 全國性社會團體名冊-按理事長性別 @ 合作及人民團體司
名稱台灣兒童攝影教育推行會的負責人是郭正豊, 設立時間是1060305.
名稱 | 台灣兒童攝影教育推行會 |
設立時間 | 1060305 |
Session | 2 |
負責人 | 郭正豊 |
Gender | 男 |
名稱台灣兒童攝影教育推行會 |
設立時間1060305 |
Session2 |
負責人郭正豊 |
Gender男 |
名稱台灣兒童攝影教育推行會的負責人是郭正豊, 設立時間是1060305.
名稱 | 台灣兒童攝影教育推行會 |
設立時間 | 1060305 |
Session | 2 |
負責人 | 郭正豊 |
Gender | 男 |
名稱台灣兒童攝影教育推行會 |
設立時間1060305 |
Session2 |
負責人郭正豊 |
Gender男 |
原來視這樣:原民學童的捕光獵影攝影展 | | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
原來視這樣:原民學童的捕光獵影攝影展 | | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
童眼看世界~眼界所及,思緒所展~偏鄉原住民兒童攝影展 | (中華民國)台灣兒童攝影教育推行會 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
童眼看世界~眼界所及,思緒所展~偏鄉原住民兒童攝影展 | (中華民國)台灣兒童攝影教育推行會 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
台灣兒童攝影教育推行會 | 統一編號: 72440196 | 機關所在縣市: 臺中市 | 最近異動日期: 1060531 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
台灣兒童攝影教育推行會 | 團體會址: 臺中市北區梅亭街229號 | 成立日期: 1060305 | 理事長: 郭正豊 @ 全國性人民團體名冊 |
原來視這樣:原民學童的捕光獵影攝影展| 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
原來視這樣:原民學童的捕光獵影攝影展| 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
童眼看世界~眼界所及,思緒所展~偏鄉原住民兒童攝影展(中華民國)台灣兒童攝影教育推行會 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
童眼看世界~眼界所及,思緒所展~偏鄉原住民兒童攝影展(中華民國)台灣兒童攝影教育推行會 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
台灣兒童攝影教育推行會統一編號: 72440196 | 機關所在縣市: 臺中市 | 最近異動日期: 1060531 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
台灣兒童攝影教育推行會團體會址: 臺中市北區梅亭街229號 | 成立日期: 1060305 | 理事長: 郭正豊 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 台灣兒童攝影教育推行會 ... ]
無其他 郭正豊 資料。
[ 搜尋所有 郭正豊 ... ]
中華靜波文化協會 | 負責人: 嚴雋泰 | 設立時間: 1080614 |
台灣原住民族kapah藝文協會 | 負責人: 張津綾 | 設立時間: 1080519 |
台灣希拉亞文化協會 | 負責人: 劉伯姬 | 設立時間: 1080914 |
慧治教育協會 | 負責人: 黃文欽 | 設立時間: 1090305 |
新世代青年發展交流協會 | 負責人: 黃敬涵 | 設立時間: 1080721 |
台灣量化交易協會 | 負責人: 吳牧恩 | 設立時間: 1080808 |
台灣交通學社 | 負責人: 蔡世寅 | 設立時間: 1081122 |
中華財稅研訓發展學會 | 負責人: 林鴻明 | 設立時間: 1081216 |
臺灣國際專業認證學會 | 負責人: 葉文通 | 設立時間: 1071014 |
蒼旻命理交流協會 | 負責人: 鄭錞鈺 | 設立時間: 1071103 |
中華文創藝術經貿協會 | 負責人: 蕭志洋 | 設立時間: 1070913 |
中華無人機教育發展交流協會 | 負責人: 岳志忠 | 設立時間: 1080619 |
台灣循環經濟學會 | 負責人: 呂良正 | 設立時間: 1080619 |
台灣現代阿卡貝拉教育學會 | 負責人: 顏仁宣 | 設立時間: 1080502 |
中華網紅菁英教育文化交流協會 | 負責人: 張維琛 | 設立時間: 1081201 |
中華靜波文化協會負責人: 嚴雋泰 | 設立時間: 1080614 |
台灣原住民族kapah藝文協會負責人: 張津綾 | 設立時間: 1080519 |
台灣希拉亞文化協會負責人: 劉伯姬 | 設立時間: 1080914 |
慧治教育協會負責人: 黃文欽 | 設立時間: 1090305 |
新世代青年發展交流協會負責人: 黃敬涵 | 設立時間: 1080721 |
台灣量化交易協會負責人: 吳牧恩 | 設立時間: 1080808 |
台灣交通學社負責人: 蔡世寅 | 設立時間: 1081122 |
中華財稅研訓發展學會負責人: 林鴻明 | 設立時間: 1081216 |
臺灣國際專業認證學會負責人: 葉文通 | 設立時間: 1071014 |
蒼旻命理交流協會負責人: 鄭錞鈺 | 設立時間: 1071103 |
中華文創藝術經貿協會負責人: 蕭志洋 | 設立時間: 1070913 |
中華無人機教育發展交流協會負責人: 岳志忠 | 設立時間: 1080619 |
台灣循環經濟學會負責人: 呂良正 | 設立時間: 1080619 |
台灣現代阿卡貝拉教育學會負責人: 顏仁宣 | 設立時間: 1080502 |
中華網紅菁英教育文化交流協會負責人: 張維琛 | 設立時間: 1081201 |